有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AFX6
株式会社東海理化電機製作所 役員の状況 (2017年3月期)
男性 20名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
2 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
3 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、2011年6月より
執行役員制度を導入しております。
8 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 三 浦 憲 二 | 1955年1月4日生 | 1978年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)3 | 13 | |
2003年1月 | トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長 | ||||||
2007年6月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | ||||||
2013年4月 | 当社参与 | ||||||
2013年6月 2015年6月 | 当社取締役副社長、副社長執行役員 当社取締役社長、社長執行役員(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 大 林 良 弘 | 1954年4月13日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 | |
2003年1月 | 当社セキュリティ事業部セキュリティ第1生産部長 | ||||||
2005年1月 | TACマニュファクチャリング㈱取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社参与 | ||||||
2009年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 当社取締役 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員 当社取締役副社長、副社長執行役員(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 技術開発センター長、エレクトロニクスセンター長 | 脇 谷 忠 志 | 1953年9月1日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
2003年1月 | 当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部スマートシステム設計室長 | ||||||
2007年6月 | 当社参与 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員 | ||||||
2012年6月 2015年6月 | 当社専務取締役、専務執行役員 当社取締役副社長、副社長執行役員(現任) | ||||||
(主要な兼職) | TRAM(株)取締役会長 | ||||||
専務取締役 | セイフティ事業部長 | 武 馬 宏 治 | 1957年9月14日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
2000年3月 | トウカイリカ(タイランド)㈱ゼネラルマネージャー | ||||||
2005年1月 | 当社セキュリティ事業部セキュリティ第1生産部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 2013年6月 (主要な兼職) | 当社常務取締役、常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) トウカイリカセイフティインドネシア㈱ 代表取締役 | ||||||
専務取締役 | 営業本部長 | 佐 藤 幸 喜 | 1960年3月19日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2006年1月 | 当社セイフティ事業部セイフティ技術部長 | ||||||
2008年6月 | クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー副社長 | ||||||
2010年6月 2011年6月 2013年6月 | 当社取締役 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員 | ||||||
2016年6月 (主要な兼職) | 当社専務取締役、専務執行役員(現任) 佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長 天津東海理化汽車部件㈲取締役会長 | ||||||
専務取締役 | 情報システム部・調達部統括、生産センター長、セキュリティ事業部長 | 田 中 吉 弘 | 1958年4月8日生 | 1981年4月 2006年9月 2011年1月 2011年6月 2013年6月 2016年6月 | トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社物流企画部長 当社参与 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | (注)3 | 11 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務取締役 | スイッチ事業部長、本社工場長 | 野 口 和 彦 | 1957年1月6日生 | 1979年4月 2005年1月 2008年1月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 | 当社入社 当社スイッチ事業部大口生産部長 TRMI㈱取締役社長 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | (注)3 | 10 |
常務取締役 | 生産技術センター長 | 林 茂 | 1960年2月18日生 | 1983年4月 2007年1月 2008年1月 2010年1月 2011年6月 2013年6月 2017年6月 | 当社入社 当社セキュリティ事業部コネクタ部主査 当社セキュリティ事業部コネクタ部長 当社セキュリティ事業部セキュリティ生技部長 当社参与 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | (注)3 | 8 |
常務取締役 | セキュリティ事業部副事業部長 | 野 上 敏 哉 | 1962年5月30日生 | 1985年4月 2009年1月 2011年1月 2013年6月 2017年6月 | 当社入社 当社セキュリティ事業部セキュリティ技術部主査 当社セキュリティ事業部セキュリティ技術部長 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | (注)3 | 4 |
常務取締役 | 技術開発センター副センター長 | 秋 田 俊 樹 | 1962年12月15日生 | 1985年4月 2008年1月 2009年6月 2013年6月 2016年6月 2017年6月 (主な兼職) | 当社入社 当社スイッチ事業部スイッチ技術部副部長 当社スイッチ事業部スイッチ技術部長 当社執行役員 トウカイリカベルギー㈱取締役社長(現任) 当社常務取締役、常務執行役員(現任) トウカイリカベルギー㈱取締役社長 | (注)3 | 5 |
常務取締役 | スイッチ事業部副事業部長 | 長 屋 正 美 | 1959年3月4日生 | 1985年3月 2006年1月 2008年1月 2012年1月 2013年6月 2013年6月 2015年6月 2017年6月 | 当社入社 当社スイッチ事業部スイッチ技術部副部長 当社スイッチ事業部スイッチ技術部長 TRAM㈱副社長 当社参与 TRAM㈱上級副社長 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | (注)3 | 2 |
取締役 | 総合企画部・総務部・人事部・人材開発部・経理部統括 | 林 清 宗 | 1958年4月22日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2006年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2010年1月 2010年1月 2014年6月 2014年6月 2016年6月 | 当社参与 TRCZ有限責任会社取締役社長 当社執行役員(現任) トウカイリカベルギー㈱取締役社長 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 品質保証センター長 | 大 野 秀 樹 | 1959年5月11日生 | 1984年4月 2010年1月 2012年4月 2016年1月 2016年6月 2017年6月 | トヨタ自動車㈱入社 同社TQM推進部長 同社サービス技術部長 当社参与 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 6 |
取締役 | 山 中 康 司 | 1957年3月10日生 | 1979年4月 2005年6月 2014年6月 2015年6月 2015年6月 | 日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社 同社常務役員 同社専務役員 当社取締役(現任) ㈱デンソー取締役副社長(現任) | (注)3 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 藤 岡 圭 | 1953年12月23日生 | 1977年4月 2011年6月 2012年6月 2013年4月 2014年10月 2017年6月 | 三井倉庫㈱入社 同社常務取締役 同社取締役社長(現任) 三井倉庫エクスプレス㈱取締役会長(現任) 三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
常勤監査役 | 後 藤 雅 一 | 1957年4月27日生 | 1980年4月 2002年1月 2005年1月 | 当社入社 当社開発部主査 当社エレクトロニクス機器事業部エレク トロニクス技術部スマートシステム第1 設計室長 | (注)4 | 6 | |
2006年1月 | 当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 杉 浦 勲 喜 | 1961年6月2日生 | 1984年4月 2003年1月 2007年1月 2013年1月 2013年6月 2017年6月 | 当社入社 TRCZ有限責任会社副社長 当社経営企画部長 当社第1統括部長 当社執行役員 当社常勤監査役(現任) | (注)6 | 6 | |
監査役 | 伊 地 知 隆 彦 | 1952年7月15日生 | 1976年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)5 | - | |
2003年1月 | 同社経理部長 | ||||||
2004年6月 | 同社常務役員 | ||||||
2008年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
2011年6月 2013年6月 2013年6月 2015年6月 2015年6月 2015年6月 2017年4月 2017年6月 | 同社取締役・専務役員 同社顧問 東和不動産㈱取締役社長 当社監査役(現任) ㈱豊田自動織機監査役(現任) トヨタ自動車㈱取締役副社長 同社取締役 同社相談役(現任) | ||||||
監査役 | 伊 勢 清 貴 | 1955年3月2日生 | 1980年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)6 | 0 | |
2007年6月 2013年4月 | 同社常務役員 同社専務役員(現任) | ||||||
2013年6月 2013年6月 2014年12月 | 同社取締役 当社監査役(現任) 浜松ホトニクス㈱取締役(現任) | ||||||
監査役 | 山 田 美 典 | 1961年9月9日生 | 1988年10月 2001年1月 2006年9月 2012年7月 2012年12月 2013年7月 2015年6月 2015年6月 2015年10月 2016年6月 | 監査法人伊東会計事務所入所 中央青山監査法人社員 あらた監査法人代表社員 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 税理士山田美典事務所所長(現任) 日本公認会計士協会主任研究員 当社監査役(現任) 共和レザー㈱監査役(現任) ㈱ブラス取締役(現任) トリニティ工業㈱監査役(現任) | (注)5 | 0 | |
計 | 159 |
(注)1 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
2 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
3 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、2011年6月より
執行役員制度を導入しております。
8 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01898] S100AFX6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。