有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DBUD
ケル株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.菊地英俊、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地英俊、委員 白倉勝、委員 泉澤大介
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 営業本部長 | 土居 悦郎 | 1957年12月25日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2001年4月 | コネクタ第二技術部長 | ||||||
2002年7月 | コネクタ第二技術部長兼海外営業部アジア担当部長 | ||||||
2009年4月 | 海外営業部長 | ||||||
2011年4月 | 営業副本部長兼海外営業部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
2012年1月 | 営業本部長兼海外営業部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 営業本部長兼海外営業部長兼経営企画室長 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長就任(現任) 営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術本部長 | 島田 明 | 1955年3月26日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
1996年4月 | コネクタ事業部技術部長 | ||||||
1997年4月 | コネクタ統括部技術部長 | ||||||
1998年5月 | コネクタ統括部コネクタ技術部長 | ||||||
2000年11月 | コネクタ技術部長 | ||||||
2001年4月 | コネクタ第一技術部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任 | ||||||
2005年4月 | 第一技術部長兼務 | ||||||
2009年4月 | 技術本部長兼第一技術部長 | ||||||
2011年4月 | 技術本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 技術本部長兼生産本部管掌 | ||||||
2012年4月 | 技術本部長兼生産本部管掌兼経営企画室長 | ||||||
2013年6月 | 技術本部長兼生産本部管掌 | ||||||
2016年6月 | 技術本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 三國 武幸 | 1955年6月10日生 | 1987年6月 | 高木工業㈱入社 | (注)3 | 14 |
1990年3月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 総務部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 管理本部長(現任) | ||||||
2017年6月 | 常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 生産本部長 | 原 俊彦 | 1960年3月24日生 | 1982年3月 | 本多通信工業㈱入社 | (注)3 | 1 |
1993年5月 | 当社入社 | ||||||
2009年4月 | 第二製造部長 | ||||||
2014年10月 | 第一製造部長 | ||||||
2017年4月 2017年6月 2017年6月 | 生産副本部長兼第一製造部長 取締役就任(現任) 生産本部長兼第一製造部長 | ||||||
2018年4月 | 生産本部長兼第二製造部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 菊地 英俊 | 1951年10月8日生 | 1974年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 10 | |
1989年10月 | 東銀投資顧問㈱出向 営業部長 | ||||||
1999年5月 | ルクセンブルク東京三菱銀行出向 頭取 | ||||||
2005年10月 | ㈱四谷大塚 取締役 | ||||||
2007年6月 | 三菱UFJスタッフサービス㈱ 審議役 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 白倉 勝 | 1953年9月8日生 | 1980年10月 | 技研エンジニアリング㈱入社 | (注)4 | 17 | |
1989年2月 | 当社入社 | ||||||
2000年4月 | 製造技術部長 | ||||||
2004年4月 | 製造技術部長兼部品加工部長 | ||||||
2010年10月 | 第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長 | ||||||
2011年4月 | 生産副本部長兼第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 生産本部長兼第一製造部長兼部品加工部長 | ||||||
2014年10月 | 生産本部長兼部品加工部長 | ||||||
2015年4月 | 生産本部長 | ||||||
2017年6月 | 取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 泉澤 大介 | 1960年7月23日生 | 1985年10月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | 3 | |
1989年3月 | 公認会計士 | ||||||
1997年1月 | 泉澤会計事務所開設 | ||||||
1999年12月 | 扶桑電通㈱監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2014年12月 | 扶桑電通㈱社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
計 | 85 |
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地英俊、委員 白倉勝、委員 泉澤大介
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01992] S100DBUD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。