有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOJW
日本コークス工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 前川晋、有友晴彦、保尾福三は、社外取締役である。
2.監査役 定盛順一、船越弘文は、社外監査役である。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 鹿毛 和哉 | 1957年3月10日 | 1982年4月 新日本製鐵株式会社入社 2004年4月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 2009年4月 同社 名古屋製鐵所 副所長 2009年7月 同社 安全推進部長 2011年4月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 2012年4月 同社顧問(ウジミナス社に関する事項を委嘱) 2016年4月 当社顧問 2016年6月 当社代表取締役社長(現) | (注)3 | 160,800 | |
取締役 副社長 | 鍜治屋 和博 | 1955年12月24日 | 1979年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2004年4月 当社本店人事・総務部長 2005年6月 当社執行役員 本店人事・総務部長 2006年4月 当社執行役員 総務部長 2007年6月 当社取締役 常務執行役員総務部長 2008年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長 2010年6月 当社取締役 経営企画部長 2011年9月 当社取締役 人事・総務部長 2013年6月 当社常務取締役 人事・総務部長 2015年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社取締役副社長(現) | (注)3 | 41,700 | |
専務取締役 | 吉田 祥治 | 1953年8月24日 | 1979年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2006年6月 当社総合エンジニアリング事業本部副本部長 2007年11月 当社技術統括部長 2008年4月 当社執行役員 技術統括部長 2010年6月 当社取締役 化工機事業部長 2011年4月 当社取締役 北九州事業所長 2013年6月 当社常務取締役 北九州事業所長 2015年4月 当社常務取締役 2016年4月 当社常務取締役 化工機事業部長 2017年6月 当社専務取締役(現) | (注)3 | 28,100 | |
常務取締役 | 経営管理部長 | 清水 昭彦 | 1958年5月26日 | 1981年4月 株式会社三井銀行入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年4月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年1月 当社経理部長 2011年4月 当社執行役員 経理部長 2011年9月 当社執行役員 経営管理部長 2013年6月 当社常務取締役 経営管理部長(現) | (注)3 | 25,700 |
常務取締役 | 太田 和男 | 1957年9月25日 | 1980年4月 住友商事株式会社入社 2001年8月 同社 消費流通事業本部宝飾品事業部 参事 兼住商グルメコーヒー株式会社 事務従事 2004年4月 同社 資源・エネルギー事業部門資源本部 鉄鋼原料部長付 2009年4月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部長 2010年12月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部参事 兼MINERACAO USIMINAS S.A.事務従事(ベロオリゾンテ) 2015年10月 同社 資源・化学品事業部門 資源第二本部長付 2016年1月 当社常務執行役員 2016年6月 当社常務取締役(現) | (注)3 | 7,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | コークス部長 | 森 俊一郎 | 1960年9月20日 | 1983年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2004年8月 当社コールチェーン事業本部 本店コークス部長 2008年6月 当社 経営企画部 担当部長 2010年4月 当社 燃料部 部長 2013年4月 当社執行役員 コークス部長 2016年6月 当社取締役 コークス部長(現) | (注)3 | 18,600 |
取締役 | 北九州事業所長 | 波多野 康彦 | 1960年5月2日 | 1984年4月 住友金属工業株式会社入社 2000年4月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長 2007年4月 同社 製銑部長 2010年4月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長 2013年4月 同社 大分製鐵所 製銑部長 2016年6月 当社執行役員 北九州事業所副所長 2017年6月 当社取締役 北九州事業所長(現) | (注)3 | 3,500 |
取締役 | 前川 晋 | 1967年10月18日 | 1991年4月 住友金属工業株式会社入社 2012年10月 新日鐵住金株式会社 和歌山製鐵所 業務部 経理室長 2012年11月 同社 財務部 財務総括室 主幹 2015年5月 同社 関係会社部 上席主幹(現) 2015年6月 当社取締役(現) | (注)3 | - | |
取締役 | 有友 晴彦 | 1962年8月29日 | 1986年4月 住友商事株式会社入社 1996年7月 同社 北京事務所 鉄鋼原料部 課長 2001年12月 同社 石炭部 原料炭チーム 課長 2006年9月 同社 石炭部 一般炭チーム チーム長 2008年6月 東海炭素(天津)有限公司 総務部長兼購買部長 2012年6月 住友商事株式会社 鉄鋼原料部 ブラジル・プロジェクトチーム 課長 2013年1月 同社 鉄鋼原料部 ブラジル・プロジェクトチーム チーム長 2014年4月 同社 鉄鋼原料部長 2016年4月 同社理事 資源第二本部副本部長兼鉄鋼原料部長 2017年4月 同社理事 資源第二本部長(現) 2017年6月 当社取締役(現) | (注)3 | - | |
取締役 | 保尾 福三 | 1952年6月25日 | 1975年4月 株式会社三井銀行入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長 2002年6月 同行執行役員 本店営業第二部長 2004年4月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長 2006年4月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長 2007年4月 同行常務執行役員 2008年5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 専務執行役員 2009年6月 同社取締役専務執行役員 2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員(現) 2016年6月 当社取締役(現) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常勤監査役 | 岩下 将弘 | 1957年12月26日 | 1981年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 1997年9月 当社 九州支店 総務課長 1998年10月 当社 三池事業所 開発事業課長 2006年7月 当社 経理部 副部長 2007年7月 当社 北九州事業所 副所長 2014年1月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 2015年10月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 2017年6月 当社常勤監査役(現) | (注)4 | 8,700 | |
監査役 | 古泉 有一 | 1956年1月3日 | 1979年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 1995年7月 当社 本店経理部 会計グループリーダー 2003年2月 当社 本店資金部 担当副部長 2009年6月 当社 経理部長 2011年1月 有明機械株式会社 転籍 2012年6月 同社常務取締役 2016年6月 有明機電工業株式会社専務取締役 2017年6月 当社監査役(現) | (注)5 | 4,500 | |
監査役 | 定盛 順一 | 1963年3月22日 | 1985年4月 東洋信託銀行株式会社入行 1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年5月 公認会計士登録 2002年6月 中央青山監査法人社員 2006年7月 住友商事株式会社資源・エネルギー事業部 門資源・エネルギー総括部長付 2008年7月 同社資源・エネルギー事業部門 資源・エネルギー総括部長付事業会社支援チームリー ダー 2009年4月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品 総括部長付 2010年6月 当社監査役(現) 2015年7月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品総括部副部長 2016年4月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品業務部副部長(現) | (注)4 | - | |
監査役 | 船越 弘文 | 1963年6月17日 | 1987年7月 新日本製鐵株式会社入社 2005年4月 同社 人事・労政部 人事企画グループリーダー 2009年4月 同社 経営企画部 マネージャー 2012年10月 同社 経営企画部 上席主幹 2013年6月 同社 八幡製鉄所 総務部長 2016年4月 同社 経営企画部 部長(現) 2016年6月 当社監査役(現) | (注)4 | - | |
計 | 298,700 |
2.監査役 定盛順一、船越弘文は、社外監査役である。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
執行役員 | 燃料販売部長 | 井伊 誠一郎 |
執行役員 | 化工機事業部長 | 橋本 浩之 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00030] S100AOJW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。