男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | 危機管理担当 | 三谷 充 | 1954年11月13日生 |
|
| | 1975年1月 | 当社取締役就任 | 1981年2月 | 当社取締役副社長就任 | 1988年2月 | 三谷石油サービス㈱(現㈱三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 | 1990年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2007年6月 | 当社代表取締役会長就任 | 2012年4月 | ニッコー㈱取締役会長就任 | 2012年6月 | 当社代表取締役会長危機管理担当就任 ㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) | 2015年11月 | ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任 | 2016年6月 | ニッコー株式会社取締役会長(現任) | 2017年6月 | 当社取締役会長危機管理担当就任(現任) |
| (注)5 | 11,157 |
取締役副会長 | アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当 | 饗庭 達也 | 1956年3月25日生 |
|
| | 1981年7月 | 当社入社 | 1994年4月 | 当社情報システム事業部営業部長 | 1994年6月 | 当社取締役情報システム事業部営業部長就任 | 1996年9月 | 当社取締役情報システム事業部長兼同事業部営業部長就任 | 1997年4月 | 当社取締役情報システム事業部長就任 | 1998年3月 | 当社取締役情報システム事業部長兼同事業部第一営業部長就任 | 1999年10月 | 当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任 | 2000年6月 | 当社常務取締役組織戦略担当就任 | 2003年1月 | ディサークル㈱代表取締役会長就任 | 2004年6月 | 当社専務取締役営業統括担当就任 | 2007年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2009年6月 | 当社代表取締役社長組織戦略担当就任 | 2010年6月 | 当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任 | 2012年6月 | 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任 | 2013年1月 | 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任 | 2014年8月 | 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任 | 2016年3月 | 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任 | 2017年6月 | 当社取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任(現任) |
| (注)5 | 60 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当 | 三谷 忠照 | 1984年6月20日生 |
|
| | 2008年5月 | デフタコーポレーション入社 同社アナリスト | 2010年6月 | 当社取締役就任 | 2012年6月 | ㈱三谷サービスエンジン取締役就任 | 2012年10月
| 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任 ㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任) | 2014年8月 | 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任 | 2015年4月 | 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任 | 2017年6月 | 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任(現任) |
| (注)5 | 545 |
専務取締役 | 業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長 | 阿戸 雅之 | 1960年5月16日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 1999年7月 | 当社経営企画室長 | 2002年1月 | 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部長 | 2002年4月 | 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長 | 2004年4月 | 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長 | 2005年6月 | Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任) | 2007年6月 | 当社取締役海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任 | 2008年4月 | 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長兼同事業部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任 | 2008年10月 | 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 | 2011年6月 | 三谷住建販売㈱(現㈱インフィル)代表取締役社長就任 | 2012年4月 | 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 | 2012年6月 | 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 | 2013年4月 | 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 コンフィデンシャルサービス㈱代表取締役社長就任 | 2014年4月 | 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部就任 | 2014年7月 | 株式会社インフィル代表取締役会長就任 | 2014年8月 | 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任 | 2015年1月 | 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任 | 2017年6月 | 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長就任(現任) |
| (注)5 | 6 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 | 関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 | 西野 誠治 | 1959年2月28日生 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部公共システム部長 | 2001年10月 | 当社情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部産業システム部長 | 2002年4月 | 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 | 2003年1月 | 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼同事業部開発部長兼情報システム事業部システム統括部長 | 2003年4月 | 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 | 2004年6月 | 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任 | 2004年7月 | ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任) | 2006年12月 | 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任 | 2007年4月 | 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 | 2009年1月 | 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼同事業部アウトソーシング推進部長兼情報サービス本部長就任 | 2009年4月 | 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任 | 2009年11月 | ㈱エンブレム代表取締役就任 | 2011年4月 | 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任 | 2011年11月 | 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当就任 | 2012年4月 | 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任 | 2012年6月 | 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任 | 2012年10月 | 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任 | 2012年12月 | 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任 | 2013年4月 | 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任 | 2014年8月 | 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任 | 2015年4月 | 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任 | 2017年6月 | 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任(現任) |
| (注)5 | 11 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長 | 森 浩一 | 1960年10月31日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2004年6月 | 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 | 2005年4月 | 当社情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括本部公共営業部長 | 2006年7月 | 当社情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括部福井支店長 | 2007年4月 | 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部福井支店長 | 2009年1月 | 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部公共ソリューション統括部長 | 2009年6月 | 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部公共ソリューション統括部長 | 2010年4月 | 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長 | 2011年2月 | 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長 | 2011年4月 | 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長 | 2012年4月 | 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長 兼空調事業部長 | 2012年6月 | 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長兼空調事業部長就任 | 2012年10月 | 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長就任 | 2013年1月 | 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長兼秘書室長就任 | 2013年4月 | 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任 | 2014年7月 | 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任 | 2014年8月 | 当社取締役関係会社担当就任 ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当就任 | 2015年6月 | ニッコー㈱取締役就任(現任) | 2017年6月 | 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任(現任) 株式会社インフィル代表取締役会長就任(現任) コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) |
| (注)5 | 15 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長 | 梶谷 忠博 | 1956年7月28日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2005年7月 | 当社情報システム事業部業務統括部長 | 2007年4月 | 当社情報サービス本部業務統括部長 | 2008年6月 | 当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 | 2009年4月 | 当社情報サービス本部副本部長兼同本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 | 2009年6月 | 当社執行役員情報サービス本部長 | 2009年7月 | 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼首都圏業務統括室長 | 2009年9月 | 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼首都圏業務統括室長 | 2010年1月 | 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長 | 2010年4月 | 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長 | 2011年4月 | 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長 | 2011年11月 | 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長兼情報サービス本部長 | 2013年1月 | 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼情報サービス本部長 | 2013年4月 | 当社執行役員業務本部長兼同本部業務推進部長 | 2013年6月 | 当社取締役財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長就任 Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任) | 2014年4月 | 株式会社アクティ代表取締役社長就任(現任) | 2014年7月 | 当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任 | 2014年8月 | 当社取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任 | 2016年4月 | 当社取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任 | 2016年9月 | 当社取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任(現任) |
| (注)5 | 12 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 海外事業担当兼社内情報システム担当 | 松嶋 忠之 | 1961年5月12日 |
|
| | 1989年4月 | 当社入社 | 2004年6月 | 当社情報システム事業部システム統括部産業システム部長 | 2007年6月 | 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部産業システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長 | 2007年11月 | 当社技術執行役員情報システム事業部公共システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長 | 2008年9月 | 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長 | 2009年1月 | 当社技術執行役員情報システム事業部公共ソリューション統括部公共システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長 | 2009年9月 | 当社執行役員内部統制本部長 | 2011年11月 | 当社執行役員情報ソリューション事業部長 | 2012年10月 | 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 | 2013年4月 | 当社技術執行役員情報システム事業部北陸システム第二部長 | 2015年10月 | 当社技術執行役員情報システム事業部カスタマービジネス統括部長 | 2016年1月 | 当社技術執行役員情報システム事業部付Aureole Information Technology Inc.出向 | 2016年1月 | Aureole Information Technology Inc.代表取締役社長就任(現任) | 2017年6月 | 当社取締役海外事業担当兼社内情報システム担当(現任) |
| (注)5 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 澤 滋 | 1950年1月3日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 1992年4月 | 当社経営企画室長 | 1997年6月 | 当社常勤監査役就任 | 2003年6月 | 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任 | 2003年11月 | 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任 | 2004年6月 | 当社常務取締役組織構造担当就任 | 2004年7月 | 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任 | 2005年4月 | 当社常務取締役組織構造担当就任 | 2005年6月 | 当社専務取締役組織構造担当就任 | 2008年6月 | 三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱)代表取締役会長就任 | 2009年6月 | 当社専務取締役就任 | 2009年6月
2010年6月 | 三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任) |
| (注)5 | 38 |
取締役 | | 中川 景介 | 1954年5月29日生 |
|
| | 1998年1月 | カネボウ化粧品中日本販売㈱石川支社販売部長 | 1999年6月 | 当社入社 当社総務部長 | 1999年10月 | 当社業務本部長兼同本部総務部長兼同本部財務部長兼同本部秘書室長 | 2000年4月 | 当社業務本部長兼同本部秘書室長 | 2000年6月 | 当社取締役組織構造担当兼人事部長就任 | 2001年5月 | 当社取締役組織構造担当就任 | 2002年1月 | 当社取締役組織構造担当兼企画本部長兼グループ会社支援室長就任 | 2002年4月 | 当社取締役組織構造担当兼グループ会社支援室長就任 | 2002年6月 | 当社取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任 | 2003年6月 | 当社常勤監査役就任 | 2008年6月 | 当社取締役就任 三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役組織構造担当兼海外本部長就任 | 2010年6月 | 当社専務取締役組織構造担当兼海外本部長就任 | 2010年11月 | 当社専務取締役組織構造担当兼海外本部長兼人事本部長就任 | 2011年4月 | 当社専務取締役組織構造担当兼人事本部長就任 | 2011年7月 | クラヤ化成㈱(現㈱ミライ化成)代表取締役就任 | 2012年5月 | 当社専務取締役組織構造担当就任 | 2012年6月 | ㈱ミライ化成代表取締役社長就任(現任) | 2012年10月 | 当社専務取締役就任 | 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)5 | 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 干場 克英 | 1955年7月17日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2000年10月 | 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長 | 2001年4月 | 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長 | 2001年10月 | 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長 | 2002年1月 | 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長兼建設業営業推進室長 | 2002年4月 | 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長 | 2004年4月 | 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長 | 2004年6月 | 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任 | 2006年7月 | 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 | 2007年6月 | 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 | 2009年4月 | 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役営業統括担当就任 | 2009年8月 | 三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任 | 2010年6月 | 当社常務取締役就任 三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任) | 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)5 | 31 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 花田 光世 | 1948年8月8日生 |
|
| | 1991年3月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | 2001年8月 | 慶應義塾大学SFC研究所 キャリアリソースラボラトリー代表 | 2005年3月 | ㈱シーエーシー取締役(現任) | 2007年6月 | オイシックス㈱取締役(現任) | 2008年6月 2011年6月 2013年4月
2014年4月 | ディサークル㈱監査役 当社取締役就任(現任) 慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 慶応義塾大学名誉教授(現任) ㈱コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役(現任) |
| (注)5 | - |
取締役 | | 長澤 裕子 | 1973年4月3日生 |
|
| | 2006年10月 | 弁護士登録(金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所(現任) | 2010年6月 | 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 | 2014年4月 | 金沢弁護士会副会長 | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)5 | - |
取締役 | | 清木 康 | 1956年1月24日生 |
|
| | 1998年4月 | 慶應義塾大学環境情報学部教授(現任) | 2005年4月 | 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー | 2015年10月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任) | 2016年6月 | 日本データベース学会会長(現任) | 2017年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)5 | - |
常勤監査役 | | 髙多 倫正 | 1953年9月30日生 |
|
| | 2002年4月
| 住友金属株式会社 大阪本社システム建築部次長 | 2003年4月
| 学校法人土佐中・高等学校 社会科教論 (土佐高等学校野球部監督) | 2014年8月 2016年3月
2016年6月 | 慶應義塾大学野球部助監督 当社入社 当社コーポレート本部長付部長 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)7 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 日下 公人 | 1930年12月9日生 |
|
| | 1983年6月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)取締役就任 | 1984年10月 | 社団法人ソフト化経済センター専務理事就任 | 1993年4月 | 多摩大学大学院経営情報学研究科教授就任 | 1993年5月 | 社団法人ソフト化経済センター理事長就任 | 1994年6月 | 当社監査役就任(現任) | 1997年7月 | 東京財団会長就任 | 1999年4月 | 多摩大学大学院研究科長就任 | 2001年4月 | 同大学名誉教授就任(現任) | 2003年5月 | 社団法人ソフト化経済センター会長就任 | 2007年4月 | 日本財団特別顧問就任(現任) | 2007年7月 | 社会貢献支援財団(現公益財団法人社会貢献支援財団)会長就任 | 2008年6月 | 日本ラッド㈱監査役就任(現任) |
| (注)6 | - |
監査役 | | 相磯 秀夫 | 1932年3月3日生 |
|
| | 1971年4月 | 慶應義塾大学工学部教授就任 | 1981年10月 | 同大学情報科学研究所所長就任 | 1990年4月 | 同大学環境情報学部学部長・教授就任 | 1994年4月 | 同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授就任 | 1994年6月 | 当社監査役就任(現任) | 1996年10月 | 東京工科大学理事就任 | 1999年4月 | 慶應義塾大学名誉教授就任(現任) | | 東京工科大学メディア学部学部長・教授就任 | 1999年6月 | 同大学学長・教授就任 | 1999年6月 | 日本ビクター㈱取締役就任 | 2008年5月 | 有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構(現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構)理事就任(現任) | 2010年4月 | 東京工科大学理事・名誉教授就任(現任) | 2013年6月 | 一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事(現任) |
| (注)6 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 尾島 俊雄 | 1937年9月2日生 |
|
| | 1974年4月 | 早稲田大学理工学部教授就任 | 1992年10月 | 日本都市問題会議代表就任 | 1993年9月 | 早稲田大学理工学総合研究センター所長就任 | 1997年1月 | 社団法人日本建築学会会長就任 | 1997年4月 | 富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長就任 | 2000年5月 | 社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事就任(現任) | 2000年9月 | 早稲田大学理工学部学部長就任 | 2001年7月 | アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)理事長就任(現任) | 2003年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2008年4月 | 早稲田大学名誉教授就任(現任) | 2008年6月 | 財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長就任(現任) | 2014年10月 | 職藝学院名誉学院長就任(現任) | 2015年5月 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団代表理事就任 |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 11,890 |
(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏および清木康氏の3名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏および尾島俊雄氏の3名は社外監査役であります。
3.代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
4.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり4名で構成されております。
|
| |
職名 | 氏名 |
執行役員 M&E事業部長 | 内山 豊章 |
執行役員 空調首都圏事業部長兼空調事業部長 | 竹内 昇 |
執行役員 ケミカル事業部長 | 山田 徹 |
執行役員 安心安全推進本部長 | 三浦 政幸 |
5.当該取締役の任期は、2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2015年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。