有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZI8
木徳神糧株式会社 役員の状況 (2016年12月期)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 木村 良 | 1948年2月13日生 | 1971年9月 | 当社入社 | (注)3 | 358 | |
1990年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
1992年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
2009年2月 | 東洋キトクフーズ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 営業本部長 | 平山 惇 | 1947年11月25日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35 |
1994年12月 | 当社取締役 | ||||||
2004年3月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2004年6月 | アンジメックス・キトク㈲取締役社長 | ||||||
2005年12月 | キトク・アメリカ会社取締役社長(現任) | ||||||
2007年3月 | 当社代表取締役社長営業本部長(現任) | ||||||
2014年3月 | アンジメックス・キトク㈲取締役会長(現任) | ||||||
2015年3月 | 台灣木德生技股份有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 営業本部副本部長兼米穀事業統括 | 三澤 正博 | 1954年4月3日生 | 2001年4月 | ㈱ライスピア入社 取締役仙台支店長 | (注)3 | 4 |
2007年10月 | 当社入社 執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 営業本部飼料事業統括 | 天川 誠 | 1947年8月25日生 | 1987年6月 | 神糧物産㈱入社 | (注)3 | 31 |
2000年10月 | 当社取締役飼料園芸事業部 ゼネラルマネジャー | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員飼料事業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社上席執行役員 飼料事業部長 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役執行役員営業本部飼料事業部長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 営業本部米穀事業営業部門長 | 鎌田 慶彦 | 1959年10月16日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2000年10月 | 当社業務本部業務部マネジャー | ||||||
2007年4月 | 当社専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員営業部門 米穀事業本部営業部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 管理部門統括 | 稲垣 英樹 | 1962年10月24日生 | 1992年3月 | 神糧物産㈱入社 | (注)3 | 5 |
2000年10月 | 当社管理本部財務部マネジャー | ||||||
2007年4月 | 当社専任執行役員 管理部門財務部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員管理部門財務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員 管理部門副部門長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役執行役員管理部門 長 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役常務執行役員管理部門統括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | 営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 | 石田 俊幸 | 1959年11月26日生 | 1991年5月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2007年10月 | 当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理 | ||||||
2008年4月 | 当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員営業部門コメ加工食品部長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括(現任) | ||||||
取締役執行役員 | 営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長 | 竹内 伸夫 | 1957年7月30日生 | 1977年4月 | 備前食糧㈱入社 | (注)3 | 5 |
2003年9月 | 同社取締役米穀部長 | ||||||
2004年11月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
2012年1月 | 当社入社 常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長(現任) | ||||||
取締役 | 秋岡 栄子 | 1956年11月26日 | 1980年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 | (注)3 | ― | |
1998年11月 | ㈲イーアンドシーブリジッジズ代表取締役(現任) | ||||||
2008年1月 | 上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長 | ||||||
2010年4月 | 上海国際博覧会日本産業館館長 | ||||||
2012年5月 | 智語(上海)商務諮詢有限公司董事長(現任) | ||||||
2013年12月 | ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員 | ||||||
2014年4月 | 静岡県通商担当補佐官(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 伊豫田直記 | 1952年5月19日生 | 1976年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 6 | |
2001年10月 | 同行札幌支店支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社入社 執行役員業務支援部門副部門長 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役執行役員 管理部門副部門長 | ||||||
2012年1月 | 当社取締役常務執行役員 管理部門長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理部門統括 | ||||||
2016年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 杉野 翔子 | 1945年8月7日生 | 1973年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | 6 | |
1973年4月 | 藤林法律事務所入所 | ||||||
1994年4月 | 藤林法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
2007年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 福田 眞也 | 1944年2月26日生 | 1966年9月 | 公認会計士川北博事務所入所 | (注)6 | 3 | |
1971年1月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
1971年3月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
1987年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
1992年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
2007年7月 | 金融庁証券取引等監視委員会委員 | ||||||
2013年12月 | 公認会計士福田眞也事務所開設(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 464 |
(注) 1 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
2 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
3 2017年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 2016年3月29日開催の定時株主総会での選任後、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 2015年3月27日開催の定時株主総会での選任後、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 2014年3月27日開催の定時株主総会での選任後、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
尾 﨑 達 夫 | 1960年8月2日生 | 1988年4月 | 弁護士登録 | ― |
1988年4月 | 藤林法律事務所入所(現任) | |||
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち6名が兼務するほかに、下記社員7名の計13名で構成されております。
執行役員 | 大橋 正博 | 営業本部米穀事業営業部門東北支店長 |
執行役員 | 岩苔 永人 | 営業本部飼料事業部長 |
執行役員 | 家辺 義之 | 営業本部米穀事業営業部門九州支店長 |
執行役員 | 石森 好宏 | 営業本部米穀事業営業部門仕入業務部長兼事業戦略部長 |
執行役員 | 管 益成 | 社長室長 |
執行役員 | 山田 智基 | 営業本部海外事業部長 |
執行役員 | 金子 泰彦 | 営業本部米穀事業営業部門営業部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02934] S1009ZI8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。