有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AE0H
株式会社ひらまつ 役員の状況 (2017年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 陣内 孝也 | 1965年 6月15日生 | 1987年10月 | 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 | (注)3 | 108,000 |
2003年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | - | 服部 亮人 | 1965年 4月25日生 | 1988年4月 | 三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社 | (注)3 | 300,000 |
1996年10月 | 当社入社 | ||||||
2003年4月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
2007年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役管理本部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2015年4月 | 当社取締役管理部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 中谷 一則 | 1970年 3月25日生 | 1989年12月 | 東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社 | (注)3 | 49,000 |
1994年7月 | 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 長谷川 幸太郎 | 1973年 7月2日生 | 1989年4月 | ケーヨーリゾート開発株式会社(現シェラトン・グランデ・東京ベイ・ホテル&タワーズ舞浜)入社 | (注)3 | 57,600 |
2002年7月 | 当社入社 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 熊谷 信太郎 | 1956年 5月8日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - |
1992年3月 | 風間・畑・熊谷法律事務所開設 | ||||||
1992年12月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
1994年3月 | 熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 永露 英郎 | 1970年 5月8日生 | 1993年4月 | マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 | (注)3 | - |
1998年5月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 | ||||||
2002年9月 | 当社取締役(2008年12月退任) | ||||||
2006年9月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー(現任) (当時はアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 額賀 古太郎 | 1980年 1月1日生 | 2007年7月 | 有限会社ギャラリーぬかが 入社 | (注)3 | 180,000 |
2009年3月 | 株式会社ぬかが 代表取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 | - | 鈴木 保夫 | 1966年 12月5日生 | 2002年7月 | 株式会社ヒルズクラブ入社 | (注)4.5 | 8,800 |
2006年5月 | 当社入社 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2016年9月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | - | 江頭 啓輔 | 1932年 3月18日生 | 1978年6月 | 野村證券株式会社 常務取締役 | (注)4 | - |
1983年5月 | 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)常務取締役 | ||||||
1986年9月 | 株式会社大沢商会(現株式会社大沢商会グループ) 代表取締役社長 | ||||||
1997年4月 | クライスラー ジャパン セールス株式会社(現クライスラー日本株式会社)取締役会長 | ||||||
1999年7月 | ダイムラー・クライスラー日本株式会社(現メルセデス・ベンツ日本株式会社)取締役 | ||||||
2000年5月 | 日本自動車輸入組合 理事長 | ||||||
2000年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2005年6月 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役会長 | ||||||
2009年3月 | 同社相談役 | ||||||
2015年4月 | 同社特別顧問(現任) | ||||||
監査役 | - | 唐澤 洋 | 1947年 8月12日生 | 1977年4月 | 監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | - |
1981年8月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||
1992年2月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2008年8月 | 新日本有限責任監査法人 常務理事審査部門長 | ||||||
2011年7月 | 公認会計士唐澤洋事務所 代表 | ||||||
2011年7月 | 日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任) | ||||||
2011年10月 | 公認会計士税理士唐澤洋事務所 代表(現任) | ||||||
2011年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 703,400 |
(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏及び額賀古太郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 江頭啓輔氏及び唐澤洋氏は、社外監査役であります。
3.2016年度に係る定時株主総会終結の時から、2018年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.鈴木保夫氏は、2016年9月5日開催の臨時株主総会において選任され、就任いたしました。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03406] S100AE0H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。