男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役社長 (代表取締役) | ― | 石田 満 | 1956年1月20日生 |
|
| | 1978年4月 | 亀有信用金庫入庫 | 1995年12月 | 株式会社シチエ(現株式会社ウェアハウス)入社 | 1998年10月 | オーケー株式会社入社 | 2003年6月 | 同社取締役店舗運営本部長就任 | 2006年5月 | 同社取締役管理本部長就任 | 2010年8月 | 株式会社ウェアハウス入社 | 2011年6月 | 同社代表取締役就任 | 2014年1月 | 当社入社 | 2014年2月 | 当社執行役員経営企画部長就任 | 2014年8月 | 当社代表取締役社長就任(現任) |
| (注)4 | 1,000 |
取締役会長 | ― | 堀地ヒロ子 | 1947年9月21日生 |
|
| | 1977年11月 | 当社設立 専務取締役就任 | 1989年3月 | 有限会社オール・エム設立 取締役就任(現任) | 2005年2月 | 当社専務取締役衛生管理部長 | 2010年8月 | 当社代表取締役会長就任 | 2014年8月 | 当社取締役会長就任(現任) |
| (注)4 | 384,880 |
常務取締役 | ― | 堀地 元 | 1968年12月21日生 |
|
| | 1992年4月 | 当社入社 | 2000年1月 | 当社事業部長 | 2004年1月 | 当社常務取締役就任(現任) | | 事業部長 | 2006年4月 | 当社営業本部長就任 | 2012年9月 | 当社事業本部長就任 |
| (注)4 | 48,000 |
取締役 | 商品部長 | 本村 公弘 | 1967年6月4日生 |
|
| | 1990年4月 | 有限会社長谷仁商店入社 | 2000年11月 | 当社入社 | 2007年12月 | 当社仕入部長 | 2008年10月 | 当社商品部長 | 2010年8月 | 当社執行役員商品部長就任 | 2013年8月 | 当社取締役商品部長就任(現任) |
| (注)4 | 1,100 |
取締役 | ― | 大島有紀子 | 1952年10月31日生 |
|
| | 1984年4月 | 千葉県弁護士会登録 | 1989年4月 | 大島有紀子法律事務所所長(現任) | 1994年6月 | 法務省人権擁護委員(現任) | 2004年4月 | 千葉地方最低賃金審議会公益委員 | 2014年8月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 環境整備部長 | 松戸 栄三 | 1956年2月20日生 |
|
| | 1999年 7月 | 当社入社 | 2008年 5月 | 当社営業部長 | 2010年 7月 | 当社店舗開発部長 | 2011年 2月 | 当社環境整備部長 | 2014年 8月 | 当社執行役員環境整備部長 | 2015年 8月 | 当社取締役環境整備部長就任 (現任) |
| (注)4 | 100 |
常勤監査役 | ― | 山口 忠則 | 1948年1月3日生 |
|
| | 1970年4月 | 千葉県庁入庁 | 2002年4月 | 総合企画部理事就任 | 2004年4月 | 健康福祉部部長就任 | 2007年3月 | 千葉県庁退職 | 2007年4月 | 株式会社幕張メッセ入社 特別参与 | 2007年6月 | 同社代表取締役専務就任 | 2011年6月 | 社団法人千葉経済協議会入社 専務理事就任 | 2014年8月 | 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | ― | 中嶋 克久 | 1961年7月29日生 |
|
| | 1985年10月 | 青山監査法人入所 | 2004年 8月 | 公認会計士中嶋克久事務所所長(現任) | 2004年 8月 | 当社監査役就任(現任) | 2006年 1月
2017年6月
| 株式会社プルータス(現株式会社プルータス・コンサルティング)取締役就任(現任) 日本瓦斯株式会社監査役就任(現任) |
| (注)5 | 400 |
監査役 | ― | 守屋 達雄 | 1952年1月27日生 |
|
| | 1989年 1月 | 青山監査法人入所 人事総務部長 | 1999年 2月 | 山田&パートナーズ会計事務所入所 | 2002年 6月 | 株式会社プロジェスト入社 | 2002年 8月 | 同社取締役就任 | 2006年 8月 | 当社監査役就任(現任) | 2007年 6月 | 株式会社ラムラ取締役(非常勤)就任(現任) | 2007年 9月 | 社会保険労務士法人プロジェスト設立 代表社員就任(現任) |
| (注)5 | - |
計 | 435,480 |
(注)1.常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
2.取締役大島有紀子は、社外取締役であります。
3.監査役山口忠則、中嶋克久及び守屋達雄は、社外監査役であります。
4.2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2014年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間