有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AI9R
株式会社岩手銀行 役員の状況 (2017年3月期)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 高 橋 真 裕 | 1950年12月25日生 | 1973年4月 | 当行入行 | 2017年6月から2年 | 4,600 | |
2000年4月 | 審査部長 | ||||||
2002年7月 | 執行役員審査部長 | ||||||
2003年6月 | 常務取締役 | ||||||
2007年6月 2014年6月 | 取締役頭取 取締役会長(現職) | ||||||
取締役頭取 (代表取締役) | 田 口 幸 雄 | 1953年9月28日生 | 1977年4月 | 当行入行 | 2017年6月から2年 | 2,400 | |
2003年6月 | 個人営業部長 | ||||||
2006年7月 | 執行役員個人営業部長 | ||||||
2007年6月 | 執行役員東京営業部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役東京営業部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年6月 2014年6月 | 専務取締役 取締役頭取(現職) | ||||||
専務取締役 | 加 藤 裕 一 | 1957年5月16日生 | 1980年4月 | 当行入行 | 2017年6月から2年 | 2,600 | |
2008年7月 | 久慈中央支店長 | ||||||
2010年7月 | 人事部長 | ||||||
2011年7月 | 執行役員人事部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役人事部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 専務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | 岩 田 圭 司 | 1956年2月2日生 | 1980年4月 | 当行入行 | 2017年6月から2年 | 1,800 | |
2005年3月 | 中妻支店長 | ||||||
2007年6月 | 融資管理部長 | ||||||
2010年7月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
2011年6月 2012年6月 | 取締役総合企画部長 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | 三 浦 茂 樹 | 1957年11月25日生 | 1981年4月 2007年6月 2010年4月 2012年6月 2012年7月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 2015年6月 | 当行入行 個人営業部長 宮古中央支店長 総合企画部長 執行役員総合企画部長 執行役員総合企画部長兼広報CSR室長 取締役総合企画部長兼広報CSR室長 取締役総合企画部長 常務取締役(現職) | 2017年6月から2年 | 3,300 | |
常務取締役 | 菊地 美貴男 | 1959年12月27日生 | 1982年4月 2008年7月 2010年4月 2013年6月 2013年7月 2014年6月 2016年4月 2016年6月 2017年4月 | 当行入行 法人営業部長 八戸営業部長 仙台営業部長 執行役員仙台営業部長 取締役仙台営業部長 取締役法人戦略部長 常務取締役法人戦略部長委嘱 常務取締役(現職) | 2017年6月から2年 | 900 | |
常務取締役 | 高 橋 博 昭 | 1961年1月29日生 | 1984年4月 2007年4月 2009年4月 2011年6月 2014年6月 2014年7月 2016年6月 | 当行入行 本店営業部長代理兼営業渉外課長 平舘支店長 審査部長 東京営業部長 執行役員東京営業部長 常務取締役(現職) | 2017年6月から2年 | 800 | |
取締役 | システム 部長 | 佐 藤 求 | 1961年2月13日生 | 1983年4月 2005年10月 2008年10月 2009年4月 2011年7月 2013年4月 2015年7月 2016年6月 | 当行入行 緑が丘支店長 事務開発部長代理 事務開発部副部長 事務開発部長 システム部長 執行役員システム部長 取締役システム部長(現職) | 2017年6月から2年 | 400 |
取締役 | 総合企画 部長 | 佐々木 泰司 | 1961年6月23日生 | 1984年4月 2005年10月 2009年4月 2012年6月 2013年4月 2015年6月 2016年6月 | 当行入行 人事部長代理 遠野支店長 リスク管理部長兼金融商品管理室長 リスク統括部長兼金融商品管理室長 総合企画部長 取締役総合企画部長(現職) | 2017年6月から2年 | 1,120 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 三 浦 宏 | 1943年3月1日生 | 1968年4月 | 株式会社岩手日報社入社 | 2017年6月から2年 | 0 | |
1995年7月 | 編集局長 | ||||||
1996年6月 | 取締役編集局長 | ||||||
2000年6月 | 常務取締役総務局長 | ||||||
2002年6月 | 専務取締役総務局長 | ||||||
2004年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
2014年6月 | 株式会社岩手日報社代表取締役会長 (現職) | ||||||
取締役 | 高 橋 温 | 1941年7月23日生 | 1965年4月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | 2017年6月から2年 | 1,000 | |
1991年6月 | 取締役業務部長 | ||||||
1993年6月 | 常務取締役企画部長 | ||||||
1995年2月 | 常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役 | ||||||
1998年3月 | 取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 取締役会長 | ||||||
2011年4月 2011年6月 | 相談役 当行取締役(現職) | ||||||
2011年6月 2016年7月 | 京王電鉄株式会社取締役(現職) 三井住友信託銀行株式会社特別顧問 (現職) | ||||||
取締役 | 宇 部 文 雄 | 1948年5月13日生 | 1973年4月 | 東北電力株式会社入社 | 2017年6月から2年 | 0 | |
2005年6月 | 執行役員秘書室長 | ||||||
2007年6月 | 上席執行役員東京支社長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役支店統轄 | ||||||
2010年6月 | 取締役副社長 | ||||||
2012年7月 | 一般社団法人東北経済連合会副会長 | ||||||
2013年6月 2015年6月 | 当行取締役(現職) 東北生産性本部会長(現職) | ||||||
常勤監査役 | 千 葉 祐 嗣 | 1960年5月24日生 | 1984年4月 2003年4月 2007年10月 2010年4月 2013年4月 2016年4月 2016年7月 2017年6月 | 当行入行 人事部長代理 金ヶ崎支店長 事務管理部副部長 監査部長 理事監査部長 執行役員監査部長 常勤監査役(現職) | 2017年6月から3年 | 200 | |
常勤監査役 | 望 月 正 彦 | 1952年1月30日生 | 1974年4月 2003年7月 2008年4月 2010年6月 2016年6月 | 岩手県入庁 久慈市助役 岩手県盛岡地方振興局長 三陸鉄道株式会社代表取締役社長 当行常勤監査役(現職) | 2016年6月から4年 | 0 | |
監査役 | 小 原 忍 | 1958年3月16日生 | 1980年4月 1990年12月 2004年6月 2005年6月 2006年6月 2009年6月 2012年6月 2015年6月 | 北海道放送株式会社入社 株式会社岩手めんこいテレビ入社 株式会社岩手めんこいテレビ取締役 株式会社マ・シェリ代表取締役社長 株式会社岩手めんこいテレビ常務取締役 株式会社岩手めんこいテレビ専務取締役 当行監査役(現職) 株式会社岩手めんこいテレビ取締役副社長(現職) | 2016年6月から4年 | 0 | |
監査役 | 吉 田 瑞 彦 | 1956年1月2日生 | 1989年4月 | 日本弁護士連合会登録 | 2015年6月から4年 | 0 | |
1999年9月 | 吉田瑞彦法律事務所開設 | ||||||
2006年4月 | 岩手弁護士会会長 | ||||||
2006年4月 | 日本弁護士連合会理事 | ||||||
2008年4月 | 岩手県公益認定等審議会会長(現職) | ||||||
2010年12月 | 岩手県収用委員(現職) | ||||||
2015年6月 | 当行監査役(現職) | ||||||
計 | 19,120 |
(注)1 取締役三浦宏、高橋温及び宇部文雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 常勤監査役望月正彦、監査役小原忍及び吉田瑞彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当行では、取締役会の意思決定機能の強化、業務執行の効率化などを目的に、2001年4月より執行役員制度を導入しております。なお、2017年6月22日現在で在任中の執行役員は4名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03543] S100AI9R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。