有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APRT
株式会社山口フィナンシャルグループ 役員の状況 (2017年3月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 社長 | 代表 取締役 | 吉村 猛 | 1960年4月3日生 | 1983年4月 | 株式会社山口銀行入行 | 2017年6月から1年 | 12 |
2006年10月 | 当社 総合企画部長 | ||||||
2007年1月 | 株式会社山口銀行 総合企画部長 | ||||||
2009年6月 | 同行 取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社山口銀行 常務取締役徳山支店長 | ||||||
2012年6月 | 同行 常務取締役東京本部長 | ||||||
2015年6月 | 同行 常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行 取締役頭取(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務 取締役 | 梅本 裕英 | 1957年11月14日生 | 1980年4月 2005年4月 2006年10月 2008年2月 2008年6月 2008年6月 2011年6月 | 株式会社山口銀行入行 同行 東新川支店長 当社 監査部長 株式会社山口銀行 システム部長 同行 取締役 当社 取締役 株式会社山口銀行 常務取締役 | 2017年6月から1年 | 17 | |
2016年6月 | 同行 専務取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社 専務取締役(現任) | ||||||
常務 取締役 | 小田 宏史 | 1961年4月13日生 | 1984年4月 | 株式会社広島相互銀行入行 | 2017年6月から1年 | 3 | |
(1989年2月 株式会社広島総合銀行) | |||||||
(2004年5月 株式会社もみじ銀行) | |||||||
2003年8月 | 同行 山口支店長 | ||||||
2008年7月 | 同行 竹原支店長 | ||||||
2010年6月 | 同行 経営管理部長 | ||||||
2011年6月 | 当社 経営管理部長兼人材開発室長 | ||||||
2012年4月 | 同行 取締役海田支店長 | ||||||
2014年6月 | 同行 常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行 取締役頭取(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
常務 取締役 | 藤田 光博 | 1954年7月31日生 | 1977年4月 | 株式会社山口銀行入行 | 2017年6月から1年 | 59 | |
1998年6月 | 同行 小倉南支店長 | ||||||
2003年4月 | 同行 長崎支店長 | ||||||
2004年6月 | 同行 審査部長 | ||||||
2004年10月 | 同行 審査第一部長 | ||||||
2005年6月 | 同行 取締役 | ||||||
2008年11月 | 同行 取締役東京支店長 | ||||||
2009年6月 | 同行 取締役東京本部長 | ||||||
2010年6月 | 同行 常務取締役東京本部長 | ||||||
2012年6月 | 同行 専務取締役山口支店長・県庁内支店長 | ||||||
2015年6月 | 株式会社北九州銀行 専務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行 取締役頭取(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 神田 一成 | 1962年12月1日生 | 1985年4月 | 株式会社山口銀行入行 | 2017年6月から1年 | 7 | |
2007年4月 | 同行 市場営業部長 | ||||||
2010年12月 | 同行 広島支店長 | ||||||
2012年4月 | 株式会社もみじ銀行 取締役 | ||||||
2014年6月 | 同行 常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行 専務取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 嘉藤 晃玉 | 1961年4月2日生 | 1984年4月 | 株式会社山口銀行入行 | 2017年6月から1年 | 3 | |
2008年10月 | 同行 門司支店長 | ||||||
2011年10月 | 株式会社北九州銀行 経営管理部長 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 田村 浩章 | 1943年8月24日生 | 1966年4月 | 宇部興産株式会社入社 | 2017年6月から1年 | ― | |
1997年6月 | 同社 取締役 | ||||||
1999年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社 専務執行役員 | ||||||
2002年10月 | 同社 建設資材カンパニープレジデント | ||||||
2003年6月 2005年4月 2005年6月 | 同社 取締役(専務待遇)、専務執行役員 同社 社長補佐 同社 代表取締役社長、執行役員グループCEO | ||||||
2010年4月 | 同社 取締役会長 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 宇部興産株式会社 相談役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 福田 進 | 1962年1月12日生 | 1984年4月 | 株式会社山口銀行入行 | 2016年6月から2年 | 6 | |
2011年6月 | 同行 コンプライアンス・リスク統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社 コンプライアンス・リスク統括部長 | ||||||
2013年4月 | 株式会社山口銀行 リスク統括部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 リスク統括部長 | ||||||
2013年6月 | 当社 監査部長 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 佃 和夫 | 1943年9月1日生 | 1968年4月 | 三菱重工業株式会社入社 | 2017年6月から2年 | ― | |
1999年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2002年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社 取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 同社 取締役会長 | ||||||
2013年4月 | 同社 取締役相談役 | ||||||
2013年6月 | 同社 相談役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 国政 道明 | 1943年7月12日生 | 1972年4月 | 名古屋弁護士会登録 | 2017年6月から2年 | ― | |
1974年3月 | 広島弁護士会登録替 | ||||||
1998年4月 | 日本弁護士連合会理事 中国地方弁護士会連合会理事長 広島弁護士会会長 | ||||||
2014年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 107 |
(注) 1.取締役 田村浩章氏並びに佃和夫氏及び国政道明氏は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福田進 委員 佃和夫 委員 国政道明
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03622] S100APRT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。