有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AGUQ
株式会社ヤクルト本社 役員の状況 (2017年3月期)
男性 21名 女性 1名(役員のうち女性の比率4.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 社長執行 役員 | 根 岸 孝 成 | 1948年12月2日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,300 | |
2000年4月 | 当社中央研究所事務部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長COO 社長執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
㈱ヤクルト球団代表取締役オーナー(現任) | |||||||
一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会会長(現任) | |||||||
一般社団法人日本経済団体連合会幹事(現任) | |||||||
取締役 副社長執行 役員 | 国際事業本部長 | 川 端 美 博 | 1949年1月5日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,700 |
1999年4月 | 当社国際部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 副社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | 経営サポート本部長、国際部・提携推進室担当 | 成 田 裕 | 1951年10月8日 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,400 |
2003年6月 | 当社国際部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | 管理本部長 | 若 林 宏 | 1952年4月4日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
2007年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | 研究開発本部長、中央研究所長 | 石 川 文 保 | 1952年7月7日生 | 1984年6月 | 当社入社 | (注)3 | 10,300 |
2009年4月 | 当社中央研究所試験研究部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 化粧品事業本部長 | 田 中 正 喜 | 1953年9月1日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 |
2007年4月 | 当社業務部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 常務執行 役員 | 医薬品事業本部長 | 伊 藤 正 徳 | 1954年3月10日生 | 1976年4月 | 日本オルガノン㈱(現:MSD㈱)入社 | (注)3 | 6,500 |
1984年3月 | 日本セルヴィエ㈱ 入社 | ||||||
1989年4月 | ローヌ・プーラン ローラー㈱(現:サノフィ㈱)入社 | ||||||
2000年6月 | 当社入社 | ||||||
2008年4月 | 当社医薬開発部参事 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 生産本部長 | 土 井 明 文 | 1953年11月3日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7,000 |
2006年4月 | 当社生産管理部長 | ||||||
2008年4月 | 当社京都工場長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 食品事業本部長 | 林 田 哲 哉 | 1955年6月21日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,500 |
2006年4月 | 当社中四国支店長(現:西日本支店)付参事防府ヤクルト販売㈱(現:山口ヤクルト販売㈱)代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社東京支店(現:首都圏支店)支店長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 提携推進室 担当 | リチャード ホール | 1967年9月10日生 | 1993年7月 | ダノン インターナショナル ブランズ ジャパン㈱(現:ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱)入社 | (注)3 | ― |
2001年1月 | ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
2002年11月 | キリン MC ダノン ウォーターズ㈱ 取締役 | ||||||
2006年10月 | ヤクルト本社・グループダノン リエゾンオフィス グループダノン (現:ダノン)代表(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年9月 | ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱代表取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 執行役員(現任) | ||||||
2013年2月 | ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱取締役 | ||||||
取締役 | 安 田 隆 二 | 1946年4月28日生 | 1976年7月 | モルガン ギャランティ トラスト カンパニー ニューヨーク(現:JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー)入社 | (注)3 | ― | |
1991年6月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター | ||||||
1996年7月 | A.T.カーニーアジア総代表 | ||||||
2003年6月 | ㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長 | ||||||
㈱大和証券グループ本社社外取締役 | |||||||
2004年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 | ||||||
2007年4月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役 | ||||||
2007年6月 | ソニー㈱社外取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2010年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授(現任) | ||||||
2011年6月 | ㈱朝日新聞社社外監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | オリックス㈱社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱ベネッセホールディングス社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 福 岡 政 行 | 1945年9月9日生 | 1973年4月 | 明治学院大学法学部非常勤講師 | (注)3 | 700 | |
1980年4月 | 駒澤大学法学部助教授 | ||||||
1992年4月 | 白鴎大学法学部教授 | ||||||
1997年10月 | 岐阜聖徳学園大学客員教授(現任) | ||||||
2002年9月 | 立命館大学客員教授 | ||||||
2011年4月 | 東北福祉大学特任教授(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 白鴎大学名誉教授(現任) | ||||||
2016年6月 | 県立広島大学客員教授(現任) | ||||||
取締役 | ベルトランド オースレイ | 1973年9月15日生 | 1998年1月 | テスラー アンド アソシエ法律事務所入所 | (注)3 | ― | |
2001年1月 | ダノン・フランス社法務部門長 | ||||||
2003年9月 | ダノン・アジアパシフィック社アジア太平洋地域法務担当責任者 | ||||||
2008年1月 | グループ ダノン エス・エー(現:ダノン エス・エー)国際関連業務等法務担当責任者 | ||||||
2010年5月 | ダノン エス・エー法務担当責任者 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年1月 | ダノン エス・エー法務担当責任者兼商品コンプライアンス統括本部長 | ||||||
2015年1月 | ダノン エス・エー ゼネラルセクレタリー兼エグゼクティブコミッティメンバー | ||||||
2017年3月 | ダノン エス・エー 人事担当エグゼクティブヴァイスプレジデント兼ゼネラルセクレタリー(現任) | ||||||
取締役 | フィリップ ケーゲルス | 1964年4月22日生 | 1987年6月 | ダノン・フランス社入社 | (注)3 | ― | |
2010年12月 | ダノン・ユニミルク社CEO | ||||||
2012年7月 | ダノン エス・エー乳製品部門ゼネラル・マネージャー(イースタン、セントラルおよびノーザンヨーロッパ地域担当) | ||||||
2014年1月 | ダノン エス・エー乳製品部門ヴァイスプレジデント(アフリカ、ミドルイーストおよびアジアパシフィック地域担当) | ||||||
2015年9月 | ダノン エス・エー乳製品部門ヴァイスプレジデント(アジアパシフィック、インディアおよびミドルイースト地域担当)兼乳製品部門非業務執行チェアマン(チャイナおよびジャパン地域担当) | ||||||
2016年4月 | 中国蒙牛乳業有限公司取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | ダノン エス・エー乳製品部門ヴァイスプレジデント(アジアパシフィック、中東および中華圏地域担当)(現任) | ||||||
取締役 | 前 田 典 人 | 1962年7月24日生 | 1985年7月 | マナ㈱(現:マナトレーディング㈱)入社 | (注)3 | 7,300 | |
1993年12月 | 北京浜ヤクルト販売㈱(現:神奈川東部ヤクルト販売㈱)入社 | ||||||
1995年6月 | 北京浜ヤクルト販売㈱取締役 | ||||||
1998年4月 | 北京浜ヤクルト販売㈱代表取締役社長 | ||||||
1999年5月 | 長岡ヤクルト販売㈱(現:新潟中央ヤクルト販売㈱)入社 | ||||||
2000年11月 | 長岡ヤクルト販売㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年5月 | 長岡ヤクルト販売㈱代表取締役会長 | ||||||
2011年4月 | 神奈川東部ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 阿 部 晃 範 | 1952年1月21日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11,900 | |
2003年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 山 上 博 資 | 1954年9月29日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3,300 | |
2008年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2011年10月 | 当社監査役付参事 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 奥 平 哲 彦 | 1941年1月21日生 | 1966年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)4 | 2,300 | |
1973年4月 | 舟辺・奥平法律事務所(現:あきつ総合法律事務所)開設 | ||||||
1989年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
1998年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2000年4月 | 第一東京弁護士会常議員会議長 | ||||||
2007年6月 | 財団法人日本調停協会連合会(現:公益財団法人日本調停協会連合会)理事長 | ||||||
2009年6月 | 公益財団法人日本調停協会連合会顧問(現任) | ||||||
監査役 | 谷 川 清十郎 | 1956年2月8日生 | 1981年4月 | ㈱阪神相互銀行(現:㈱みなと銀行)入行 | (注)4 | 41,636 | |
1986年5月 | 神戸ヤクルト販売㈱入社 | ||||||
1993年1月 | 神戸ヤクルト販売㈱取締役 | ||||||
1998年1月 | 神戸ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小 林 節 子 | 1936年3月30日生 | 1954年3月 | ㈱協和商会入社 | (注)4 | 3,900 | |
1962年2月 | 信越ヤクルト㈱(現:上越ヤクルト販売㈱)入社 | ||||||
1979年4月 | 上越ヤクルト販売㈱取締役総務部長 | ||||||
1997年3月 | 上越ヤクルト販売㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2016年4月 | 上越ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 宏 一 | 1951年6月17日生 | 1974年4月 | ㈱中野組(現:㈱ナカノフドー建設)入社 | (注)4 | 3,900 | |
1976年11月 | 当社入社 | ||||||
1978年11月 | 石巻ヤクルト販売㈱入社 | ||||||
1979年5月 | 石巻ヤクルト販売㈱取締役 | ||||||
1989年11月 | 石巻ヤクルト販売㈱代表取締役社長 | ||||||
2011年5月 | 石巻ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 手 塚 仙 夫 | 1948年1月9日生 | 1972年3月 | 等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | ― | |
1974年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1992年7月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
2010年7月 | 日本公認会計士協会副会長 | ||||||
2015年6月 | ㈱バイテックホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 154,136 |
(注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、ベルトランド オースレイおよびフィリップ ケーゲルスの4氏は、社外取締役です。
2 監査役奥平哲彦、谷川清十郎、小林節子、吉田宏一および手塚仙夫の5氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)
役位 | 氏名 | 管掌 |
※社長執行役員 | 根岸 孝成 | |
※副社長執行役員 | 川端 美博 | 国際事業本部長(国際部・提携推進室) |
※専務執行役員 | 成田 裕 | 経営サポート本部長(食品品質保証室・企画室・広報室・広告部・ 法務室) 国際部・提携推進室 |
※専務執行役員 | 若林 宏 | 管理本部長(秘書室・総務部・人事部・人材開発センター・経理部・ 情報システム部) |
※専務執行役員 | 石川 文保 | 研究開発本部長(開発部・中央研究所・ヨーロッパ研究所) 中央研究所長 |
※常務執行役員 | 田中 正喜 | 化粧品事業本部長(化粧品部・湘南化粧品工場) |
※常務執行役員 | 伊藤 正徳 | 医薬品事業本部長(医薬業務部・医薬営業部・医薬学術部・ 医薬開発部・医薬安全性情報部・ 医薬事業統括部・医薬信頼性保証室・ 富士裾野医薬品工場) |
※常務執行役員 | 土井 明文 | 生産本部長(生産管理部・調達部・各工場) |
※常務執行役員 | 林田 哲哉 | 食品事業本部長(販売会社近代化推進室・業務部・宅配営業部・ 直販営業部・物流統括部・各支店) |
常務執行役員 | 平野 晋 | 国際部(中国ヤクルト株式会社) |
常務執行役員 | 今田 正男 | 広報室・広告部・食品品質保証室 |
常務執行役員 | 平野 宏一 | 開発部・広報室(学術担当) |
常務執行役員 | 南野 昌信 | 中央研究所副所長、ヨーロッパ研究所・広報室(学術担当) |
※執行役員 | リチャード ホール | 提携推進室 |
執行役員 | 梛良 昌利 | 業務部・宅配営業部・人材開発センター |
執行役員 | 星子 秀章 | 法務室・人事部・人材開発センター |
執行役員 | 鈴木 康之 | 生産管理部・調達部 |
執行役員 | 里見 昌彦 | 医薬営業部・医薬開発部・医薬事業統括部 |
執行役員 | 渡辺 秀一 | 経理部・情報システム部 |
執行役員 | 岸本 明 | 直販営業部・物流統括部 |
執行役員 | 後藤 隆夫 | 秘書室 |
執行役員 | 川畑 裕之 | 総務部 |
執行役員 | 島田 淳一 | 国際部 |
執行役員 | 後藤 善宏 | 開発部 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00406] S100AGUQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。