有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOJA
リゾートトラスト株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | CEO (最高経営 責任者) | 伊 藤 與 朗 | 1940年3月29日生 | 1959年4月 | 宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーション)入社 | (注)2 | 2,922 |
1961年11月 | 同社取締役就任 | ||||||
1962年8月 | 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
1973年4月 | 当社設立 代表取締役社長就任 | ||||||
1984年3月 | 多治見クラシック㈱代表取締役就任 | ||||||
1984年4月 | ジャパンクラシック㈱代表取締役就任 | ||||||
1989年1月 | リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任 | ||||||
1992年9月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任 | ||||||
1995年12月 | 常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取締役就任 | ||||||
1996年5月 | 当社CEO(最高経営責任者)就任(現任) | ||||||
1999年4月 | 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
2001年7月 | ㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締役就任 | ||||||
2004年6月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任 | ||||||
2004年6月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任 | ||||||
2010年6月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任 | ||||||
2016年6月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任 | ||||||
代表取締役 社長 | COO (最高執行 責任者) | 伊 藤 勝 康 | 1943年6月28日生 | 1972年4月 | 公認会計士 開業 | (注)2 | 787 |
1973年4月 | 当社設立 常務取締役就任 | ||||||
1980年9月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
1980年12月 | 当社専務取締役経営企画担当就任 | ||||||
1987年6月 | ㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役就任 | ||||||
1988年2月 | 当社専務取締役企画開発本部管掌 | ||||||
1991年4月 | 当社専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌 | ||||||
1993年4月 | 当社専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌兼CS推進部管掌 | ||||||
1993年7月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
1996年5月 | 当社COO(最高執行責任者)就任(現任) | ||||||
1999年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
1999年7月 | 岡崎クラシック㈱代表取締役就任 | ||||||
2004年6月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) | ||||||
2004年6月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任 | ||||||
2006年6月 | ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任 | ||||||
2006年7月 | ㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任(現任) | ||||||
2010年6月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任 | ||||||
2013年5月 | ㈱アンクラージュ(現トラストグレイス㈱)代表取締役就任 | ||||||
2016年5月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 副社長 | ホテル レストラン 本部長 | 河 﨑 信 彦 | 1955年9月21日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)2 | 290 |
1990年4月 | 当社ホテルレストラン運営本部副本部長就任 | ||||||
1990年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
1991年1月 | 当社取締役ホテルレストラン運営本部長就任 | ||||||
1996年4月 | 当社常務取締役ホテルレストラン運営本部長就任 | ||||||
1997年10月 | 当社常務取締役関西リゾートホテル統轄部長就任 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役中部リゾートホテル統轄部長就任 | ||||||
2001年3月 | ㈱ユーエス・サクマ(現㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル)代表取締役就任(現任) | ||||||
2002年10月 | 当社常務取締役ホテルレストラン運営本部長兼シティホテルレストラン統轄部長就任 | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役シティホテルレストラン事業本部長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役ホテルレストラン開発事業本部長就任 | ||||||
2008年5月 | ㈱日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任) | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役ホテルレストラン事業本部長就任 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役ホテルレストラン事業本部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役副社長ホテルレストラン本部長就任(現任) | ||||||
取締役 副社長 | メディカル 本部長 | 伏 見 有 貴 | 1965年8月19日生 | 1990年4月 | 当社入社 | (注)2 | 150 |
2003年10月 | 当社経営企画室長就任 | ||||||
2004年7月 | 株式会社ハイメディック出向 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役経営企画室長就任 | ||||||
2006年1月 | 当社取締役経営企画室長兼広報室長就任 | ||||||
2006年7月 | 当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広報部長就任 | ||||||
2007年7月 | 当社取締役メディカル事業本部長就任 | ||||||
2009年6月 | ㈱CICS代表取締役就任(現任) | ||||||
2012年11月 | トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役メディカル事業本部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社専務取締役メディカル本部長就任 | ||||||
2014年6月 | ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任(現任) | ||||||
2014年6月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任 (現任) | ||||||
2014年6月 | トラストグレイス㈱代表取締役就任 (現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) | ||||||
2016年5月 | 当社取締役副社長メディカル本部長就任 (現任) | ||||||
取締役 副社長 | 開発部門 管掌 | 伊 藤 正 昭 | 1948年1月29日生 | 1997年9月 | ㈱日本長期信用銀行福岡支店長就任 | (注)2 | 35 |
1999年4月 | 当社入社 企画開発本部(現開発部門)長就任 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役開発本部長就任 | ||||||
2003年10月 | 当社取締役開発部門管掌就任 | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役開発部門管掌就任 | ||||||
2006年1月 | 当社常務取締役開発部門管掌兼購買部門管掌就任 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役開発部門管掌 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役開発部門管掌 | ||||||
2014年6月 | アール・ティー開発㈱代表取締役就任 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役副社長開発部門管掌(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務 取締役 | 業務部門 管掌 兼 CCO(コンプライアンス総責任者) | 井 内 克 之 | 1960年5月21日生 | 2013年6月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
2013年6月 | 当社執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役業務部門副管掌就任 | ||||||
2017年5月 | アール・エフ・エス㈱代表取締役就任 (現任) | ||||||
2017年5月 | ジャストファイナンス㈱代表取締役就任 (現任) | ||||||
2017年6月 | 当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)(現任) | ||||||
専務 取締役 | 会員制 本部長 兼 東京支社長 | 新 谷 敦 之 | 1955年6月15日生 | 1979年10月 | 当社入社 | (注)2 | 173 |
1997年4月 | 当社会員制事業本部名古屋支社長就任 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役会員制事業本部東京支社長就任 | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役会員制事業本部東京支社長就任 | ||||||
2012年11月 | 当社常務取締役会員制事業本部東京支社長兼横浜支社長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長兼横浜支社長就任 | ||||||
2016年5月 | 当社常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長就任 | ||||||
2016年5月 | 当社専務取締役会員制本部本部長兼東京支社長就任(現任) | ||||||
専務 取締役 | 料理飲料 部門管掌 | 内 山 敏 彦 | 1947年8月4日生 | 1966年4月 | ㈱帝国ホテル入社 | (注)2 | 135 |
1969年11月 | 渡航 | ||||||
1979年6月 | 帰国(海外経験11年) | ||||||
1979年9月 | 当社入社 | ||||||
1991年10月 | 当社ホテルレストラン運営本部料理統轄部長就任 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役料理購買部門管掌就任 | ||||||
2006年1月 | 当社常務取締役料理飲料部門管掌就任 | ||||||
2014年4月 | 当社専務取締役料理飲料部門管掌就任 (現任) | ||||||
常務 取締役 | 会員制 本部 副本部長 兼 名古屋 支社長 | 髙 木 直 | 1963年5月27日生 | 1985年5月 | 当社入社 | (注)2 | 30 |
1996年4月 | 当社会員制事業本部名古屋支社第一事業部第一営業部長就任 | ||||||
1997年4月 | 当社会員制事業本部名古屋支社第一事業部長就任 | ||||||
2003年6月 | 当社会員制事業本部名古屋支社長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役会員制本部名古屋支社長就任 | ||||||
2016年5月 | 当社常務取締役会員制本部副本部長兼名古屋支社長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 会員制 本部 横浜 支社長 | 川 口 眞 弘 | 1963年5月6日生 | 1984年7月 | 当社入社 | (注)2 | 84 |
2007年7月 | 当社会員制事業本部大阪支社長就任 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員会員制事業本部大阪支社長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会員制本部大阪支社長就任 | ||||||
2016年5月 | 当社取締役会員制本部横浜支社長就任 (現任) | ||||||
取締役 | ホテル レストラン本部 副本部長 | 荻 野 重 利 | 1958年7月5日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 64 |
1999年6月 | 当社会員制事業本部大阪支社長就任 | ||||||
2004年3月 | 当社エクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任 | ||||||
2007年7月 | 当社執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任 | ||||||
2012年12月 | 当社執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任 | ||||||
2015年10月 | 当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | メディカル本部 副本部長 兼 ハイメディック事業部長 | 古 川 哲 也 | 1970年7月21日生 | 1993年4月 | 三井不動産株式会社入社 | (注)2 | 10 |
2006年2月 | 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任(現任) | ||||||
2006年7月 | 株式会社ハイメディック取締役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社iMedical代表取締役就任(現任) | ||||||
2013年10月 | 当社執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任 | ||||||
2016年1月 | 株式会社H&Oメディカル代表取締役就任(現任) | ||||||
2016年4月 | 株式会社厚生代表取締役就任(現任) | ||||||
2017年1月 | 当社執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任 | ||||||
2017年3月 | セントメディカル・アソシエイツ合同会社職務執行者就任(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 野 中 ともよ (注)1 | 1954年6月18日生 | 1987年4月 | 中京女子大学(現至学館大学)客員教授(現任) | (注)2 | ― | |
1995年1月 | 大蔵省(現財務省)財政制度審議会委員 | ||||||
2002年3月 | アサヒビール株式会社取締役 | ||||||
2002年6月 | 三洋電機株式会社取締役 | ||||||
2003年1月 | 文部科学省 中央教育審議会委員 | ||||||
2005年6月 | 三洋電機株式会社代表取締役会長 | ||||||
2005年7月 | 公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員(現任) | ||||||
2008年8月 | NPO法人ガイア・イニシアティブ代表(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 岡 田 好 生 | 1949年5月14日生 | 1972年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | 14 | |
1995年3月 | 同白山支店支店長 | ||||||
1997年4月 | 同検査部主任検査役 | ||||||
2000年9月 | 愛知タイヤ工業株式会社取締役管理部長 | ||||||
2004年4月 | 同取締役管理本部長 | ||||||
2007年7月 | 当社入社 | ||||||
2007年7月 | 当社監査室長就任 | ||||||
2011年6月 | ジャストファイナンス株式会社出向 | ||||||
2011年6月 | 同統轄部長 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 谷 口 嘉 孝 (注)1 | 1938年3月30日生 | 1958年7月 | 愛知県庁入庁 | (注)3 | 16 | |
1992年4月 | 同豊田事務所長 | ||||||
1996年4月 | 同西三河事務所長 | ||||||
1998年4月 | 愛知県森林公園協会専務理事 | ||||||
1999年4月 | 財団法人愛知公園協会専務理事 | ||||||
2001年6月 | 名古屋競馬㈱常勤監査役 | ||||||
2004年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 相 羽 洋 一 (注)1 | 1946年4月13日生 | 1979年4月 | 名古屋地方裁判所判事補 | (注)3 | ― | |
1982年4月 | 大津地方・家庭裁判所判事補 | ||||||
1985年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会所属) 大脇・鷲見合同法律事務所(現しるべ総合法律事務所)に勤務 | ||||||
1990年4月 | 同事務所パートナー弁護士 | ||||||
2003年6月 | 当社非常勤監査役就任 | ||||||
2009年4月 | 同事務所代表パートナー弁護士(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 赤 堀 聰(注)1 | 1944年6月11日生 | 1987年7月 | 名古屋中税務署勤務 | (注)3 | ― | |
1988年7月 | 名古屋国税局勤務 | ||||||
1993年7月 | 岐阜北税務署副署長 | ||||||
2001年7月 | 札幌北税務署長 | ||||||
2002年7月 | 熱田税務署長 | ||||||
2003年9月 | 税理士事務所開設 | ||||||
2007年6月 | マスプロ電工株式会社社外監査役 | ||||||
2009年6月 | 当社非常勤監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 中 谷 敏 久 (注)1 | 1962年3月10日生 | 1986年4月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ― | |
1989年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2012年6月 | 有限責任 あずさ監査法人退所 | ||||||
2012年8月 | 税理士登録 | ||||||
2012年10月 | 監査法人マーキュリー代表社員就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 4,717 |
(注) 1 取締役 野中ともよ、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝、委員 岡田好生、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03969] S100AOJA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。