有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOI7
株式会社 テレビ西日本 役員の状況 (2017年3月期)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会 長 | 寺 﨑 一 雄 | 1940年8月8日生 | 1964年4月 | 株式会社西日本新聞社入社 | 1年 (注)3 | 792 | |
1995年6月 | 同社東京支社長(局長) | ||||||
1997年6月 | 当社取締役東京支社長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役編成制作局長 | ||||||
1999年6月 | 当社常務取締役編成制作局長 | ||||||
2001年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2005年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 副会長 | 坂 田 正 彦 | 1957年12月22日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 1年 (注)3 | 311 | |
2010年6月 | 当社執行役員経営企画局長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役総務局長兼社長室長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役総務局長兼経営管理局長兼社長室長 | ||||||
2013年8月 | 当社取締役総務局長兼経営管理局長 | ||||||
2016年2月 | 当社取締役経営管理局長 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役 | ||||||
2016年6月 2017年6月 | 当社代表取締役社長 当社取締役副会長(現) | ||||||
代表取締役 社 長 | 鈴 木 克 明 | 1958年7月30日生 | 1981年4月 | 株式会社フジテレビジョン入社 | 1年 (注)3 | ― | |
2005年6月 | 同社編成制作局長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役編成制作局長 | ||||||
2008年10月 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役兼株式会社フジテレビジョン取締役編成制作局長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社フジテレビジョン常務取締役編成制作局長 | ||||||
2011年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役兼株式会社フジテレビジョン専務取締役 | ||||||
2017年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業局長 | 山 﨑 浩一郎 | 1957年8月5日生 | 1982年4月 | 当社入社 | 1年 (注)3 | 250 |
2008年6月 | 当社営業局長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員営業局長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員編成制作局長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役編成制作局長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2016年6月 2017年6月 | 当社常務取締役 当社常務取締役営業局長(現) | ||||||
取締役 | 報道局長 | 藤 井 通 彦 | 1958年4月4日生 | 1981年4月 | 株式会社西日本新聞社入社 | 1年 (注)3 | 150 |
2011年6月 | 同社経営企画室長 | ||||||
2012年6月 | 同社論説委員長 | ||||||
2014年6月 | 同社執行役員東京支社長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役報道局長(現) | ||||||
取締役 | 荻 孝 浩 | 1961年7月27日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 1年 (注)3 | 150 | |
2011年6月 | 当社営業局長 | ||||||
2016年2月 | 当社執行役員総務局長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役総務局長 | ||||||
2017年3月 2017年6月 | 当社取締役営業局長 当社取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 日 枝 久 ※ | 1937年12月31日生 | 1988年6月 | 株式会社フジテレビジョン代表取締役社長 | 1年 (注)3 | ― | |
1993年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2001年6月 2008年10月 2017年6月 | 株式会社フジテレビジョン代表取締役会長 株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役会長兼株式会社フジテレビジョン代表取締役会長 株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役兼株式会社フジテレビジョン取締役相談役兼フジサンケイグループ代表(現) | ||||||
取締役 | 木 曽 節 文 ※ | 1949年8月25日生 | 2004年11月 | 中興化成工業株式会社代表取締役社長 | 1年 (注)3 | 1,200 | |
2005年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2007年4月 | 中興化成工業株式会社代表取締役会長 | ||||||
2017年6月 | 同社代表取締役(現) | ||||||
取締役 | 松 尾 新 吾 ※ | 1938年5月19日生 | 2003年6月 | 九州電力株式会社代表取締役社長 | 1年 (注)3 | ― | |
2007年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2012年4月 | 九州電力株式会社相談役(現) | ||||||
取締役 | 久保田 勇 夫 ※ | 1942年12月6日生 | 1966年4月 | 大蔵省入省 | 1年 (注)3 | ― | |
1999年7月 | 国土事務次官 | ||||||
2000年9月 | 都市基盤整備公団副総裁 | ||||||
2006年6月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役頭取 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年6月 | 株式会社西日本シティ銀行代表取締役会長 | ||||||
2016年10月 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役会長兼株式会社西日本シティ銀行代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 川 崎 隆 生 ※ | 1950年6月2日生 | 1974年4月 | 株式会社西日本新聞社入社 | 1年 (注)3 | ― | |
2007年6月 | 同社取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 2016年6月 | 当社取締役(現) 株式会社西日本新聞社取締役会長兼グループ経営会議議長(現) | ||||||
常 勤 監査役 | 佐 世 陽 一 | 1949年7月6日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 4年 (注)4 | 100 | |
2003年8月 | 当社東京支社営業部長 | ||||||
2005年7月 | 当社営業局長 | ||||||
2008年6月 | 当社編成局長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 大 黒 伊勢夫 | 1953年9月13日生 | 1978年4月 | 運輸省入省 | 4年 (注)4 | ― | |
2012年9月 | 国土交通省近畿運輸局長 | ||||||
2013年6月 | 一般財団法人空港環境整備協会理事長 | ||||||
2014年6月 | 西日本鉄道株式会社監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
西日本鉄道株式会社取締役常任監査等委員(現) | |||||||
計 | 2,953 |
(注) 1 ※取締役は社外取締役です。
2 監査役 大黒伊勢夫は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の日から2018年3月期に係る定時株主総会終結
の時までです。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04411] S100AOI7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。