有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AHWZ
株式会社東京會舘 役員の状況 (2017年3月期)
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 渡 辺 訓 章 | 1958年12月28日生 | 1982年3月 | 当社入社 | 注3 | 800 | |
1999年4月 | 当社浜松町東京會舘総支配人 | ||||||
2003年1月 | 当社営業所事業部副部長兼浜松町東京會舘総支配人 | ||||||
2004年1月 | 当社本舘宴会支配人兼婚礼支配人 | ||||||
2007年3月 | 当社本舘総支配人兼宴会支配人 | ||||||
2009年4月 | 当社本舘総支配人兼宴会支配人兼食堂支配人 | ||||||
2014年4月 | 当社本舘総支配人兼宴会支配人 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役本舘総支配人兼宴会支配人 | ||||||
2015年2月 | 当社取締役本舘開設準備室長 | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 上 原 誠 人 | 1944年4月1日生 | 1968年1月 | 当社入社 | 注3 | 3,100 | |
1995年4月 | 当社本舘営業部本舘総支配人 | ||||||
1996年6月 | 当社取締役本舘営業部長兼本舘総支配人兼第一事業部長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役本舘営業部長兼本舘総支配人兼営業企画部長 | ||||||
1999年10月 | 当社取締役本舘営業部長兼本舘総支配人兼営業推進部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役本舘営業部長兼本舘総支配人兼レストラン事業部長 | ||||||
2006年10月 | 当社常務取締役本舘営業部長兼本舘総支配人 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役本舘営業部長兼営業所事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役営業本部長兼本舘営業部長兼営業所事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役営業本部長兼本舘営業部長 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役専務営業本部長兼本舘営業部長 | ||||||
2014年5月 | 当社代表取締役専務営業本部長兼本舘営業部長兼マーケティング部長 | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 調理本部長 | 外 山 勇 雄 | 1947年6月1日生 | 1966年3月 2003年6月 2006年10月 2007年6月 2008年4月 2011年4月 2013年2月 2013年4月 | 当社入社 当社調理・製菓部副部長兼プルニエ調理長 当社調理・製菓部長兼プルニエ調理長 当社取締役調理・製菓部長兼プルニエ調理長 当社取締役調理・製菓部長 当社取締役調理本部長兼調理・製菓部長 当社取締役調理本部長 当社常務取締役調理本部長(現任) | 注4 | 2,300 |
常務取締役 | 管理本部長 | 鈴 木 輝 伯 | 1957年9月22日生 | 1980年3月 | 当社入社 | 注3 | 1,206 |
1997年2月 | 当社浜松町東京會舘事務長 | ||||||
1998年7月 | 当社経理部次長 | ||||||
2003年3月 | 当社経理部副部長 | ||||||
2005年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2017年4月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常務取締役 | 営業本部長 兼営業所事 業部長 | 永 田 充 史 | 1957年12月4日生 | 1980年3月 | 当社入社 | 注3 | 600 |
2001年9月 | 当社営業推進部次長 | ||||||
2005年4月 | 当社営業推進部副部長 | ||||||
2009年4月 | 当社営業推進部第一部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役営業推進部第一部長 | ||||||
2015年2月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業所事業部長兼営業推進部第一部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業推進部長兼営業所事業部長 | ||||||
2017年4月 | 当社常務取締役営業本部長兼営業所事業部長(現任) | ||||||
取締役 相談役 | 藤 原 幸 弘 | 1933年8月1日生 | 1957年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注3 | 15,200 | |
1985年6月 | 同行取締役室町支店長 | ||||||
1985年12月 | 同行取締役(加州三和銀行頭取) | ||||||
1988年3月 | 同行常務取締役(加州三和銀行頭取) | ||||||
1989年4月 | 同行常務取締役国際本部長 | ||||||
1990年4月 | 同行代表取締役・専務取締役国際本部長 | ||||||
1992年5月 | 同行専務取締役 | ||||||
1993年6月 | 東洋ホテル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2002年6月 | 当社顧問 | ||||||
2002年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2017年5月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
取締役 | 松 岡 功 | 1934年12月18日生 | 1957年4月 | 東宝株式会社入社 | 注4 | 7,933 | |
1976年5月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
1977年4月 | 東宝国際株式会社代表取締役社長 | ||||||
1977年5月 | 東宝株式会社代表取締役社長 | ||||||
1978年6月 | 株式会社阪急プラザ劇場代表取締役社長 | ||||||
1979年5月 | 萬活土地起業株式会社代表取締役 | ||||||
1982年12月 | 東宝芸能株式会社代表取締役社長 | ||||||
1995年5月 | 東宝株式会社代表取締役会長 | ||||||
1995年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2009年5月 | 東宝株式会社名誉会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤監査役 | 木 村 輝 昭 | 1943年9月21日生 | 1967年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注5 | 1,200 | |
1986年5月 | 同行豊中支店長 | ||||||
1988年9月 | 上海国際財務有限公司総経理(在上海) | ||||||
1990年5月 | 株式会社三和銀行亀戸支店長 | ||||||
1993年5月 | 同行東京業務推進部長 | ||||||
1996年4月 | 株式会社ビーエスピー代表取締役専務 | ||||||
2001年10月 | 株式会社ビーエスピーインターナショナル代表取締役社長(在ニューヨーク) | ||||||
2003年3月 | 株式会社ビーエスピーソリューション常勤監査役 | ||||||
2005年10月 | 株式会社ビーエスピー常勤監査役 | ||||||
2009年6月 | 同社参与 | ||||||
2010年6月 | 当社顧問 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 畔 柳 信 雄 | 1941年12月18日生 | 1965年4月 | 株式会社三菱銀行入行 | 注7 | 600 | |
1992年6月 | 同行取締役 | ||||||
1996年4月 | 株式会社東京三菱銀行取締役 | ||||||
1996年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2002年6月 | 同行副頭取 | ||||||
2003年6月 2004年6月 2004年6月 2005年10月 2006年1月 2008年4月 2010年4月 2012年4月 2013年6月 2014年4月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役 株式会社東京三菱銀行頭取 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取 同行取締役会長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 株式会社三菱東京UFJ銀行相談役 当社監査役(現任) 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問(現任) | ||||||
監査役 | 相 場 康 則 | 1949年5月24日生 | 1974年4月 | サントリー株式会社入社 | 注6 | ― | |
2003年3月 | 同社取締役ビール事業部長 | ||||||
2007年3月 | 同社常務取締役首都圏営業本部長 | ||||||
2009年2月 | サントリーホールディングス株式会社常務執行役員 | ||||||
2009年4月 | サントリー酒類株式会社代表取締役社長 | ||||||
2011年1月 | サントリーホールディングス株式会社専務取締役 | ||||||
2014年3月 | 同社取締役副社長(現任) | ||||||
2016年4月 | サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2017年4月 | サントリーBWS代表取締役副社長(現任) | ||||||
計 | 32,939 |
(注) 1 取締役松岡 功氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役木村輝昭ならびに監査役畔柳信雄、相場康則の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
池 内 潤一郎 | 1954年4月4日生 | 1977年3月 1998年7月 2003年3月 2008年4月 2011年4月 2013年6月 | 当社入社 当社経理部次長 当社総務部経営企画室次長 当社総務部経営企画室長 当社監査室長(現任) 当社補欠監査役(現任) | 100 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04535] S100AHWZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。