有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YMF
株式会社パレスホテル 役員の状況 (2016年12月期)
男性 19名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 小 林 節 | 1945年8月24日生 | 1969年7月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注1) | 15.0 | |
1990年6月 | 同行国際業務部参事役 | ||||||
1991年3月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
1993年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
1995年3月 | 当社専務取締役 | ||||||
1995年3月 | 株式会社パレスホテル大宮(現 株式会社パレスエンタープライズ)取締役(現在) | ||||||
1996年2月 | パレスフードサービス株式会社代表取締役 | ||||||
1996年7月 | パレス交通株式会社取締役 | ||||||
1997年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在) | ||||||
1997年6月 | 株式会社さいたまアリーナ取締役 | ||||||
2001年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2010年2月 | パレス交通株式会社代表取締役 | ||||||
2013年2月 | パレスフードサービス株式会社取締役(現在) | ||||||
2013年2月 | パレス交通株式会社取締役(現在) | ||||||
2014年3月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役 社長 | 荒 牧 幹 人 | 1948年7月20日生 | 1972年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注1) | 3.0 | |
2001年6月 | 同行執行役員大阪支店長 | ||||||
2002年6月 | みずほ総合研究所株式会社専務取締役 | ||||||
2005年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在) | ||||||
2005年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2005年3月 | 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) | ||||||
2005年3月 | パレスフードサービス株式会社取締役(現在) | ||||||
2007年3月 | 当社専務取締役 | ||||||
2014年3月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 | 古 池 嘉 章 | 1952年9月27日生 | 1976年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注1) | 1.0 | |
2000年6月 | 同行金融グループ企画部長 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行資本市場部長 | ||||||
2003年5月 | チッソ株式会社出向 経営企画室室長 | ||||||
2006年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2009年4月 | みずほスタッフ株式会社専務取締役 | ||||||
2010年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年2月 | パレスフードサービス株式会社代表取締役(現在) | ||||||
2013年2月 | パレス交通株式会社代表取締役(現在) | ||||||
2017年3月 | 当社専務取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 事業開発部長 | 渡 部 政 和 | 1958年10月8日生 | 1981年4月 | 株式会社三和銀行入行 | (注1) | 1.0 |
2000年6月 | 同行板橋支店長 | ||||||
2002年6月 | 株式会社UFJ銀行川崎支店長 | ||||||
2006年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行三鷹支店長 | ||||||
2008年4月 | 同行札幌支社長 | ||||||
2011年1月 | 株式会社ジャルカード取締役 | ||||||
2013年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年3月 | 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) | ||||||
2013年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在) | ||||||
2014年2月 | パレスフードサービス株式会社取締役(現在) | ||||||
2017年3月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | パレスホテル東京 総支配人 | 渡 部 勝 | 1964年3月10日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 |
2005年10月 | 当社マーケティング部セールス三課課長 | ||||||
2007年4月 | 当社プロジェクト室課長 | ||||||
2010年10月 | 当社開業準備室副室長 | ||||||
2012年2月 | 当社パレスホテル東京総支配人 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役パレスホテル東京総支配人 | ||||||
2017年3月 | 当社常務取締役パレスホテル東京総支配人(現在) | ||||||
取締役 | 佐 治 信 忠 | 1945年11月25日生 | 1990年3月 | サントリー株式会社代表取締役副社長 | (注1) | なし | |
2000年9月 | サントリーフーズ株式会社代表取締役会長 | ||||||
2001年3月 | サントリー株式会社代表取締役社長 | ||||||
2001年4月 | サントリーインターナショナル取締役会長 | ||||||
2002年3月 | サントリー株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 | ||||||
2003年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在) | ||||||
2003年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2009年2月 | サントリーホールディングス株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 | ||||||
2014年10月 | 同社代表取締役会長(現在) | ||||||
取締役 | 角 和 夫 | 1949年4月19日生 | 2000年6月 | 阪急電鉄株式会社取締役鉄道事業本部長 | (注1) | なし | |
2002年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2005年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在) | ||||||
2005年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2005年4月 | 阪急ホールディングス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2006年10月 | 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2014年3月 | 阪急電鉄株式会社代表取締役会長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 草 刈 隆 郎 | 1940年3月13日生 | 1994年6月 | 日本郵船株式会社取締役 | (注1) | なし | |
1999年8月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2006年4月 | 同社代表取締役会長・会長経営委員 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役相談役 | ||||||
2009年7月 | 日本・ベルギー協会 会長(現在) | ||||||
2010年6月 | 日本郵船株式会社相談役 | ||||||
2011年4月 | 公益社団法人がん研究会 理事長(現在) | ||||||
2012年6月 | 社団法人日本海洋少年団連盟 会長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2015年4月 | 日本郵船株式会社特別顧問(現在) | ||||||
取締役 | 木 村 惠 司 | 1947年2月21日生 | 2000年6月 | 三菱地所株式会社取締役 | (注1) | なし | |
2003年4月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | ロックフェラーグループ社取締役(現在) | ||||||
2004年6月 | 三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年4月 | 一般社団法人不動産協会 理事長(現在) | ||||||
2015年6月 | 株式会社ロイヤルパークホテル 取締役(現在) | ||||||
2016年2月 | 国家公安委員会 委員(現在) | ||||||
2016年6月 | 三菱地所株式会社取締役会長(現在) | ||||||
2017年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 海 保 邦 男 | 1949年7月19日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 | |
2003年3月 | 当社販売促進部部長 | ||||||
2009年3月 | 株式会社パレスエンタープライズ取締役パレスホテル立川営業担当支配人 | ||||||
2010年1月 | 同社取締役パレスホテル立川副支配人兼営業担当支配人兼販売促進支配人 | ||||||
2011年3月 | 同社常務取締役パレスホテル立川総支配人 | ||||||
2015年3月 | 同社代表取締役社長(現在) | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 大 屋 愛一郎 | 1954年6月7日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 |
2001年10月 | 当社経理課課長 | ||||||
2003年9月 | 当社経理部次長 | ||||||
2005年3月 | 当社経理部部長 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役経理部長(現在) | ||||||
2013年2月 | パレス交通株式会社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 事業部長 | 三 木 教 義 | 1953年5月30日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 |
2000年11月 | 当社宴会予約課支配人 | ||||||
2004年10月 | 当社人事部次長 | ||||||
2005年10月 | 当社人事部部長 | ||||||
2009年7月 | 当社事業部部長 | ||||||
2013年2月 | 株式会社パレスフードサービス専務取締役(現在) | ||||||
2013年3月 | 当社取締役事業部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | セールス &マーケ ティング部長 | 早 川 毅 | 1959年8月21日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 |
2008年5月 | 当社マーケティング部次長 | ||||||
2010年1月 | 当社マーケティング部部長 | ||||||
2012年2月 | 当社セールス&マーケティング部部長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役セールス&マーケティング部長(現在) | ||||||
取締役 | 調理部 総料理長 | 斉 藤 正 敏 | 1959年5月13日生 | 2010年4月 | 当社入社調理部スーシェフ | (注1) | 0.1 |
2012年2月 | 当社調理部副総料理長 | ||||||
2013年3月 | 当社調理部総料理長 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役調理部総料理長(現在) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 吉 原 大 介 | 1978年1月28日生 | 2011年12月 | 当社入社 | (注1) | 1.8 |
2012年2月 | 当社セールス&マーケティング部副部長 | ||||||
2014年10月 | 当社経理部副部長 | ||||||
2015年4月 | 米国コーネル大学留学 | ||||||
2016年7月 | 当社パレスホテル東京副総支配人 | ||||||
2017年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役経営企画室長(現在) | ||||||
常勤監査役 | 尾 﨑 敏 光 | 1949年7月22日生 | 1973年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注2) | 0.5 | |
1990年12月 | 山一ファイナンス株式会社 出向 企画部企画課長 | ||||||
1997年4月 | 同社企画総務部付部長兼企画課長 | ||||||
1998年5月 | 当社入社総務部総務課長 | ||||||
2001年10月 | 当社総務部次長兼総務課長 | ||||||
2004年10月 | 当社総務部部長 | ||||||
2009年7月 | 当社総務人事部参与 | ||||||
2010年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
2010年3月 | 株式会社パレスエンタープライズ監査役(現在) | ||||||
2016年2月 | パレスフードサービス株式会社監査役(現在) | ||||||
2017年2月 | パレス交通株式会社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 松 岡 功 | 1934年12月18日生 | 1968年5月 | 東宝不動産株式会社取締役 | (注2) | なし | |
1970年3月 | 東宝株式会社取締役 | ||||||
1977年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
1983年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
1994年3月 | 株式会社ホテルグランドパレス監査役(現在) | ||||||
1995年5月 | 東宝株式会社代表取締役会長 | ||||||
2009年5月 | 同社名誉会長(現在) | ||||||
監査役 | 平 野 浩 志 | 1942年6月25日生 | 1997年6月 | 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)常務取締役 | (注2) | なし | |
1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2002年7月 | 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2003年3月 | 当社監査役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 本 多 秀 喜 | 1942年3月23日生 | 1961年4月 | 当社入社 | (注2) | 0.5 | |
1993年3月 | 当社経理部部長 | ||||||
1997年3月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2001年3月 | 株式会社パレスエンタープライズ監査役 | ||||||
2001年3月 | 当社取締役経理部長兼資材部長 | ||||||
2004年2月 | パレスフードサービス株式会社監査役 | ||||||
2005年2月 | パレス交通株式会社監査役 | ||||||
2005年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2010年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 25.4 |
(注) 1 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2018年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
2 2015年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
3 取締役のうち佐治信忠、角和夫、草刈隆郎、木村惠司の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役松岡功及び平野浩志の両氏は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04549] S1009YMF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。