有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZYR
森ビルゴルフリゾート株式会社 役員の状況 (2016年12月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役 東英治、服部弘志は、社外監査役であります。
3.監査役の任期は、2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 多田野 敬 | 1967年9月2日 | 1990年4月 丸紅株式会社 入社 1993年4月 同社サウジアラビア リヤド 支店 1996年4月 森ビル株式会社 入社 1998年10月 株式会社ヴィーナスフォート 出向 2000年4月 森ビル株式会社 用地企画部課長 2004年10月 同社 用地企画開発部 担当部長 2007年7月 同社 企画開発統括部 企画 開発3部 副部長 2013年7月 同社 都市開発本部開発統括部 企画開発3部 担当部長 2016年3月 当社 取締役副社長 2016年6月 当社 代表取締役社長(現) | (注)1 | 1 | |
専務取締役 | 総支配人 | 草野 通朗 | 1962年4月4日 | 1985年4月 当社 入社 1999年7月 当社 宍戸ゴルフクラブ 宍戸コース 副支配人 2000年7月 当社 宍戸ゴルフクラブ 宍戸コース 支配人 2002年10月 当社 宍戸ヒルズカントリークラブ 支配人 2006年3月 当社 取締役 2009年3月 当社 常務取締役 2010年1月 当社 常務取締役 宍戸ヒルズカントリークラブ・静ヒルズカントリークラブ総支配人 2015年6月 当社 専務取締役 宍戸ヒルズカントリークラブ・静ヒルズカントリークラブ総支配人(現) | (注)1 | 1 |
取締役 | 大野 剛義 | 1935年7月6日 | 1958年4月 株式会社三井銀行 入行 1987年6月 同行 取締役関連事業部長 1989年6月 同行 常務取締役地域本部副本部長 1992年6月 株式会社さくら銀行 代表取締役 専務取締役 1996年6月 株式会社さくら総合研究所 代表取締役社長 1997年6月 駒井鉄工株式会社 監査役 1999年3月 東亜合成株式会社 監査役 1999年9月 株式会社治コンサルタント 代表取締役社長(現) 2003年3月 当社 取締役(現) 2003年6月 アリアケジャパン株式会社監査役(現) | (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 大塚 順一 | 1948年1月17日 | 1970年4月 森ビル株式会社 入社 2000年7月 森トラスト株式会社 専務取締役 2002年10月 MTジェネックス株式会社 顧問 2004年6月 森ビル株式会社 常務取締役 2004年7月 同社 常務取締役 予算部長 2005年8月 同社 常務取締役 業務管理本部副本部長 2006年7月 同社 専務取締役 予算部長 2010年3月 当社 取締役(現) 2011年6月 同社 取締役専務執行役員(現) | (注)1 | - | |
取締役 | 松河 教夫 | 1949年10月30日 | 1974年4月 森ビル株式会社 入社 1997年8月 同社 総務部長 2000年6月 同社 取締役 総務部長 2002年12月 当社 取締役 2006年7月 同社 常務取締役 2011年6月 同社 取締役常務執行役員(現) 2014年3月 当社 代表取締役社長 2016年6月 当社 取締役(現) | (注)1 | 1 | |
取締役 | 東京本社 事業部長 | 小川 幸二 | 1948年1月6日 | 1966年4月 株式会社富士銀行 入行 1991年8月 同行 本店業務企画部 調査役 1999年5月 当社 営業部 次長 2000年3月 当社 業務部 部長 2003年5月 当社 東京本社 事業部長(現) 2006年3月 当社 取締役(現) | (注)1 | - |
取締役 | コース管理部部長 | 三村 幸男 | 1961年8月26日 | 1980年4月 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 陸士長 1990年5月 当社 入社 2004年1月 当社 コース管理部 課長 2008年5月 当社 コース管理部 部長 2010年12月 当社 コース管理部 部長(宍戸ヒルズ・静ヒルズ兼務)(現) 2013年3月 当社 取締役(現) | (注)1 | - |
取締役 | 営業推進部部長 | 林 祐樹 | 1979年12月24日 | 2002年4月 森ビル株式会社 入社 2002年4月 同社 企画開発本部事務センター 2003年2月 同社 企画開発本部 用地企画部用地企画グループ 2003年4月 当社 開発営業部 部長 2014年3月 当社 取締役(現) 2015年1月 当社 営業推進部部長(現) | (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | 東 英治 | 1949年9月4日 | 1973年4月 大和証券株式会社 入社 1996年2月 同社 第一エクイティ・トレーディング部長 1998年10月 株式会社大和総研 取締役 企画調査本部長 2001年6月 同社 常務執行役員 2005年4月 同社 専務取締役 2008年4月 同社 代表取締役専務取締役 2011年6月 公益財団法人日本証券経済研究所理事長 2012年6月 株式会社東京証券会館 監査役 2016年3月 当社 常勤監査役(現) | (注)3 | - | |
監査役 | 服部 弘志 | 1943年3月14日 | 1971年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現) 2001年12月 当社監査役就任 2002年12月 同上 監査役退任 2002年12月 当社 監査役(現) | (注)3 | - | |
監査役 | 山口 隆司 | 1943年1月29日 | 1966年4月 第一生命保険相互会社 入社 1988年4月 同社 高松支社長 1991年4月 同社 秘書部長 1998年4月 財団法人矢野恒太記念会理事長 2002年6月 森ビル株式会社 監査役 2005年3月 当社 常勤監査役 2005年6月 森ビル株式会社 取締役 2006年7月 同社 常務取締役 2010年6月 株式会社ヒルズクラブ 代表取締役社長 2011年6月 森ビル株式会社 常勤監査役(現) 2011年6月 当社 監査役(現) | (注)3 | - | |
計 | 3 |
(注)1.取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役 東英治、服部弘志は、社外監査役であります。
3.監査役の任期は、2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04673] S1009ZYR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。