男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 井上 礼美 | 1966年9月1日生 |
|
| | 1989年4月 | 井上建設㈱入社 | 1998年7月 | 井上商事㈱代表取締役に就任(現任) | 2009年11月 2010年8月 | 井上建設㈱監査役に就任(現任) 当社取締役に就任 | 2017年11月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) |
| (注3) | 90 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 北川 祐治 | 1957年4月1日生 |
|
| | 1983年9月 | ㈱北川鉄工所入社 | 2001年4月 | ㈱北川鉄工所代表取締役社長に就任 北川冷機㈱代表取締役社長就任(現任) | 2016年4月 | ㈱北川鉄工所代表取締役社長兼工機事業部長に就任(現任) | 2016年5月
2017年11月 | ㈱北川製作所代表取締役会長に就任(現任) 当社代表取締役副社長に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
専務取締役 | | 中西 義彦 | 1941年7月30日生 |
|
| | 1960年4月 | ㈱北川鉄工所入社 | 2009年3月 | ㈱北川鉄工所 常勤顧問退職 | 2013年11月 2017年11月 | 当社取締役支配人に就任 当社専務取締役に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 支配人 | 小川 治孝 | 1947年4月12日生 |
|
| | 1970年4月 2008年3月 | ㈱北川鉄工所入社 ㈱北川鉄工所退社 | 2011年6月
2013年11月 2017年11月 | 庄原農業協同組合幹事に就任(現任) 当社取締役に就任 当社取締役支配人に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
取締役 | | 井上 民江 | 1933年1月10日生 |
|
| | 1966年3月 | 井上建設㈱入社 | 2002年4月 | 井上建設㈱会長に就任 | 2009年11月 2010年8月
2016年11月 | 当社監査役就任 井上建設㈱代表取締役社長に就任(現任) 当社取締役に就任(現任) |
| (注5) | 30 |
取締役 | | 川本 寿一郎 | 1935年7月12日生 |
|
| | 2000年4月 | 川本実業㈱代表取締役会長に就任 | 2009年6月 | 川本実業㈱代表取締役会長を退任 | 2015年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | ー |
取締役 | | 妹尾 常明 | 1954年2月9日生 |
|
| | 1972年3月
2007年6月 | 上下信用組合(現 両備信用組合)社 両備信用組合理事に就任 | 2011年6月 | 両備信用組合代表理事常務に就任 | 2015年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
取締役 | | 花山 哲男 | 1956年3月20日生 |
|
| | 1978年3月 | 井上建設㈱入社 | 2017年1月 | 井上建設㈱常務執行役員に就任 | 2017年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | - |
常勤監査役 | | 安藤 攻 | 1943年2月21日生 |
|
| | 1965年4月 1997年6月 | ㈱広島銀行入社 ㈱北川鉄工所入社 常務取締役等歴任 | 2012年3月 | ㈱北川鉄工所 取締役専務執行役退職 | 2013年11月 | 当社監査役に就任(現任) |
| (注4) | 10 |
監査役 | | 藤井 勝久 | 1947年7月1日 |
|
| | 1986年7月 2009年5月
2016年11月 | ㈱フジイ 代表取締役に就任 ㈱フジイ 代表取締役会長に就任(現任) 当社監査役に就任(現任) |
| (注4) | - |
監査役 | | 坂東 辰男 | 1964年7月2日生 |
|
| | 1987年4月 | 出光興産㈱入社 | 1989年10月 | 芸備燃料㈱入社 | 2001年5月 | 芸備燃料㈱代表取締役社長に就任(現任) | 2003年11月 2013年11月 | 当社取締役に就任 当社監査役に就任(現任) |
| (注4) | - |
| | | | 計 | | 170 |
(注)1.取締役 川本寿一郎、妹尾常明、花山哲男は、社外取締役であります。
2.監査役 安藤攻、藤井勝久は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.取締役の任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.取締役 井上民江は、代表取締役社長 井上礼美の実母であります。