有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YLX
株式会社サイプレスクラブ 役員の状況 (2016年12月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 段為梁、村上次男、森元一郎、西野文秀、上浦文雄及び段康滋は社外取締役であります。
2.監査役は、全員が社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | - | 新堂 衞 (1936年8月21日生) | 1961年 1992年 1994年 2000年 2002年 2002年 2011年 2012年 2013年 | 大阪市職員 拝命 大阪市消防局長就任 財団法人大阪市消防振興協会 理事長 就任 財団法人 同協会特別顧問 就任 光明株式会社 常務取締役 就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役就任 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任 光栄商事株式会社 取締役 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から2年 | 優先償還株式 200 |
取締役 | - | 段 為梁 (1936年6月12日生) | 1986年 | 光明興業株式会社 代表取締役就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から2年 | 普通株式 44 |
2002年 | 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | |||||
取締役 | - | 村上 次男 (1948年10月6日生) | 1994年 | 株式会社アクセス設立 代表取締役 就任 | 2017年3月定時株主総会から2年 | 優先償還株式 26,000 普通株式 27 |
2002年 | 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | |||||
2006年 | 株式会社アクセス 代表取締役 退任 | |||||
取締役 | - | 森元 一郎 (1957年2月19日生) | 1980年 | 伊藤忠商事株式会社 入社 | 2017年3月定時株主総会から2年 | - |
2001年 | 株式会社エルワン 代表取締役 就任(現任) | |||||
2009年 | 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | |||||
取締役 | - | 西野 文秀 (1960年4月7日生) | 1998年 | 社団法人大阪府調理師会参事 就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から2年 | - |
2001年 | 有限会社西野屋 代表取締役 就任(現任) | |||||
2003年 | あべの調理師学校 非常勤講師 就任(現任) | |||||
2009年 | 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | |||||
取締役 | - | 上浦 文雄 (1944年2月10日生) | 2000年 | 大阪府警本部地域部長 就任 | 2016年3月定時株主総会から2年 | - |
2001年 | 大阪府警本部総務部長 就任 | |||||
2002年 | 財団法人大阪城ホール 副理事長 就任 | |||||
2005年 2014年 2016年 | 大発産業株式会社 執行役員 就任 大発産業株式会社 顧問 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | |||||
取締役 | - | 岡野 勝義 (1937年7月25日生) | 1960年 1974年 1974年 2017年 | 豊田通商株式会社 入社 豊田通商株式会社 退社 エアヒル株式会社(現エアテクス株式会社) 代表取締役就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から2年 | - |
取締役 | - | 段 康滋 (1966年8月31日生) | 1994年 1996年 2009年 2017年 | 光明興業株式会社 入社 上海ウェストゴルフ倶楽部 総裁就任(現任) 光明興業株式会社 取締役副社長就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から2年 | - |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 畠山 健 (1940年5月1日生) | 1998年 1999年 2006年 2011年 | 大阪府都島警察署長 就任 アズウェル株式会社 渉外担当部長 就任 光明興業株式会社 顧問 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 監査役就任(現任) | 2015年3月定時株主総会から4年 | - |
監査役 | - | 大地 庸元 (1949年8月11日生) | 1976年 2011年 | 株式会社大五 代表取締役 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 監査役就任(現任) | 2015年3月定時株主総会から4年 | 優先償還株式 1,200 |
監査役 | - | 山尾 哲也 (1951年9月22日生) | 1984年 1991年 1998年 2002年 2004年 2004年 2015年 2016年 | 弁護士登録 ときわ総合法律事務所設立 堺市固定資産評価審査委員会委員 就任 箕面市建築紛争調停委員 就任 山尾法律事務所設立 堺市固定資産評価審査委員会委員長 就任 梅田新道法律事務所パートナーに就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役就任(現任) | 2016年3月定時株主総会から4年 | 普通株式 20 |
監査役 | - | 森 啓 (1951年9月15日生) | 1976年 2002年 2007年 2009年 2012年 2016年 2017年 | 大阪市市役所 入所 大阪市交通局管財担当部長 就任 大阪市経済局企画部長 就任 大阪市こども青少年局長 就任 一般財団法人大阪市教育振興公社理事長 就任 一般財団法人大阪市教育文化振興財団 理事長就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 監査役就任(現任) | 2017年3月定時株主総会から4年 | 優先償還株式 480 普通株式 20 |
計 | 優先償還株式 27,880 普通株式 111 |
2.監査役は、全員が社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04730] S1009YLX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。