有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AJL9
旭情報サービス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役岩田守弘は、社外取締役であります。
2.監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の3名は、社外監査役であります。
3.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 田中 博 | 1949年8月2日生 | 1972年4月 | 郵政省入省 | ※1 | 58 | |
2000年6月 | 同省 関東郵政局長 | ||||||
2002年8月 | 財団法人郵便貯金振興会(現 一般財団法人ゆうちょ財団)理事 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役経営企画室長 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 濵田 広徳 | 1961年3月27日生 | 1985年4月 | 当社入社 | ※1 | 5 | |
1999年1月 | 人事部長 | ||||||
1999年6月 | 取締役 総務人事部人事担当部長 | ||||||
2002年4月 | 大阪支社長 | ||||||
2004年7月 | 総務部長兼広報室長 | ||||||
2007年6月 | 経営企画部長 | ||||||
2010年6月 | 人事部長兼人材開発室長 | ||||||
2017年1月 | 常務取締役(現任) | ||||||
総務・広報担当 | |||||||
取締役 | 財務経理部長 IR室長 | 英保 吉弘 | 1955年6月15日生 | 1978年11月 | 兵庫三菱自動車販売株式会社入社 | ※1 | 10 |
1990年11月 | 日本旅客船株式会社入社 | ||||||
1992年6月 | 当社入社 | ||||||
2006年6月 | 財務経理部長兼IR室長(現任) | ||||||
2007年6月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 人事部長 人材開発室長 | 宮下 勇人 | 1967年2月2日生 | 1985年3月 | 当社入社 | ※1 | 8 |
2003年4月 2014年6月 | 横浜支社長 取締役(現任) | ||||||
総務部長兼広報室長 | |||||||
2017年1月 | 人事部長兼人材開発室長(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 | 水野 伸一 | 1966年2月26日生 | 1986年3月 2003年4月 2015年6月 | 当社入社 中部支社長 取締役(現任) 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長(現任) | ※1 | 6 |
取締役 | 総務部長 広報室長 | 高橋 章近 | 1960年10月18日生 | 1983年4月 2007年1月 2008年7月 2014年6月 2017年1月 2017年6月 | 日新製糖株式会社入社 当社入社 人事部次長 大阪支社長 総務部長兼広報室長(現任) 取締役(現任) | ※1 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 岩田 守弘 | 1943年6月4日生 | 1966年4月 1991年6月 2000年6月 2005年7月 2014年6月 2015年6月 | 日本国有鉄道入社 日本テレコム株式会社(現 ソフトバンクモバイル株式会社)取締役総務部長 同社 専務取締役社長室長 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 代表取締役社長 同社 相談役 当社 取締役(現任) | ※1 | 2 | |
常勤監査役 | 松尾 良輔 | 1956年5月24日生 | 1980年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | ※2 | - | |
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行 審査企画部次長 | ||||||
2004年4月 | 同行 岡山支店支店長 | ||||||
2006年3月 | 同行 横浜駅前支店支店長 | ||||||
2008年8月 | みずほ信用保証株式会社 取締役副社長 | ||||||
2015年10月 | 同社 顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 三浦 州夫 | 1953年2月13日生 | 1979年4月 | 裁判官任官 | ※2 | - | |
1988年4月 | 弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所 | ||||||
1997年4月 | 河本・三浦法律事務所(現 河本・三浦・平田法律事務所)設立 代表就任(現任) | ||||||
2003年6月 | ヤマハ株式会社 監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 住友精化株式会社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 河村 雄良 | 1948年1月2日生 | 1970年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | ※3 | - | |
2003年12月 | 同社執行役員 HAセキュリティ事業部 事業部長 | ||||||
2005年6月 | 松下電工インフォメーションシステムズ株式会社(現 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
2010年7月 | 当社 顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 清水万里夫 | 1956年9月17日生 | 1980年10月 1984年9月 2002年8月 2013年7月 2016年4月 2016年6月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブディレクター 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任(現任) 当社 監査役(現任) | ※2 | - | |
計 | 91 |
2.監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の3名は、社外監査役であります。
3.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04920] S100AJL9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。