有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQAI
ユニチカ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役 半林 亨、古川 実の各氏は、社外取締役である。
2.監査役 河内義人、福原哲晃の各氏は、社外監査役である。
3.当社では、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.当社では、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
10.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2017年6月分の役員持株会による取得株式数は、提出日(2017年6月29日)現在確認が出来ないため、2017年5月末現在の実質所有株式数を記載している。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 監査室担当 | 注連 浩行 | 1952年2月10日生 |
| 注4 | 普通株式 223 | ||||||||||||||||||
代表取締役 専務執行役員 | 管理本部長 | 安岡 正晃 | 1956年1月10日生 |
| 注5 | 普通株式 22 | ||||||||||||||||||
代表取締役 常務執行役員 | 経営企画本部長 技術部門管掌 | 上埜 修司 | 1957年12月8日生 |
| 注4 | 普通株式 87 | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 | 機能材事業本部長 兼 繊維事業本部長 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役会長 | 長谷川 弘 | 1955年3月23日生 |
| 注4 | 普通株式 94 | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 | 高分子事業本部長 兼 東京駐在 | 榎田 晃 | 1956年1月8日生 |
| 注5 | 普通株式 94 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 半林 亨 | 1937年1月7日生 |
| 注5 | 普通株式 210 | |||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 古川 実 | 1943年6月13日生 |
| 注5 | - | |||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 永田 直彦 | 1953年3月2日生 |
| 注6 | 普通株式 83 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 小畑 政信 | 1954年4月15日生 |
| 注7 | 普通株式 94 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 河内 義人 | 1951年1月26日生 |
| 注7 | 普通株式 17 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 福原 哲晃 | 1947年10月29日生 |
| 注8 | - | |||||||||||||||||||||
計 | 普通株式 927 |
(注)1.取締役 半林 亨、古川 実の各氏は、社外取締役である。
2.監査役 河内義人、福原哲晃の各氏は、社外監査役である。
3.当社では、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
役職名 | 氏 名 | 職 務 分 担 |
上席執行役員 | 森川 光洋 | 管理副本部長 兼 人事総務部長 |
上席執行役員 | 冨岡 弘之 | 機能材事業副本部長 兼 ガラス繊維事業部長 |
上席執行役員 | 細田 雅弘 | 樹脂事業部長 |
執行役員 | 竹歳 寛和 | 特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 岡 和貴 | グローバル戦略推進部長 兼 重合・ポリマー管理部長 |
執行役員 | 北野 正和 | 技術開発本部長 兼 技術開発企画室長 兼 中央研究所長 |
執行役員 | 久内 克秀 | 経営企画副本部長 兼 関連事業部長 |
執行役員 | 吉村 哲也 | 不織布事業部長 |
執行役員 | 今村 高之 | 岡崎事業所長 兼 日本エステル㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 松田 常俊 | フィルム事業部長 |
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.当社では、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
小林 二郎 | 1945年6月4日生 | 1974年4月 | 弁護士登録 現在に至る。 | 普通株式 2 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00527] S100AQAI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。