有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZS0
株式会社CLホールディングス 役員の状況 (2016年12月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 内川 淳一郎 | 1961年1月30日生 | 1988年3月 | 株式会社レッグス設立 代表取締役 | (注)3 | 295,400 | |
1991年3月 | 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 | ||||||
1994年2月 | 株式会社レッグス代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 | ||||||
2009年7月 | 株式会社エム・アンド・アイ取締役 | ||||||
2011年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長 | ||||||
2012年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 | ||||||
2014年7月 | 俺の株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任) | ||||||
2016年2月 | 株式会社ジェイユー取締役(現任) | ||||||
取締役副社長 | 樋口 一成 | 1966年5月13日生 | 1992年7月 | 株式会社アイベックス入社 | (注)3 | 180,600 | |
2000年7月 | 株式会社アイベックス取締役 | ||||||
2006年9月 | 株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 株式会社レッグス取締役 | ||||||
2012年3月 | 株式会社レッグス専務取締役 | ||||||
2012年11月 | 株式会社レッグス専務取締役兼COO | ||||||
2013年4月 | 株式会社レッグス取締役副社長兼 COO(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任) | ||||||
2014年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任) | ||||||
2016年7月 | LEGS MARKETING SERVICES(MALAYSIA) SDN.BHD.Director(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
専務取締役 | 米山 誠 | 1956年9月2日生 | 1980年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)3 | - | |
2005年7月 | 京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長 | ||||||
2008年4月 | 京セラミタ株式会社執行役員 京セラミタジャパン株式会社常務取締役 | ||||||
2010年3月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 株式会社日本航空管財人室副室長 | ||||||
2010年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 | ||||||
2010年12月 | 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 | ||||||
2012年4月 | 日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長 | ||||||
2012年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 | ||||||
2014年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長 | ||||||
2015年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長 | ||||||
2016年3月 | 株式会社レッグス入社 | ||||||
2016年6月 | 株式会社レッグス管理本部長 | ||||||
2017年3月 | 株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 福井 康夫 | 1968年5月27日生 | 1991年4月 | 三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - | |
1995年4月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 | ||||||
2000年7月 | 株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍 | ||||||
2003年6月 | 株式会社ブランドゥ入社 | ||||||
2004年2月 | 株式会社メディアフラッグ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社MEDIAFLAG沖縄代表取締役会長(現任) 梅地亜福(上海)管理諮詢有限公司董事長(現任) | ||||||
2013年11月 | 株式会社十勝たちばな代表取締役社長 | ||||||
2014年7月 | 株式会社impactTV 代表取締役会長(現任) | ||||||
2014年11月 | cabic株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年2月 | 株式会社十勝たちばな取締役会長(現任) O&H株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年5月 | 株式会社MPandC取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 佐々木 節夫 | 1955年4月29日生 | 1981年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)3 | - | |
2000年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役 | ||||||
2001年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長 | ||||||
2006年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長 | ||||||
2008年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長 | ||||||
2012年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 京セラ株式会社執行役員 | ||||||
2016年3月 | Sectage合同会社設立 代表社員(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) | ||||||
取締役 | 園部 洋士 | 1965年2月12日生 | 1992年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)3 | 1,000 | |
1994年4月 | 須田清法律事務所入所 | ||||||
2001年10月 | 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任) | ||||||
2010年3月 | 日本管理センター株式会社監査役 | ||||||
2013年3月 | 株式会社レッグス社外監査役 | ||||||
2014年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外監査役 | ||||||
2016年3月 | 株式会社パルテック社外取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社ケアサービス社外監査役(現任) | ||||||
2016年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) | ||||||
取締役 | ジュラヴリョフ・オレグ | 1972年5月8日生 | 1998年2月 | フィデリティ投信株式会社入社 | (注)3 | 200 | |
2003年1月 | ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社 | ||||||
2009年2月 | 株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役 | ||||||
2014年3月 | 株式会社レッグス社外取締役(現任) | ||||||
2016年9月 | ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社シェアードリサーチ 代表取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 中矢 猛 | 1947年5月12日生 | 1970年4月 | 松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 19,800 | |
1980年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | ||||||
2000年4月 | 京セラ株式会社財務部長 | ||||||
2008年3月 | 株式会社レッグス入社 | ||||||
2008年8月 | 株式会社レッグス執行役員マネジメント部長 | ||||||
2008年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任) | ||||||
2010年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役 | ||||||
2011年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任) | ||||||
2012年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任) | ||||||
2014年3月 | 株式会社エスアイピー取締役 | ||||||
2014年8月 | 株式会社レッグス経理財務担当部長 | ||||||
2017年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社エスアイピー監査役(現任) | ||||||
監査役 | 南 郷志 | 1945年5月20日生 | 1968年3月 | 京都セラミック株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)4 | 2,600 | |
1996年7月 | 日本イリジウム株式会社取締役 | ||||||
2000年4月 | 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)転籍 | ||||||
2003年4月 | DDIポケット株式会社(現株式会社ウィルコム)常勤監査役 | ||||||
2006年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
2010年3月 | 株式会社エスアイピー監査役 | ||||||
監査役 | 曲渕 博史 | 1960年9月11日生 | 1984年4月 | 新光電気工業株式会社入社 | (注)5 | - | |
1992年9月 | 三尾公認会計士事務所入所 | ||||||
1995年12月 | 曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任) | ||||||
2008年12月 | 株式会社グローバルパワー社外監査役(現任) | ||||||
2009年5月 | 甲府倉庫株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年11月 | 俺の株式会社社外監査役 | ||||||
2014年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 499,600 |
(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役南郷志、曲渕博史の各氏は、社外監査役であります。
3.2017年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2017年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2014年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
宮原 敏夫 | 1950年3月3日生 | 1973年4月 | 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社 | (注) | 4,000 |
1980年10月 | 宮原公認会計士事務所開設 | ||||
2001年3月 | 爽監査法人設立 代表社員就任(現任) | ||||
2003年5月 | 株式会社乃村工藝社社外監査役 | ||||
2010年3月 | 株式会社レッグス補欠監査役(現任) | ||||
2011年1月 | 税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05199] S1009ZS0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。