男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 | 社長 | 﨑山 收 | 1950年 7月16日生 |
|
| | 1972年7月 | 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立 | 1972年10月 | 当社営業統括本部長 | 1975年10月 | 当社取締役就任 | 1983年6月 | 当社常務取締役就任 | 1989年5月 | 当社代表取締役社長就任 | 2009年7月 2015年6月 | 上海求歩申亜信息系統有限公司董事長就任 当社代表取締役 社長就任(現任) |
| (注)3 | 1,655,740 |
取締役 | 副社長 | 内田 敏雄 | 1953年 11月24日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社 | 1987年4月 | 当社システム開発部長 | 1988年6月 | 当社取締役就任 | 1995年6月 | 当社常務取締役就任 | 1997年5月 | 株式会社北海道キューブシステム取締役就任 | 2002年4月 2014年12月 2015年6月 | 当社専務取締役就任 当社コーポレートサービス本部長 当社取締役 副社長就任(現任) |
| (注)3 | 403,480 |
取締役 | 専務執行役員 | 栃澤 正樹 | 1953年 1月14日生 |
|
| | 1975年4月 | 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 | 1996年6月 | 同社商品事業部部長 | 2002年4月 | 同社執行役員 プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長 | 2006年4月 | 同社執行役員関西支社長 | 2008年4月 | 当社執行役員就任 | 2008年6月 | 当社取締役就任 | 2012年6月 2015年6月 | 当社常務取締役就任 当社取締役 専務執行役員就任(現任) |
| (注)3 | 16,500 |
取締役 | 常務執行役員 | 山岡 一裕 | 1969年 4月19日生 |
|
| | 1995年4月 | 当社入社 | 2007年10月 | 当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長 | 2008年6月 | 株式会社北海道キューブシステム取締役就任(現任) | 2009年7月 | 上海求歩申亜信息系統有限公司董事就任 | 2012年4月 | 当社執行役員流通・サービスシステム本部長 | 2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2015年6月 2016年4月 | 流通・サービスシステム本部長 当社常務執行役員就任(現任) 当社コーポレートサービス本部長(現任) |
| (注)3 | 54,160 |
取締役 | 常務執行役員 | 飯田 賢一郎 | 1972年 10月2日生 |
|
| | 1995年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社執行役員金融ソリューション・サービス部長 | 2008年3月 | CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任 | 2012年4月 | 当社執行役員金融システム本部長 | 2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2015年1月
2015年6月 2016年4月 | 金融システム本部長 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.副社長就任(現任) 当社常務執行役員就任(現任) 当社流通・サービスシステム本部長(現任) |
| (注)3 | 61,360 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | | 関端 広輝 | 1970年 10月25日生 |
|
| | 1998年4月 | 新東京法律事務所入所 | 2006年7月 | 同事務所パートナー就任 | 2007年10月 | ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任 | 2014年6月 2015年4月 | 当社取締役就任(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 椎野 孝雄 | 1954年 9月17日生 |
|
| | 1979年4月 | 株式会社野村総合研究所入社 | 2000年6月 | 同社取締役就任 リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託 | 2002年4月 | 同社取締役 常務執行役員流通・社会ソリューション部門長 | 2007年4月 | 同社理事就任 | 2007年5月 | 一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任 | 2009年4月 | 日本データセンター協会理事就任 | 2010年7月 | ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任 | 2012年4月 | 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任 | 2012年6月 | 同法人専務理事就任 | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
常勤監査役 | | 関口 昭茂 | 1950年 7月29日生 |
|
| | 1974年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 2001年5月 | 仏国三菱商事会社代表 取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長 | 2005年1月 | 三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長 | 2008年6月 | 三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長 | 2012年6月 2015年1月 | 当社監査役就任(現任) 上海求歩申亜信息系統有限公司監事就任(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
常勤監査役 | | 慶田 一郎 | 1950年 12月23日生 |
|
| | 1973年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 2000年10月 | 同社金属グループ金属事業室長 | 2004年8月 | 同社事業開発部環境エネルギー室長 | 2006年4月 | 同社理事就任 地球環境事業部長 | 2009年4月 | 同社環境・水事業開発本部長 | 2014年4月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構国際化 支援シニアアドバイザー | 2015年6月 2017年1月 | 当社監査役就任(現任) CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
常勤監査役 | | 中井 淳夫 | 1957年 2月14日生 |
|
| | 1981年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 1991年10月 | 三菱商事(香港)有限公司財務経理部部長代行 | 2004年11月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 管理部長 | 2009年7月 | 三菱自動車販売(中国)有限公司副社長兼CFO | 2013年2月 | 三菱商事ファッション株式会社取締役専務執行役員兼管理本部長 | 2016年11月 | 株式会社エム・シー・コミュニケーションズ総務経理部長 | 2017年6月 | 当社監査役就任(現任) 株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任) |
| (注)6 | - |
計 | 2,191,240 |
(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間