有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BZ9Z
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 役員の状況 (2017年9月期)
男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | 熊谷 正寿 | 1963年7月17日生 | 1991年5月 | 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役 | (注)3 | ― | |
1999年9月 | 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役 | ||||||
2000年4月 | 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役 | ||||||
2001年8月 | 株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長 | ||||||
2002年4月 | GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任) | ||||||
2003年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長 | ||||||
2003年3月 | 株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任) | ||||||
2004年3月 | 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) | ||||||
2004年3月 | GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) | ||||||
2004年12月 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 | ||||||
2007年3月 | 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長 | ||||||
2008年5月 | GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任) | ||||||
2009年4月 | 株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任) | ||||||
2011年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長 | ||||||
2012年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任) | ||||||
2015年3月 | GMOアドパートナーズ株式会社取締役 | ||||||
2016年3月 | GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 相浦 一成 | 1962年7月19日生 | 1986年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 700,100 | |
2000年4月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2003年12月 | 株式会社エムティーアイ取締役 | ||||||
2006年3月 | GMOインターネット株式会社取締役 | ||||||
2011年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO | ||||||
2012年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年3月 | GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括 | ||||||
2016年3月 | GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 副社長 | 企業価値創造戦略統括本部本部長 | 村松 竜 | 1970年4月8日生 | 1994年4月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | (注)3 | 125,900 |
1999年12月 | 株式会社ペイメント・ワン代表取締役 | ||||||
2001年5月 | 株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者 | ||||||
2004年12月 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長 | ||||||
2007年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長 | ||||||
2009年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌 | ||||||
2010年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌 | ||||||
2010年11月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 | ||||||
2010年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 | ||||||
2012年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任) | ||||||
取締役 副社長 | コーポレートサポート本部本部長 | 礒崎 覚 | 1960年10月31日生 | 1984年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 400 |
1998年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長 | ||||||
2006年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当 | ||||||
2007年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当 | ||||||
2009年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当 | ||||||
2011年9月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当 | ||||||
2011年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長 | ||||||
2011年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長 | ||||||
2012年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 | ||||||
2012年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 | ||||||
2013年2月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長 | ||||||
2014年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長 | ||||||
2017年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
専務取締役 | イノベーション・パートナーズ本部本部長 | 久田 雄一 | 1958年12月8日生 | 1984年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 300 |
2001年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長 | ||||||
2009年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長 | ||||||
2012年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長 | ||||||
2012年5月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当 | ||||||
2012年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
2012年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
2015年5月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長 | ||||||
2015年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
2016年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任) | ||||||
取締役 | 村上 知行 | 1972年11月6日生 | 1999年4月 | 株式会社ネットエンズ(現アイティーエム株式会社)入社 | (注)3 | 22,400 | |
2000年8月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社 | ||||||
2006年11月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業第一部長 | ||||||
2008年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサポート部長 | ||||||
2008年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサービス部長 | ||||||
2010年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業本部本部長兼東京営業部長 | ||||||
2010年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役営業本部本部長兼東京営業部長 | ||||||
2012年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部ソリューション第一営業部長 | ||||||
2013年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部副本部長兼ソリューション第八営業部長 | ||||||
2014年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部西日本営業統括担当副本部長兼ソリューション第十営業部長 | ||||||
2015年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年11月 | SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長 | ||||||
2015年12月 | SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長兼COO(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | システム本部本部長 | 杉山 真一 | 1968年3月11日生 | 1991年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 200 |
2012年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社第一金融サービス事業部金融ソリューション・デリバリー部長 | ||||||
2013年2月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員システム本部IT戦略企画室長 | ||||||
2013年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部副本部長兼ITサービス部長 | ||||||
2014年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部副本部長兼ITサービス部長 | ||||||
2015年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長 | ||||||
2016年2月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長 | ||||||
2016年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長 | ||||||
2017年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部本部長(現任) | ||||||
取締役 | 新井 悠介 | 1978年7月14日生 | 2001年4月 | 旭日電気工業株式会社入社 | (注)3 | 5,300 | |
2002年2月 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社 | ||||||
2005年5月 | イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)取締役 | ||||||
2006年1月 | イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 安田 昌史 | 1971年6月10日生 | 2000年4月 | 公認会計士登録 | (注)3 | ― | |
2000年4月 | インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社 | ||||||
2001年9月 | グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長 | ||||||
2002年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長 | ||||||
2003年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 | ||||||
2005年3月 | グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 | ||||||
2008年5月 | GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括 | ||||||
2013年3月 | GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括 | ||||||
2015年3月 | GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任) | ||||||
2016年3月 | GMOメディア株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | GMOクラウド株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | GMOペパボ株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | GMOリサーチ株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | GMO TECH株式会社 取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
2016年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長 | 吉岡 優 | 1965年8月8日生 | 1988年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)3 | 2,700 |
2004年8月 | 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)システム部上席調査役 | ||||||
2009年3月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行マーケティング部上席調査役 | ||||||
2009年5月 | 株式会社イーネット取締役企画部長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行リテールリスク統括部上席調査役 | ||||||
2013年4月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社イノベーション・パートナーズ本部製品・サービス戦略室長 | ||||||
2014年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員イノベーション・パートナーズ本部イノベーション戦略部長 | ||||||
2015年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長兼TL事業推進室長 | ||||||
2016年4月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長 | ||||||
2016年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長(現任) | ||||||
取締役 | 小名木 正也 | 1946年12月28日生 | 1970年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 4,000 | |
1994年3月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長 | ||||||
1998年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長 | ||||||
2000年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当 | ||||||
2002年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当 | ||||||
2005年2月 | 株式会社日本総合研究所副社長執行役員 | ||||||
2006年7月 | 株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
2007年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2008年12月 | 株式会社エムティーアイ社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 佐藤 明夫 | 1966年2月4日生 | 1997年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)3 | ― | |
2003年3月 | 佐藤総合法律事務所開設(現任) | ||||||
2008年3月 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
2008年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2012年1月 | GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)社外取締役 | ||||||
2012年4月 | 慶應義塾大学ビジネス・スクール 講師(現任) | ||||||
2014年10月 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役 | ||||||
2015年6月 | 株式会社きらやか銀行社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | あおぞら信託銀行株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2017年7月 | 株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 金子 岳人 | 1964年3月28日生 | 1986年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | ― | |
1999年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長 | ||||||
2005年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長 | ||||||
2006年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長 | ||||||
2010年4月 | IBM Corporation出向 Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector | ||||||
2011年4月 | IBM Corporation Vice President, Business Development, Global Business Services | ||||||
2011年8月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当 | ||||||
2012年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当 | ||||||
2015年2月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部(General Manager) | ||||||
2017年6月 | あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2017年6月 | GMOクリック証券株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2017年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 神田 康弘 | 1957年11月15日生 | 1982年4月 | 朝日クレジット株式会社(現 株式会社セディナ)入社 | (注)4 | 17,400 | |
1996年1月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社 | ||||||
1998年8月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)管理部次長 | ||||||
2006年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 飯沼 孝壮 | 1967年1月7日生 | 1990年11月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | 800 | |
1994年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2000年4月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社 | ||||||
2000年6月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役 | ||||||
2000年8月 | カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長 | ||||||
2002年1月 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長 | ||||||
2002年1月 | 税理士法人飯沼総合会計 社員 | ||||||
2003年11月 | 株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任) | ||||||
2004年1月 | 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当 | ||||||
2005年10月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 | ||||||
2005年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任) | ||||||
2007年4月 | 税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任) | ||||||
2010年1月 | 株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社荻野屋社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 吉田 和隆 | 1949年8月28日生 | 1974年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)5 | ― | |
2002年10月 | 同社理事金融第一サービス事業部長 | ||||||
2004年4月 | 同社執行役員金融ソリューションセンター担当 | ||||||
2006年11月 | 株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長 | ||||||
2009年1月 | 株式会社JSOL常務執行役員技術本部長 | ||||||
2014年4月 | 株式会社JSOL顧問(現任) | ||||||
2016年12月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 岡本 和彦 | 1946年10月28日生 | 1970年4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)6 | 3,000 | |
1989年10月 | バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||
1993年1月 | アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長 | ||||||
2001年4月 | アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長 | ||||||
2006年8月 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表 | ||||||
2008年12月 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役 | ||||||
2010年10月 | サイバーソース株式会社代表取締役社長 | ||||||
2015年9月 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長 | ||||||
2017年6月 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 882,500 |
(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役吉田和隆氏及び監査役岡本和彦氏は、社外監査役であります。
3.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2014年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2016年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05476] S100BZ9Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。