有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AFWB
株式会社イントランス 役員の状況 (2017年3月期)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 麻 生 正 紀 | 1961年9月1日生 | 1982年4月 | 小林建築設計事務所入社 | (注)1 | 2,650,200 | |
1984年4月 | 東京佐川急便株式会社入社 | ||||||
1985年5月 | 株式会社アソー(現 株式会社シルバーライフ)代表取締役 (現任) | ||||||
2000年12月 | 上毛撚糸株式会社(現 価値開発株式会社)顧問 | ||||||
2001年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 同社相談役 | ||||||
2010年4月 | 株式会社ASO代表取締役 (現任) | ||||||
2010年5月 | 当社顧問 | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役社長 (現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 部長 | 濱 谷 雄 二 | 1967年5月13日生 | 1989年4月 | 住宅流通株式会社入社 | (注)2 | 65,300 |
1993年6月 | 株式会社プラザサービス入社 | ||||||
2005年5月 | 当社入社 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役財務・経理部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長 | ||||||
2008年10月 | 当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役管理本部部長 (現任) | ||||||
取締役 (注)5 | 太 田 孝 昭 | 1948年4月7日生 | 1973年4月 | 東京国税局入局 | (注)1 | ― | |
1988年5月 | 太田税務会計事務所(現 OAG税理士法人)所長 | ||||||
1988年5月 | 株式会社シーケーシステム研究所(現 株式会社OAG)代表取締役(現任) | ||||||
1991年11月 | 株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)代表取締役 (現任) | ||||||
2007年1月 | OAG税理士法人代表社員 (現任) | ||||||
2009年2月 | 株式会社オールビジネスコンサルティング(現 株式会社OAGコンサルティング)代表取締役(現任) | ||||||
2010年5月 | 株式会社GEN代表取締役会長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 (現任) | ||||||
取締役 (注)7 | 麻 生 義 彰 | 1959年6月1日生 | 1978年4月 | 株式会社内田電気入社 | (注)2 | ― | |
1980年10月 | 日本通信工業株式会社(現 NECプラットフォームズ株式会社)入社 | ||||||
1983年4月 | 東京佐川急便株式会社 | ||||||
1993年2月 | 株式会社シルバーライフ入社 | ||||||
2002年4月 | 同社常務取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) (注)6 | 黒 田 清 行 | 1942年1月8日生 | 1964年4月 | 東京都首都整備局建築指導部(現 東京都都市整備局市街地建築部)入都 | (注)3 | ― | |
1977年7月 | 東京都文京区建築部建築課長 | ||||||
1992年4月 | 東京都住宅局南部、北部住宅建設事務所部長 | ||||||
1996年6月 | 東京都都市計画局多摩東部、西部建築指導事務所部長 | ||||||
2001年7月 | 学校法人拓殖大学審議役 | ||||||
2003年6月 | 財団法人建築技術教育普及センター関東支部事務局長 | ||||||
2007年7月 | 一般社団法人東京建築士会専務理事 | ||||||
2013年6月 | 一般社団法人東京建築士会参与 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
監査役 | 青 沼 丈 二 | 1943年11月15日生 | 1967年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
1977年4月 | 同行ニューヨーク支店 | ||||||
1990年6月 | 同行銀座支店長 | ||||||
1992年9月 | シティバンク,エヌ・エイ入行 個人金融本部新宿支店長 | ||||||
1997年5月 | 同行個人金融本部営業本部長 | ||||||
2000年2月 | 株式会社日本ダイナーズクラブ取締役 | ||||||
2001年6月 | シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター | ||||||
2003年11月 | 株式会社クレディセゾン戦略本部長 | ||||||
2004年3月 | スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表 | ||||||
2007年8月 | INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO | ||||||
2008年11月 | 東京女子医科大学・IREIIMS教授 | ||||||
2009年9月 | 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役 | ||||||
2011年3月 | 株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役 | ||||||
2013年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (注)6 | 坂 本 恭 一 | 1958年5月18日生 | 1981年4月 | 坂本産業株式会社入社 | (注)4 | ― | |
1982年12月 | 株式会社美和建設監査役 | ||||||
1987年3月 | 同社取締役 | ||||||
1987年5月 | 株式会社美和興産代表取締役 | ||||||
1991年11月 | 同社取締役 | ||||||
1994年4月 | 同社代表取締役 | ||||||
2007年5月 | 同社取締役 | ||||||
2007年5月 | 株式会社ハウジング・エス代表取締役(現任) | ||||||
2013年2月 | 株式会社美和興産代表取締役 | ||||||
2015年2月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 2,715,500 |
(注) 1 取締役の任期は2016年6月23日開催の定時株主総会から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役の任期は2017年6月22日開催の定時株主総会から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は2014年6月18日開催の定時株主総会から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2015年6月26日開催の定時株主総会から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役太田孝昭は、社外取締役であります。
6 監査役黒田清行及び坂本恭一は、社外監査役であります。
7 取締役麻生義彰は、代表取締役社長である麻生正紀の兄であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05651] S100AFWB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。