有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AFAU
株式会社ジーダット 役員の状況 (2017年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 執行役員 | 河内 一往 | 1953年11月10日 | 1978年4月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | 1,500 |
2002年6月 | 同社 電子デバイス事業本部 テクノロジ開発統括部長 | ||||||
2005年4月 | 富士通マイクロエレクトロニクス・アメリカ(現富士通セミコンダクタ・アメリカ) 社長 | ||||||
2009年4月 | ㈱ディーツーエス 代表取締役社長 | ||||||
2011年10月 | 当社入社 エグゼクティブ | ||||||
2012年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2012年7月 | 績達特軟件(北京)有限公司 董事長 | ||||||
2013年6月 | 愛績旻(上海)信息科技有限公司 董事 | ||||||
2013年7月 | 当社 代表取締役社長 執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営管理本部長 兼 営業技術本部長 兼 九州デザイン センター長 | 田口 康弘 | 1956年10月21日 | 1981年4月 | ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社 | (注)3 | 3,000 |
1999年4月 | 同社 EDAシステム事業部 EDA営業部長 | ||||||
2004年2月 | 当社入社 営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 営業本部長 | ||||||
2010年9月 | 当社 営業技術本部長 | ||||||
2013年6月 | 愛績旻(上海)信息科技有限公司 監事 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役 営業技術本部長 | ||||||
2013年7月 | 当社 取締役 執行役員 営業技術本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長兼九州デザインセンター長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 営業本部長 | 松尾 和利 | 1960年6月30日 | 1984年4月 | 直方信用金庫(現福岡ひびき信用金庫)入庫 | (注)3 | 600 |
1988年11月 | セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社 | ||||||
2004年2月 | 当社入社 西日本営業所長 | ||||||
2010年11月 | 当社 営業本部長 | ||||||
2013年7月 | 当社 執行役員 営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役 執行役員 営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営管理本部 副本部長 | 太田 裕彦 | 1958年8月1日 | 1982年4月 | ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱) 入社 | (注)3 | 3,300 |
2004年2月 | 当社入社 | ||||||
2013年7月 | 当社 執行役員 経営企画部 部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 執行役員 経営管理本部 副本部長 | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役 執行役員 経営管理本部 副本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 藤澤 義麿 | 1942年10月8日 | 1965年4月 | 日本レミントン・ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社 | (注)3 | ― |
1985年4月 | ㈱アルゴグラフィックス入社 | ||||||
1985年9月 | 同社 取締役 | ||||||
1992年3月 | 同社 専務取締役 事業統括本部長 | ||||||
1999年6月 | 同社 代表取締役専務 事業統括本部長 | ||||||
2000年4月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2004年2月 | 当社 取締役 | ||||||
2007年6月 | ㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 長谷部 邦雄 | 1959年4月24日 | 1984年4月 | 伯東㈱入社 | (注)3 | ― |
2008年6月 | 伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役 | ||||||
2010年5月 | ㈱アルゴグラフィックス入社 | ||||||
2011年4月 | ㈱ヒューリンクス 取締役 | ||||||
2014年4月 | ㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長 | ||||||
2016年6月 | 同社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 常野 誠 | 1953年7月9日 | 1974年4月 | ㈱日本製鋼所入社 | (注)3 | ― |
1988年4月 | キャダムシステム㈱入社 | ||||||
2004年1月 | 日本アイ・ビー・エム・アプリケーションソリューション㈱入社 | ||||||
2006年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社 取締役 | ||||||
2010年10月 | 日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 理事 | ||||||
2016年4月 | ㈱CAD SOLUTIONS 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 下田 貞之 | 1954年7月31日 | 1979年4月 | ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社 | (注)3 | ― |
2000年9月 | 同社 コンポーネント事業部 半導体商品開発部部長 | ||||||
2012年5月 | 同社 半導体事業部 副事業部長 | ||||||
2012年10月 | 同社 半導体事業部 事業部長 | ||||||
2013年4月 | 同社 執行役員 半導体事業部 事業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | セイコーインスツル㈱ 取締役執行役員 半導体事業本部長 | ||||||
2016年1月 | 同社 取締役執行役員(現任) | ||||||
2016年1月 | エスアイアイ・セミコンダクタ㈱ 取締役 副社長(現任) | ||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 日野 陽司 | 1952年3月19日 | 1977年4月 | 富士通㈱ 電子工業部電子事業本部入社 | (注)3 | ― |
2002年6月 | 同社 LSI事業本部 事業部長 | ||||||
2008年3月 | 富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 取締役 | ||||||
2010年4月 | 富士通セミコンダクター㈱ 取締役 執行役員常務 | ||||||
2012年4月 | 富士通ヴィエルエスアイ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2015年3月 | 富士通エレクトロニクス㈱ 常任顧問 | ||||||
2016年4月 | 同社 顧問 | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
監査役 (社外監査役) | 常勤 | 藤田 鋼一 | 1949年1月12日 | 1972年4月 | 富士通㈱入社 | (注)4 | ― |
1996年4月 | 同社 先端システムLSI開発統括部長 | ||||||
2002年4月 | 同社 次世代LSI開発事業部長 | ||||||
2003年10月 | 富士通マイクロソリューションズ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 同社 常勤顧問 | ||||||
2012年7月 | 同社 顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中村 隆夫 | 1951年6月27日 | 1974年4月 | 小野田セメント㈱入社 | (注)5 | ― |
1977年10月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | ||||||
2003年6月 | ニイウス㈱入社 | ||||||
2005年1月 | ㈱アルゴグラフィックス入社 | ||||||
2005年4月 | 同社 執行役員 管理部長 | ||||||
2008年4月 | 同社 執行役員 経営企画・管理統括部長 | ||||||
2008年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | ㈱アルゴグラフィックス 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (社外監査役) | ― | 今井 眞一 | 1953年9月3日 | 1978年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)5 | ― |
2006年6月 | 同社 セミコンダクター社 システムLSI技師長 | ||||||
2008年6月 | 東芝LSIシステムサポート㈱ 取締役社長 | ||||||
2008年7月 | 東芝メモリシステムズ㈱ 取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 同社 常勤顧問 | ||||||
2015年6月 | 岩手東芝エレクトロニクス㈱ 常勤監査役 | ||||||
2016年4月 | ㈱ジャパンセミコンダクター 常勤監査役 | ||||||
2016年8月 | ㈱エルテック 専務取締役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
計 | 8,400 |
(注) 1. 取締役下田貞之及び日野陽司は、社外取締役であります。
2. 監査役藤田鋼一及び今井眞一は、社外監査役であります。
3. 2017年6月14日就任後、1年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
4. 2014年6月18日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
5. 2017年6月14日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
6. 各役員の所有株式数は、2017年3月31日現在の株式数を記載しております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 経歴 | 所有する 当社株式の数 | |
水田 千益 | 1949年11月12日 | 1977年5月 | ㈱小野勝章事務所入社 | ― |
1982年4月 | ㈱数理システム(現㈱NTTデータ数理システム)入社 | |||
1992年4月 | 同社 取締役 科学技術部長 | |||
2007年4月 | 同社 常務取締役 科学技術部長 | |||
2013年4月 | ㈱モーデック 技術顧問(現任) | |||
2013年4月 | ㈱新領域技術研究所 社外取締役(現任) |
(注) 1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。
2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05669] S100AFAU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。