有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AG9B
チタン工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 2017年6月29日開催の第119回定時株主総会において、定款の一部が決議されたことにより、当社は同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 大﨑真氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ適確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 渡 邉 一 | 1948年10月17日生 | 1971年4月 当社入社 2000年3月 当社宇部工場長 2001年6月 当社取締役宇部工場長 2004年3月 当社取締役生産本部長兼宇部工場長 2006年6月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長 2007年3月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部開発センター長 2008年3月 当社常務取締役生産本部長兼購買・物流部長、 宇部開発センター長 2009年6月 当社常務取締役生産本部長兼販売本部長 2013年6月 当社専務取締役生産本部長兼販売本部長 2015年6月 当社取締役社長(現任) 2015年6月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長(現任) | (注)4 | 67 | |
取締役 | 専務執行役員 管理本部長 | 中 村 茂 | 1951年1月2日生 | 1969年3月 当社入社 2008年5月 当社総務部長代理兼内部監査室長代理 2009年6月 当社執行役員総務部長兼内部監査室長 2014年6月 TKサービス株式会社取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2017年3月 当社取締役管理本部長 2017年3月 山東三盛鈦工業有限公司 董事(現任) 2017年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) | (注)4 | 22 |
取締役 | 常務執行役員 販売本部長 兼販売部長 | 長 岡 佳 孝 | 1961年4月13日生 | 1984年4月 当社入社 2014年3月 当社販売部長 2014年10月 当社執行役員販売部長 2016年6月 当社取締役販売本部長兼販売部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員販売本部長 兼販売部長(現任) | (注)4 | 8 |
取締役 | 常務執行役員 生産本部長 兼宇部開発センター長・宇部西工場長 | 井 上 保 雄 | 1960年10月8日生 | 1984年4月 当社入社 2009年6月 当社宇部開発センター長代理 2014年3月 当社宇部開発センター長 2014年10月 当社執行役員宇部開発センター長 2017年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長 兼宇部開発センター長・宇部西工場長(現任) | (注)4 | 7 |
取締役 | 常務執行役員 研究開発本部長 | 長 岡 茂 | 1961年5月21日生 | 1985年4月 当社入社 2014年3月 当社研究開発第2部長代理 2015年3月 当社研究開発第2部長 2015年10月 当社執行役員研究開発部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長 (現任) | (注)4 | 5 |
取締役 (常勤監査等委員) | 中 田 耕 司 | 1953年10月1日生 | 1972年4月 当社入社 2005年3月 当社研究開発部副部長 2008年3月 当社販売部副部長 2009年6月 当社執行役員販売部長 2014年3月 当社執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 2015年3月 当社執行役員品質保証部長 2016年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)5 | 9 | |
取締役 (監査等委員) | 大 田 明 登 | 1957年7月15日生 | 1988年4月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 大田明登法律事務所開設 同代表(現任) 2004年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | 46 | |
取締役 (監査等委員) | 大 﨑 真 | 1974年5月22日生 | 2005年12月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 大﨑真法律事務所開設 同代表(現任) 2008年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | 40 | |
計 | 208 |
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 大﨑真氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ適確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00796] S100AG9B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。