有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APV6
株式会社日本政策投資銀行 役員の状況 (2017年3月期)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注)1.任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後2017年度に関する定時株主総会の終結の時ま
でであります。
2.任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後2019年度に関する定時株主総会の終結の時ま
でであります。
3.任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会による選任後2019年度に関する定時株主総会の終結の時ま
でであります。
4.取締役 三村 明夫及び植田 和男は、社外取締役であります。
5.監査役 坪井 達也、伊藤 眞及び八田 進二は、社外監査役であります。
6.当行では執行役員制度を導入しており、その構成は以下のとおりであります(取締役を兼務する執行役員を除く。)。
常務執行役員 8名
廣實 郁郎、関根 久修、海津 尚夫、穴山 眞、地下 誠二、篠部 武嗣、池田 良直、津田 雅之
執行役員 7名
相澤 雅文、桐山 毅、杉元 宣文、清水 博、瀨川 隆盛、村上 努、竹ヶ原 啓介
なお、上記のほか、取締役のうち、8名は執行役員を兼務しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 社長 執行役員 | 柳 正憲 | 1950年10月6日生 | 1974年4月 日本開発銀行入行 1999年10月 日本政策投資銀行秘書役 2000年6月 同行交通・生活部長 2002年4月 同行総合企画部長 2004年6月 同行関西支店長 2006年10月 同行理事 2008年10月 当行取締役常務執行役員 2011年6月 当行代表取締役副社長・副社長執行役員 2015年6月 当行代表取締役社長・社長執行役員(現職) | (注)1 | - |
取締役 副社長 (代表取締役) | 副社長 執行役員 | 木下 康司 | 1957年3月28日生 | 1979年4月 大蔵省入省 2013年6月 財務事務次官 2015年6月 当行代表取締役副社長・副社長執行役員(現職) | (注)1 | - |
取締役 副社長 (代表取締役) | 副社長 執行役員 | 渡辺 一 | 1958年10月31日生 | 1981年4月 日本開発銀行入行 2004年6月 日本政策投資銀行秘書役 2007年6月 同行都市開発部長 2008年10月 当行都市開発部長 2009年6月 当行執行役員経営企画部長 2011年6月 当行取締役常務執行役員 2015年6月 当行代表取締役副社長・副社長執行役員(現職) | (注)1 | - |
取締役 | 常務 執行役員 | 菊池 伸 | 1960年12月8日生 | 1984年4月 日本開発銀行入行 2008年3月 日本政策投資銀行 新事業・技術投資グループ長 2008年10月 当行新事業・技術投資グループ長 2009年6月 当行企業投資グループ長 2010年1月 株式会社日本航空インターナショナル(出向) 2010年4月 当行企業投資グループ長 2010年6月 当行執行役員企業投資グループ長兼投資開発グループ長 2011年5月 当行執行役員企業投資グループ長 2011年6月 当行執行役員経営企画部長 2013年6月 当行常務執行役員 2015年2月 当行取締役常務執行役員 (現職) | (注)1 | - |
取締役 | 常務 執行役員 | 大石 英生 | 1962年3月25日生 | 1985年4月 日本開発銀行入行 2008年3月 日本政策投資銀行 クレジットビジネスグループ長 2008年10月 当行クレジットビジネスグループ長 2009年6月 当行シンジケーショングループ長 2011年6月 当行企業投資グループ長 2012年4月 当行執行役員業務企画部長 2013年9月 当行常務執行役員 2015年6月 当行取締役常務執行役員 (現職) | (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務 執行役員 | 富井 聡 | 1962年11月7日生 | 1985年4月 日本開発銀行入行 2008年3月 日本政策投資銀行 企業ファイナンスⅡグループ長 2008年10月 当行企業ファイナンスⅡグループ長 2009年6月 当行企業ファイナンスグループ長 2010年5月 当行執行役員企業ファイナンスグループ長 2011年6月 当行常務執行役員企業ファイナンスグループ長 2012年4月 当行常務執行役員企業投資グループ長 2014年3月 当行常務執行役員企業投資部長 2014年10月 当行常務執行役員 2015年6月 当行取締役常務執行役員 (現職) | (注)1 | - |
取締役 | 常務 執行役員 | 福田 健吉 | 1960年11月10日生 | 1983年4月 日本開発銀行入行 2007年4月 日本政策投資銀行総務部審議役 2008年3月 同行経営企画部審議役 2008年10月 当行管理部長 2009年6月 当行中国支店長 2012年6月 当行執行役員人事部長 2014年6月 当行常務執行役員 (関西支店長) 2016年6月 当行取締役常務執行役員 (現職) | (注)1 | - |
取締役 | 常務 執行役員 | 成田 耕二 | 1964年1月16日生 | 1987年4月 大蔵省入省 2016年6月 中国財務局長 2017年6月 当行取締役常務執行役員 (現職) | (注)1 | - |
取締役 | - | 三村 明夫 | 1940年11月2日生 | 1963年4月 富士製鐵株式會社入社 2000年4月 新日本製鐵株式會社代表取締役 副社長 2003年4月 同社代表取締役社長 2008年4月 同社代表取締役会長 2008年10月 当行取締役(現職) 2012年10月 新日鐵住金株式会社取締役相談 役 2013年6月 新日鐵住金株式会社相談役 2013年11月 新日鐵住金株式会社相談役名誉 会長(現職) 東京商工会議所会頭(現職) 日本商工会議所会頭(現職) | (注)1 | - |
取締役 | - | 植田 和男 | 1951年9月20日生 | 1980年7月 ブリティシュコロンビア大学 経済学部助教授 1982年4月 大阪大学経済学部助教授 1989年4月 東京大学経済学部助教授 1993年3月 同大学経済学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員 2005年4月 東京大学経済学部教授 2008年10月 当行取締役(現職) 2017年4月 共立女子大学新学部設置準備室長兼国際学部教授(現職) 東京大学金融教育研究センター センター長(現職) | (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | - | 藏重 敦 | 1963年7月8日生 | 1986年4月 日本開発銀行入行 2010年6月 当行審査部担当部長 2011年6月 当行秘書室長 2013年6月 当行都市開発部長 2017年6月 当行常勤監査役(現職) | (注)2 | - |
常勤監査役 | - | 栗原 美津枝 | 1964年4月7日生 | 1987年4月 日本開発銀行入行 2011年5月 当行企業金融第4部 医療・生活室長 2013年4月 当行企業金融第6部長 2015年2月 当行常勤監査役(現職) | (注)3 | - |
常勤監査役 | - | 坪井 達也 | 1955年9月18日生 | 1978年4月 住友信託銀行株式会社入社 2008年6月 同社執行役員業務監査部長 2009年5月 同社執行役員本店支配人 2009年6月 同社監査役 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社監査 役 2013年4月 株式会社三井住友トラスト基礎 研究所代表取締役社長 2014年6月 当行常勤監査役(現職) | (注)3 | - |
監査役 | - | 伊藤 眞 | 1945年2月14日生 | 1971年6月 名古屋大学法学部助教授 1983年10月 一橋大学法学部助教授 1985年4月 同大学法学部教授 1993年4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2007年4月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授 2007年4月 長島・大野・常松法律事務所顧問(現職) 2007年6月 東京大学名誉教授 2007年7月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2008年10月 当行監査役(現職) 2015年4月 日本大学大学院法務研究科客員教授(現職) | (注)3 | - |
監査役 | - | 八田 進二 | 1949年8月3日生 | 1987年4月 富山女子短期大学商経学科助教授 1990年4月 駿河台大学経済学部助教授 1994年4月 同大学経済学部教授 2001年4月 青山学院大学経営学部教授 2005年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授(現職) 2008年10月 当行監査役(現職) | (注)3 | - |
計 | - |
でであります。
2.任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後2019年度に関する定時株主総会の終結の時ま
でであります。
3.任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会による選任後2019年度に関する定時株主総会の終結の時ま
でであります。
4.取締役 三村 明夫及び植田 和男は、社外取締役であります。
5.監査役 坪井 達也、伊藤 眞及び八田 進二は、社外監査役であります。
6.当行では執行役員制度を導入しており、その構成は以下のとおりであります(取締役を兼務する執行役員を除く。)。
常務執行役員 8名
廣實 郁郎、関根 久修、海津 尚夫、穴山 眞、地下 誠二、篠部 武嗣、池田 良直、津田 雅之
執行役員 7名
相澤 雅文、桐山 毅、杉元 宣文、清水 博、瀨川 隆盛、村上 努、竹ヶ原 啓介
なお、上記のほか、取締役のうち、8名は執行役員を兼務しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E11701] S100APV6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。