有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AJ5K
中央ビルト工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長兼社長 | 西本 安秀 | 1940年10月10日生 | 1964年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)2 | 124 | |
1980年10月 | 米国三井物産株式会社ニューヨーク鉄鋼第二部部長代理 | ||||||
1993年6月 | 三井物産株式会社 鉄鋼国内本部業務推進室長 | ||||||
1994年5月 | 同社新潟支店長 | ||||||
1997年7月 | 同社理事 | ||||||
1999年10月 | 富士鉄鋼資材株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2004年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO | ||||||
2017年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 (現任) | ||||||
取締役 | 仮設機材事業本部長兼 東京支店長 | 庄野 豊 | 1965年7月19日生 | 1991年3月 | 当社入社 | (注)2 | 12 |
2009年5月 | 当社機材営業本部東京支店 営業2部長 | ||||||
2012年7月 | 当社機材営業本部東京支店長兼営業2部長 | ||||||
2013年4月 | 当社参与兼機材営業副本部長兼東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役機材営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役機材営業本部長兼 東京支店長 | ||||||
2017年4月 | 当社取締役仮設機材事業本部長兼東京支店長(現任) | ||||||
取締役 | 技術商品開発 本部長 | 齋藤 健 | 1965年4月10日生 | 2005年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
2009年5月 | 当社機材営業本部東京支店 営業1部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員機材営業本部 東京支店営業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員機材営業本部 副本部長兼東京支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役機材営業本部 副本部長兼東京支店長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役技術商品開発本部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長兼総務部長兼 製造本部長 | 石井 裕 | 1967年6月1日生 | 2005年7月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
2007年4月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部長兼総務部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員管理本部長兼総務部長 | ||||||
2017年4月 | 当社参与管理本部長兼総務部長兼製造本部長 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長兼製造本部長(現任) | ||||||
取締役 | 実野 現 | 1977年6月15日生 | 2006年12月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)2 | - | |
2008年4月 | 日弁連接見交通権確立委員会 委員(現任) | ||||||
2012年11月 | 実野現法律事務所開設 | ||||||
2013年4月 | 第一東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長(現任) | ||||||
2014年4月 | 東京三弁護士会災害対策委員会委員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 住宅鉄骨事業 本部長 | 寺田 真人 | 1956年5月20日生 | 1981年4月 | 旭化成ホームズ株式会社入社 | (注)2 | - |
2004年10月 | 同社中部営業本部名古屋第一営業部長 | ||||||
2006年4月 | 同社中部営業本部岐阜支店長 | ||||||
2009年4月 | 同社中部営業本部技術部長 | ||||||
2014年4月 | 旭化成住工株式会社代表取締役社長 | ||||||
2017年4月 | 旭化成ホームズ株式会社社長付(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役住宅鉄骨事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 監査等委員 | 常勤 | 岡田 一馬 | 1946年7月19日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)2 | 84 |
1985年4月 | 当社大阪支店総務課長 | ||||||
2002年10月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
取締役 監査等委員 | 岡本 政明 | 1944年5月23日生 | 1987年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)2 | 10 | |
1999年4月 | 日弁連人権擁護委員会委員 | ||||||
2004年5月 | 東京三会法律相談連絡協議会 議長 | ||||||
2006年11月 | 災害復興まちづくり支援機構 代表委員 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
取締役 監査等委員 | 岸田 英雄 | 1949年3月5日生 | 1973年4月 | サンロック工業株式会社入社 | (注)2 | - | |
1977年4月 | アルインコ株式会社入社 | ||||||
2000年10月 | 同社経理部長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年3月 | 同社常務取締役管理本部長 | ||||||
2011年10月 | 同社常務取締役管理本部長兼 施工安全管理室担当 | ||||||
2016年6月 | 同社取締役常勤監査等委員 (現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
取締役 監査等委員 | 冨岡 達 | 1960年3月18日生 | 1983年4月 | 旭化成工業(現旭化成)株式会社入社 | (注)3 | - | |
2013年4月 | 旭化成ホームズ株式会社経営管理部長 | ||||||
2014年4月 | 同社経営管理部長兼経営企画室長(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社森組社外監査役 (現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
計 | 245 |
(注) 1.取締役実野現、寺田真人、岡本政明、岸田英雄及び冨岡達は、社外取締役である。
2.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 岡田一馬 委員 岡本政明 委員 岸田英雄 委員 冨岡達
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00091] S100AJ5K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。