有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C6N1
ベルグアース株式会社 役員の状況 (2017年10月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 山口 一彦 | 1957年2月5日 | 1996年2月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立 代表取締役社長就任 | (注)3 | 243,800 |
2001年1月 | 当社設立 代表取締役専務就任 | ||||||
2003年1月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2014年3月 | ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
2014年11月 | 青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任) | ||||||
2017年1月 | ベルグ福島㈱ 取締役(現任) | ||||||
2017年8月 | ㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 総務部 管掌 | 山口 眞由子 | 1960年5月25日 | 1996年2月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 専務取締役就任 | (注)3 | 25,000 |
2001年1月 | 当社 常務取締役就任 | ||||||
2003年1月 | 専務取締役就任(現任) | ||||||
2007年1月 | 総務部長 | ||||||
2011年2月 | 総務部管掌(現任) | ||||||
2014年11月 | 生産販売部管掌 | ||||||
常務取締役 | ― | 中越 孝憲 | 1957年5月23日 | 1996年6月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社 | (注)3 | 2,100 |
2005年11月 | 当社 入社 | ||||||
2007年1月 | 取締役就任 生産部長 | ||||||
2011年7月 | 常務取締役就任(現任) 生産部管掌 | ||||||
2013年11月 | 生産本部長 | ||||||
2014年11月 | ベルグ福島㈱ 監査役就任 | ||||||
2015年11月 | 技術開発部管掌 | ||||||
2017年1月 | ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営管理部 管掌 | 薬師寺 朝德 | 1954年1月16日 | 1976年4月 | ㈱伊予銀行 入社 | (注)3 | 1,987 |
2008年8月 | いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
2011年2月 | 当社 出向 総務部長 | ||||||
2014年2月 | 当社 入社 総務部長 | ||||||
2016年3月 | 執行役員総務部長 | ||||||
2017年1月 | 常務取締役就任 経営管理部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 西日本 事業部長 | 越智 正勝 | 1976年8月23日 | 1996年3月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社 | (注)3 | 2,400 |
2004年4月 | 当社 入社 | ||||||
2007年1月 | 取締役就任(現任) 企画営業部長 | ||||||
2008年4月 | 経営管理部長 | ||||||
2015年11月 | 経営管理部長兼西日本事業部長 | ||||||
2016年3月 | 西日本事業部長兼経営管理部管掌 | ||||||
2017年1月 | 西日本事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 東日本 事業部長 | 清水 耕一 | 1978年9月16日 | 2001年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 2,000 |
2010年1月 | 取締役就任(現任) 営業部長 | ||||||
2012年7月 | 営業本部長 | ||||||
2014年3月 | ベルグ福島㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
2015年11月 | 東日本事業部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 中平 眞二郎 | 1951年8月21日 | 1975年4月 | ㈱伊予銀行 入社 | (注)3 | ― |
2006年8月 | いよぎんリース㈱ 常務取締役 | ||||||
2010年6月 | 宇和島信用金庫 常務理事 | ||||||
2012年6月 | 同庫 専務理事 | ||||||
2016年6月 | 同庫 退職 | ||||||
2017年1月 | 当社 社外取締役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 三瀬 律雄 | 1946年11月24日 | 1965年4月 | ㈱伊予銀行 入社 | (注)4 | 1,800 |
2005年6月 | 同社 退職 | ||||||
2007年1月 | 当社 常勤監査役就任(現任) | ||||||
2017年1月 | ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 河野 喜久雄 | 1947年12月22日 | 1967年4月 | 高松国税局宇和島税務署 入署 | (注)4 | 100 |
2007年8月 | 河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任) | ||||||
2008年1月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 日出山 晉 | 1941年4月28日 | 1960年4月 | ㈱伊予銀行 入社 | (注)5 | 1,403 |
1997年7月 | 宇和島信用金庫 常務理事 | ||||||
2001年6月 | 同庫 理事長 | ||||||
2016年6月 | 同庫 理事退任 | ||||||
2017年1月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
計 | 280,590 |
(注) 1.取締役中平眞二郎は、社外取締役であります。
2.監査役三瀬律雄、河野喜久雄及び日出山晉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役三瀬律雄、河野喜久雄の任期は、2014年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役日出山晉の任期は、2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25969] S100C6N1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。