有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100A0N0
株式会社セルシス 役員の状況 (2016年12月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 野﨑 愼也 | 1965年8月24日 | 1989年4月 | 株式会社キャディックス入社 | (注)3 | 41,300 |
1991年5月 | 株式会社セルシス設立取締役 | ||||||
2005年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2007年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2016年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 副社長 | ― | 青山 智信 | 1968年5月15日 | 1991年4月 | 日産トレーデイング株式会社入社 | (注)3 | ― |
2000年11月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
2010年6月 | 株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 | ||||||
2011年1月 | 同社インターフェース技術部門副部門長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役 | ||||||
2011年7月 | 同社営業部部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役 | ||||||
2013年9月 | 株式会社クラウズ取締役 | ||||||
2015年3月 | 株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 成島 啓 | 1974年8月15日 | 1997年4月 | 株式会社セルシス入社 | (注)4 | ― |
2001年2月 | 同社取締役 | ||||||
2008年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2009年1月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2010年1月 | 同社取締役 | ||||||
2015年7月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2016年3月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 伊藤 賢 | 1968年3月26日 | 1991年4月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | 12,700 |
2001年2月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
2002年8月 | 同社総務部長 | ||||||
2003年1月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
2006年12月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
2008年11月 | 同社取締役財務経理部長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 藤田 宇明 | 1958年1月11日 | 1982年4月 | デュポンファーイースト(現デュポン株式会社)入社 | (注)3 | ― |
1995年10月 | イノマイクロ株式会社(現イノテック株式会社)入社 | ||||||
2001年6月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
2005年5月 | 同社執行役員 管理本部長 | ||||||
2007年9月 | 株式会社クリムゾン入社 | ||||||
2008年4月 | 同社 取締役 | ||||||
2011年4月 | 株式会社モルフォ入社 | ||||||
2015年5月 | 株式会社エイチアイ入社 管理部長 | ||||||
2015年6月 | 株式会社エイチアイ関西監査役 | ||||||
2016年3月 | 株式会社エイチアイ取締役 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 木下 耕太 | 1947年1月2日 | 1971年4月 | 日本電信電話公社入社 (現日本電信電話株式会社) | (注)3 | ― |
1998年6月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現株式会社NTTドコモ)取締役 | ||||||
2002年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2004年6月 | ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)特別参与 | ||||||
2012年1月 | 株式会社モルフォ取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 渡辺 優 | 1947年9月11日 | 1971年4月 | 株式会社ニチイ入社 | (注)5 | 11,500 |
1974年11月 | 株式会社マルエツ入社 | ||||||
1986年2月 | 株式会社ベターライフ取締役管理部長 | ||||||
1989年1月 | 同社監査役 | ||||||
1989年2月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
1989年3月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
1992年3月 | 同社監査役 | ||||||
1992年5月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | ||||||
1992年6月 | 同社取締役 | ||||||
1995年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2002年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社エイチアイ 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小高 正裕 | 1961年4月20日 | 1986年10月 | サンワ等松監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)5 | ― |
1990年3月 | 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
2003年6月 | 榛原鰻販売株式会社監査役(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 佐々木 惣一 | 1962年12月31日 | 1999年4月 | 弁護士登録 台東共同法律事務所入所 | (注)5 | ― |
2005年5月 | 株式会社奄美総合研究所監査役(現任) | ||||||
2006年3月 | 台東共同法律事務所退所 | ||||||
2006年4月 | あだん法律事務所設立 | ||||||
2007年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 67,000 |
(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
2.監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2016年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26231] S100A0N0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。