有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C03X
株式会社オルトプラス 役員の状況 (2017年9月期)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | CEO | 石 井 武 | 1969年6月10日生 | 1992年4月 | 国際ファイナンス株式会社入社 | (注)3 | 1,832,200 |
2000年7月 | 元気株式会社入社 経営企画室長 | ||||||
2005年1月 | 同社取締役 | ||||||
2005年2月 | 元気モバイル株式会社 取締役 | ||||||
2005年5月 | 株式会社アミューズキャピタル入社 グループ経営企画室長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)入社 公開準備室長 | ||||||
2006年4月 | 同社経営企画室長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員経営企画・IR部門担当兼経営企画室長 | ||||||
2009年9月 | 同社執行役員ネットワークコンテンツ事業部長 | ||||||
2010年5月 | 当社設立 代表取締役CEO(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社オルトダッシュ 代表取締役 | ||||||
2014年10月 | 同社取締役(現任) | ||||||
取締役 | COO執行役員コーポレートブランディング部長 | 鵜 川 太 郎 | 1976年1月14日生 | 1999年9月 | ターゲットワン株式会社入社 | (注)3 | 187,400 |
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2002年8月 | 株式会社ワークアット入社 | ||||||
2005年10月 | 株式会社リンクシンク取締役 | ||||||
2008年11月 | 株式会社コムニコ取締役(現任) | ||||||
2009年12月 | 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)入社 ネットワークコンテンツ事業部開発部長 | ||||||
2010年7月 | 当社入社 取締役COO(現任) | ||||||
2012年7月 | 事業開発部長 | ||||||
2013年3月 | 株式会社オルトダッシュ取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 当社統括本部長 | ||||||
2014年8月 | 株式会社エル・エム・ジー取締役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社マーケティングエンジン取締役(現任) | ||||||
2014年10月 | 第2事業部長 | ||||||
2014年12月 | 事業本部長兼新規事業開発部長 | ||||||
2015年1月 | 執行役員(現任) | ||||||
2015年1月 | ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd. President(現任) | ||||||
2015年12月 | コーポレートブランディング部長(現任) | ||||||
2017年9月 | 株式会社scopes取締役(現任) | ||||||
取締役 | CFO執行役員財務・経理部長 | 竜石堂 潤 一 | 1972年8月20日生 | 1999年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | 7,900 |
2008年1月 | 株式会社サムライファクトリー入社 財経総務部長 | ||||||
2008年5月 | 同社取締役兼管理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社入社 財務・経理部長(現任) | ||||||
2012年7月 | 取締役CFO(現任) | ||||||
2014年12月 | 管理本部長 | ||||||
2015年1月 | 執行役員(現任) | ||||||
2015年1月 | ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd. Controller(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 石 井 洋 児 | 1955年10月25日 | 1978年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社 | (注)3 | 20,000 |
1999年8月 | 株式会社アートゥーン代表取締役社長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)代表取締役副社長 | ||||||
2005年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社フィールプラス取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社キャビア取締役 | ||||||
2008年5月 | 株式会社マイクロキャビン取締役 | ||||||
2009年1月 | 株式会社アートゥーン取締役会長 | ||||||
2009年1月 | 株式会社フィールプラス取締役会長 | ||||||
2009年5月 | 株式会社リンクシンク取締役 | ||||||
2010年6月 | 株式会社アーゼスト代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 佐 藤 秀 樹 | 1950年11月5日 | 1971年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社 | (注)3 | - |
1989年7月 | 同社取締役研究開発本部副本部長 | ||||||
1993年6月 | 同社常務取締役ハードウェア開発設計本部長 | ||||||
1998年6月 | 同社常務執行役員コンシューマ事業統括本部副本部長兼コンシ ューマ開発生産本部管掌 | ||||||
2000年6月 | 同社専務取締役事業開発部 アジア営業部 PC営業部 モバイル営業部 知的財産権部 キャラクター部管掌 | ||||||
2000年11月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2001年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
2004年2月 | 同社取締役副会長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社セガトイズ取締役 | ||||||
2004年6月 | 株式会社トムス・エンタテインメント取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社セガ・ミュージックネットワークス代表取締役 | ||||||
2007年7月 | 株式会社レグルス取締役副社長 | ||||||
2008年11月 | 株式会社アドバンスクリエート代表取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | 一般社団法人日本VR振興普及協会代表理事(現任) | ||||||
2017年12月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 小 田 香 織 | 1972年5月13日生 | 1995年4月 | 株式会社コロネット商会入社 | (注)4 | - |
2001年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
2005年8月 | 株式会社jig.jp入社 | ||||||
2012年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社オルトダッシュ監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | 株式会社エル・エム・ジー監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 隈 元 慶 幸 | 1962年12月26日生 | 1986年4月 | 株式会社ブリヂストン入社 | (注)4 | - |
1994年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | ||||||
2001年4月 | 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任) | ||||||
2003年6月 | 株式会社パソナキャリア(現 株式会社パソナ)監査役(現任) | ||||||
2004年4月 | 株式会社メディカルアソシア監査役 | ||||||
2007年5月 | 小倉クラッチ株式会社監査役(現任) | ||||||
2010年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2011年10月 | 株式会社アイリッジ監査役 | ||||||
2012年12月 | 株式会社ナノエッグ監査役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社AppBroadCast監査役 | ||||||
2015年3月 | 株式会社大塚家具監査役 | ||||||
2016年10月 | 株式会社アイリッジ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社リビングスタイル監査役(現任) | ||||||
2017年8月 | 株式会社ハコスコ監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小 林 壮 太 | 1971年2月21日生 | 1998年10月 | 中央監査法人入所 | (注)4 | - |
2007年8月 | 新創税理士法人入所 | ||||||
2008年8月 | 公認会計士税理士小林壮太事務所設立(現任) | ||||||
2010年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年11月 | 株式会社FrogApps(現 ミイル株式会社)監査役(現任) | ||||||
計 | 2,047,500 |
(注) 1.取締役石井洋児及び佐藤秀樹は、社外取締役であります。
2.監査役小田香織、隈元慶幸及び小林壮太は、社外監査役であります。
3.2017年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27280] S100C03X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。