有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BZCU
株式会社オープンハウスグループ 役員の状況 (2017年9月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役足立勲一郎、取締役石村等は、社外取締役であります。
2.常勤監査役遠山雄三、監査役吉田修は、社外監査役であります。
3.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 荒井 正昭 | 1965年10月29日生 | 1987年10月 ㈱ユニハウス入社 | (注)3 | 24,000,000 | |
1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任) | ||||||
2007年8月 ㈱アイビーネット取締役 就任(現任) | ||||||
2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任 | ||||||
2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント 取締役就任(現任) | ||||||
2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任(現任) | ||||||
2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任 | ||||||
取締役 副社長 | 鎌田 和彦 | 1965年11月8日生 | 1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社 | (注)3 | 39,000 | |
1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立 取締役就任 | ||||||
1999年4月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2009年4月 アート・クラフト・サイエンス㈱取締役就任 | ||||||
2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任 | ||||||
2009年8月 アート・クラフト・サイエンス㈱代表取締役会長就任 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任 | ||||||
2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任 | ||||||
2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任 | ||||||
2015年12月 当社取締役副社長就任 (現任) | ||||||
2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | 今村 仁司 | 1962年5月29日生 | 1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 1,002,000 | |
2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN) 入社 | ||||||
2004年7月 ㈱メディア出向 | ||||||
2005年9月 当社入社 管理本部長 | ||||||
2005年12月 当社取締役就任 管理本部長 | ||||||
2007年8月 ㈱アイビーネット監査役 就任 | ||||||
2009年9月 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任 (現任) | ||||||
2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.CEO就任 | ||||||
2010年11月 ㈱アイビーネット取締役就任 2010年12月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任(現任) 2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長 | ||||||
2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任 | ||||||
2012年7月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任 | ||||||
2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任 | ||||||
2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任(現任) | ||||||
取締役 | 福岡 良介 | 1978年5月22日生 | 2002年4月 当社入社 | (注)3 | 434,000 | |
2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社 | ||||||
2006年12月 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
2010年12月 当社取締役就任(現任) | ||||||
2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長 企画本部長 | 若旅 孝太郎 | 1976年1月24日生 | 1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 122,200 |
2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 | ||||||
平成21月8月 当社入社 | ||||||
2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任 | ||||||
2012年12月 Open House Realty & Investments, Inc. Director就任(現任) | ||||||
2014年10月 当社執行役員企画部長 | ||||||
2015年2月 当社執行役員企画本部長 | ||||||
2015年12月 当社取締役就任 | ||||||
2016年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼企画本部長就任(現任) 2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任(現任) 2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任(現任) 2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 足立 勲一郎 | 1946年7月9日生 | 1971年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行 | (注)3 | 50,000 | |
1995年5月 同行不動産部部長 | ||||||
1998年6月 同行人事部部長 | ||||||
1999年6月 同行取締役就任 人事部部長 | ||||||
2001年6月 同行常務取締役就任 | ||||||
社団法人不動産協会理事就任 | ||||||
社団法人不動産流通経営協会副理事長就任 | ||||||
2004年6月 三菱信不動産販売㈱(現 三菱UFJ不動産販売㈱)代表取締役社長就任 | ||||||
2005年7月 三菱アルミニウム㈱取締役就任 | ||||||
2009年6月 三菱UFJ不動産販売㈱ 顧問就任 | ||||||
2009年9月 当社取締役就任(現任) | ||||||
2010年4月 ㈱湘南カントリークラブ 理事就任 2011年3月 同社執行役員就任(現任) | ||||||
2012年8月 ㈱さくらインベスティゲイト特別顧問就任 | ||||||
取締役 | 石村 等 | 1953年5月19日生 | 1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | - | |
2006年6月 同行代表取締役副社長就任 | ||||||
2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員ビル事業本部長・住宅事業部管掌 | ||||||
2010年6月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任) | ||||||
2015年12月 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 遠山 雄三 | 1948年8月15日生 | 1972年4月 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | - | |
1979年4月 同社東京本社海外事業部 | ||||||
1987年4月 同社海外進出コンサルタント室 | ||||||
1992年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当 | ||||||
1997年4月 同社事業審査部長 | ||||||
1999年6月 伊藤忠商事㈱繊維カンパニー繊維管理部長代行 | ||||||
2002年10月 ハンティングワールドジャパン㈱出向 代表取締役社長就任 | ||||||
2004年6月 伊藤忠商事㈱事業部 | ||||||
2006年6月 伊藤忠紙パルプ㈱ 常勤監査役就任 | ||||||
2014年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任) | ||||||
2014年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任) | ||||||
2014年12月 当社常勤監査役就任 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 吉田 修 | 1944年7月26日生 | 1968年4月 安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社 1998年6月 伊藤忠ハウジング㈱出向 財務部長 2000年5月 伊藤忠ハウジング管理㈱出向 監査役就任 2000年10月 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱出向 経理部長 2003年6月 伊藤忠都市開発㈱取締役CFO就任 2004年6月 同社社監査役就任 2009年12月 当社常勤監査役就任 ㈱オープンハウス・ディベロップメント常勤監査役就任 2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任 2014年12月 当社監査役(現任) ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任) | (注)4 | 10,000 | |
監査役 | 福島 洋介 | 1942年9月13日生 | 1968年4月 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | 368,000 | |
2000年7月 ㈱センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任 | ||||||
2001年1月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2004年6月 同社相談役就任 2005年7月 当社監査役就任 2006年4月 ㈱泊ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任(現任) | ||||||
2007年8月 ㈱アイビーネット取締役就任 2010年11月 同社監査役就任(現任) 2010年12月 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 26,025,200 |
2.常勤監査役遠山雄三、監査役吉田修は、社外監査役であります。
3.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
井戸 和美 | 1964年5月2日生 | 1989年4月 ㈱興銀情報開発センター(現 みずほ情報総研㈱)入社 1991年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1993年9月 税理士登録 1997年12月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 1999年10月 舟生和美税理士事務所 所長就任(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27842] S100BZCU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。