有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAVA
オークマ株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 | 代表取締役 | 花 木 義 麿 | 1942年9月8日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 14,700 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 | FAシステム本部長兼 品質保証本部担当兼社外生産部担当兼品質技術センター担当兼大同大隈股份有限公司担当兼技術本部管掌兼大同大隈股份有限公司董事長 | 家 城 淳 | 1962年4月24日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | サービス本部担当兼情報システム部担当兼輸出管理室担当兼北一大隈(北京)机床有限公司管掌 | 領 木 正 人 | 1953年5月19日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 管理本部長兼人事部長兼内部監査室担当兼EL業務室担当兼製造本部管掌 | 堀 江 親 | 1958年12月25日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 3,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 欧米営業本部長兼Okuma America Corporation取締役会長兼Okuma Europe GmbH取締役会長 | 山 本 武 司 | 1958年8月19日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 日本・アジア営業本部長 | 石 丸 修 | 1959年3月28日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 北一大隈 (北京)机床 有限公司 担当兼 北一大隈 (北京)机床 有限公司 副董事長兼 総経理 | 北 河 勝 義 | 1954年10月20日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 技術本部長兼研究開発部長 | 千 田 治 光 | 1964年8月28日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 700 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 製造本部長兼資材部担当 | 幸 村 欣 也 | 1965年12月20日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 岡 谷 篤 一 | 1944年5月14日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 小 澤 正 俊 | 1943年2月23日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | ― | |||||||||||||||||||||
監査役 | 常勤 | 古 田 浩 之 | 1958年1月24日 |
| 2016年6月28日開催の定時株主総会から4年間 | 500 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 常勤 | 山 脇 宏 | 1957年8月16日 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から4年間 | 1,459 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 非常勤 | 古 角 保 | 1950年11月8日 |
| 2017年6月27日開催の定時株主総会から4年間 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 非常勤 | 甲 斐 啓 史 | 1956年1月26日 |
| 2017年6月27日開催の定時株主総会から4年間 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 34,259 |
(注) 1.取締役 岡谷篤一及び小澤正俊は、「社外取締役」であります。
2.監査役 古角保及び甲斐啓史は、「社外監査役」であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
井 上 尚 司 | 1957年7月29日 | 1991年4月 1991年4月 2009年7月 2013年10月 2015年6月 2016年6月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録 片山欽司法律事務所入所 井上尚司法律事務所設立 佐尾・井上法律事務所設立 名鉄運輸㈱社外取締役(現) ㈱マキタ社外監査役(現) | ― |
4.略歴欄における2005年10月のオークマ㈱は、2006年7月に当社が吸収合併した連結子会社オークマ㈱であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01481] S100DAVA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。