有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEUT
株式会社宇野澤組鐵工所 役員の状況 (2018年3月期)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 宇野澤 虎 雄 | 1939年3月21日生 |
| (注3) | 2,312 | |||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 営業本部長兼技術部兼 品質保証部担当 | 樋 口 勉 | 1953年4月16日生 |
| (注3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 管理本部長兼経理部長 | 田 村 博 | 1951年2月28日生 |
| (注3) | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 工場長兼 製造部長兼 資材部長 | 平 栗 良 夫 | 1952年3月7日生 |
| (注3) | 2 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 総務部長 | 小 楠 雄 士 | 1960年9月14日生 |
| (注3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 関 秀 樹 | 1944年5月5日生 |
| (注3) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 常勤 | 最 所 敏 明 | 1949年12月22日生 |
| (注4) | 2 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 西 村 賢 | 1973年2月25日生 |
| (注4) | ― | |||||||||||||||||||||
監査役 | 関 本 明 | 1954年10月19日生 |
| (注4) | 3 | |||||||||||||||||||||
計 | 2,328 |
(注) 1 関秀樹は社外取締役であります。
2 西村賢および関本明は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役最所敏明および西村賢の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、監査役関本明の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01635] S100DEUT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。