男性 11名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | ― | 小 谷 峰 藏 | 1957年7月18日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 1997年4月 | 経理部長 | 2004年4月 | 経理・財務担当代理兼経理部長 | 2005年6月 | 取締役経理・財務担当兼経理部長就任 | 2006年4月 | 取締役経理・財務担当 | 2012年6月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 | 2012年6月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | 2014年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任) | 2014年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任) | 2014年1月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任) | 2014年1月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任) | 2014年4月 | 取締役海外事業担当 | 2014年6月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) | 2015年3月 | Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任) | 2016年7月 | 常務取締役海外事業担当 | 2018年4月 | 専務取締役海外事業担当 | 2018年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 48 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 海外事業担当 | 山 中 尊 夫 | 1957年12月6日生 | |
1980年4月 | 当社入社 | 1997年4月 | 品質保証部長 | 2000年4月 | 経営システム担当代理部長 | 2004年4月 | 人事・総務担当兼人事部長 | 2004年6月 | 取締役人事・総務担当兼人事部長就任 | 2009年3月 | 取締役海外事業担当 | 2009年3月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | 2009年4月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | 2009年5月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | 2009年5月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | 2011年3月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | 2011年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長 | 2011年8月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | 2012年1月 | 取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | 2013年1月 | 取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 | 2013年3月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 | 2013年4月 | 取締役グローバル品質保証担当 | 2014年4月 | 取締役人事総務・品質担当 | 2018年4月 | 取締役人事総務担当 | 2018年6月 | 常務取締役海外事業担当(現任) |
| (注)3 | 32 |
常務取締役 | 経営企画 ・営業担当 | 亀 井 正 巳 | 1959年1月20日生 | |
1981年4月 | 当社入社 | 1992年4月 | CADセンター次長 | 1994年4月 | 生産管理部次長 | 2000年4月 | 経営戦略企画室長 | 2004年4月 | 経営企画担当兼経営企画室長 | 2004年6月 | 取締役経営企画担当兼経営企画室長就任 | 2009年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長 | 2010年4月 | 取締役経営企画・人事・総務担当 | 2014年4月 | 取締役経営管理担当 | 2018年6月 | 常務取締役経営企画・営業担当(現任) |
| (注)3 | 36 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 経営管理担当 | 福 留 雅 己 | 1958年8月17日生 | |
2045年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | 2008年6月 | 当社出向 | 2008年7月 | 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 | 2009年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、監事就任(現任) | 2010年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、監事就任(現任) | 2010年6月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、監事就任(現任) | 2010年8月 | 当社入社、白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 | 2012年7月 | 白井科技(香港)有限公司、董事就任(現任) | 2015年3月 | Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、日取締役(現任) | 2018年2月 | 経営管理担当付部長 | 2018年4月 | 管理本部長 | 2018年6月 | 取締役経営管理担当就任(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 国内生産担当 | 宮 崎 信 | 1960年3月7日生 | |
1988年6月 | 株式会社カナメ入社 | 1990年8月 | 当社入社 | 2005年4月 | 三上工場長兼生産管理部長 | 2007年4月 | 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 | 2009年4月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長 | 2012年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 | 2012年12月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長 | 2013年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | 2013年3月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 | 2014年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 | 2014年5月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 | 2015年7月 | 資材部長 | 2016年4月 | 生産本部長 | 2018年4月 | 国内PWB事業部長 | 2018年6月 | 取締役国内生産担当就任(現任) |
| (注)3 | 13 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 品質・技術 統括担当 | 曽 我 義 治 | 1967年7月14日生 | |
1990年4月 | 当社入社 | 2005年4月 | 冨波工場長 | 2007年4月 | 生産担当部長 | 2010年4月 | 生産担当本部長 | 2011年10月 | 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 | 2012年8月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事 | 2014年1月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事 | 2014年1月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 | 2018年2月 | プリント配線板事業統括担当付本部長 | 2018年4月 | 品質・技術統括担当 部門責任者 | 2018年6月 | 取締役品質・技術統括担当就任(現任) |
| (注)3 | 12 |
取締役 | ソリューション事業担当 | 大 塚 昌 彦 | 1969年8月17日生 | |
1993年8月 | 当社入社 | 2007年4月 | 検査機部次長 | 2012年4月 | 検査機・ソリューション部長 | 2015年4月 | VISPER・ソリューション事業部長 | 2018年4月 | ソリューション事業部長 | 2018年6月 | 取締役ソリューション事業担当就任(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | ― | 上 中 康 司 | 1962年8月6日生 | |
1988年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現:㈱あおぞら銀行)入行 | 1993年7月 | シティバンク銀行入行 | 1996年8月 | クレディ スイス ファースト ボストン証券(現:クレディ スイス 証券㈱)入社 | 1997年4月 | 住友キャピタル証券㈱(現:大和証券キャピタル・マーケッツ㈱)入社 | 1998年8月 | 日本インベスターズ証券 入社 | 2000年3月 | エフエードットコム㈱設立、代表取締役 | 2004年8月 | ㈱サクシード設立、代表取締役(現任) | 2008年4月 | KF2 CAPITAL PTE LTD(シンガポール)設立、代表取締役 | 2010年5月 | ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)設立、 会長(現任) | 2011年4月 | 自民党京都府第二選挙区衆議院支部長 | 2015年2月 | ホライゾン(株)設立、代表取締役 | 2015年4月 | 一般社団法人日本社外取締役協会設立、代表理事(現任) | 2017年5月 | ㈱建設経済新聞社、代表取締役(現任) | 2017年6月 | 北日本紡績㈱、取締役(現任) | 2018年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | ― | 村 上 純 一 | 1955年6月9日生 | |
1979年4月 | 当社入社 | 1990年4月 | 太秦工場長 | 1994年1月 | 企画室長 | 1996年4月 | 経営企画部長 | 1998年4月 | 生産担当兼生産管理部長 | 1998年6月 | 取締役就任 | 2004年4月 | 常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任 | 2005年4月 | 常務取締役営業統括・設計担当 | 2006年4月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 | 2007年1月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 | 2007年6月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任 | 2008年4月 | 常務取締役海外事業担当 | 2008年7月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 | 2008年9月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任 | 2011年1月 | 常務取締役生産担当 | 2012年4月 | 常務取締役 | 2012年6月 | 常勤監査役就任(現任) | 2012年6月 | シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任) | 2012年6月 | オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任) |
| (注)4 | 57 |
監査役 | ― | 五 宝 滋 夫 | 1958年1月31日生 | |
1981年4月 | 麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社 | 2007年3月 | キリン株式会社、経営監査部兼 キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査 | | キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任 | 2008年3月 | キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任 | 2009年3月 | 株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任 | 2012年3月 | キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任 | 2012年11月 | 台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任 | 2013年3月 | 関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任 | 2015年6月 | 株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任 | 2016年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2016年11月 | 株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任(現任) | 2017年6月 | 株式会社Kaizen Platform、監査役就任(現任) |
| (注)4 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | ― | 大 橋 正 彦 | 1961年5月4日生 | |
1984年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | 2001年7月 | 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長 | 2012年4月 | 株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当 | 2015年4月 | ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員 | 2017年4月 | 株式会社日刊工業新聞社、執行役員 | 2017年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2017年6月 | 株式会社日刊工業新聞社、常務取締役就任(現任) |
| (注)4.5 | ― |
計 | 200 |
(注) 1 取締役上中康司は、社外取締役であります。
2 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期満了前に退任した監査役の補欠として2017年3月期に係る定時株主総会において選任されております。
6 2018年3月期に係る定時株主総会において取締役に選任された宮崎信及び曽我義治につきましては、提出日現在、従業員持株会に加入しておりますが、従業員持株会における提出日現在の持分が確認できないため、2018年3月31日現在の持分を記載しております。
7 代表取締役社長小島甚昭、常務取締役中村敏光、取締役松浦充德、社外取締役畑澤敏之は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
和氣 大輔 | 1968年8月2日生 | 1998年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
2005年1月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) |
2012年6月 | TOWA株式会社、社外監査役就任 |
2016年6月 | 同社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任) |