有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFKD
日本プラスト株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役池田秀雄は、社外取締役であります。
2.監査役勢能克彦および安田健は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化および業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。
常務執行役員 メキシコ統括 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 GCR推進本部長兼購買本部長兼購買部長 堀川 尚希
執行役員 管理本部長兼経営企画室長 豊田 剛志
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | 広 瀬 信 (1951年10月16日生) | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,448,000 | |
1987年6月 | 当社取締役 | |||||
1988年6月 | 当社常務取締役 | |||||
1991年6月 | 当社専務取締役 | |||||
1993年6月 | 当社代表取締役社長 | |||||
2000年4月 | ニートン・ローム取締役会長(現任) | |||||
2003年3月 | 中山富拉司特工業有限公司董事長(現任) | |||||
2004年11月 | ニホンプラストタイランド取締役(現任) | |||||
2008年8月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長(現任) | |||||
2009年6月 | ニホンプラストインドネシア監査役(現任) | |||||
2014年6月 2018年6月 | 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任) | |||||
取締役社長 | 代表取締役 | 永 野 博 久 (1958年9月18日生) | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,600 |
2005年6月 | ニートン・オート・プロダクツ副社長 | |||||
2010年4月 | 当社経営管理部長 | |||||
2011年6月 | 当社取締役 経営管理部長 | |||||
2011年6月 | ニホンプラストインドネシア監査役(現任) | |||||
2012年6月 | 当社取締役 管理購買本部長兼経理部長 | |||||
2013年3月 2013年3月 2013年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2018年3月 | 当社常務取締役 北米事業統括 ニートン・オート・プロダクツ取締役社長 ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任) 中山富拉司特工業有限公司董事(現任) 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事(現任) ニホンプラストタイランド取締役(現任) ニホンマグネシオ取締役会長(現任) ニートン・オート・プロダクツ取締役会長(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役会長(現任) ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役会長(現任) | |||||
常務取締役 | 開発本部長 | 渡 辺 隆 雄 (1958年12月12日生) | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 |
2008年7月 | 当社中国第二準備室長 | |||||
2008年11月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事総経理 | |||||
2013年6月 | 当社取締役 品質本部長 | |||||
2013年6月 2013年6月 2013年6月 2015年1月 2015年6月 2017年5月 2017年6月 2018年3月 | ニホンプラストインドネシア取締役(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任) ニートン・オート・プロダクツ取締役(現任) 当社取締役 GCR推進本部長 当社取締役 開発本部長 エヌピーサービス株式会社取締役(現任) 当社常務取締役 開発本部長(現任) ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | 生産本部長兼生産技術部長 | 内 田 宏 巳 (1958年12月5日生) | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,300 |
2008年1月 | ニートン・オート・プロダクツ副社長 | |||||
2009年6月 | 当社新機種技術部長 | |||||
2011年6月 | 当社九州工場長 | |||||
2012年6月 | 当社取締役 生産本部長兼新機種管理部長 | |||||
2013年6月 2013年10月 2013年10月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2018年5月 2018年6月 | 当社執行役員 生産本部長兼新機種管理部長 当社執行役員 ニホンプラストメヒカーナ取締役社長 当社取締役 生産本部長兼新機種技術部長 ニホンプラストインドネシア取締役(現任) 日本プラスト運輸株式会社取締役(現任) エヌピーサービス株式会社取締役(現任) 当社常務取締役 生産本部長兼生産技術部長(現任) | |||||
取締役 | 北米事業統括 | 森 昭 彦 (1958年6月10日生) | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,200 |
2012年6月 | 当社資材部長 | |||||
2013年6月 | 当社執行役員 購買本部長兼資材部長 | |||||
2014年6月 | 当社取締役 購買本部長兼資材部長 | |||||
2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2018年3月 | 当社取締役 北米事業統括(現任) ニートン・オート・プロダクツ取締役社長(現任) ニートン・ローム取締役(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任) ニホンマグネシオ取締役(現任) ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任) ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任) | |||||
取締役 | 中国事業統括 | 渡 辺 和 洋 (1960年11月11日生) | 1984年4月 2008年6月 2009年10月 2014年6月 2015年6月 2017年6月 2018年6月 2018年6月 | 当社入社 当社経営企画室付部長兼IR推進課長 ニートン・オート・プロダクツ副社長 当社業務監査室長 中山富拉司特工業有限公司総経理(現任) 当社執行役員中国事業統括 当社取締役中国事業統括(現任) ニホンプラストインドネシア取締役(現任) | (注)3 | 1,500 |
取締役 | 池 田 秀 雄 (注)1 (1957年10月16日生) | 1995年4月 1995年4月 1997年4月 1998年8月 2015年6月 | 弁護士登録 日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)社内弁護士 松下照雄法律事務所 池田法律事務所(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | ― | |
監査役 (常勤) | 向 笠 完 (1953年9月3日生) | 1976年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7,100 | |
2003年1月 | 当社総務部長 | |||||
2007年6月 2010年4月 | 当社取締役 総務部長 当社取締役 | |||||
2010年4月 | 中山富拉司特工業有限公司副総経理 | |||||
2010年6月 | 同社董事総経理 | |||||
2011年6月 | 当社取締役 中国事業統括 | |||||
2014年6月 | 当社常務取締役 中国事業統括 | |||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 勢 能 克 彦 (注)2 (1955年5月6日生) | 1979年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)5 | ― | |
1999年8月 | 同行統合推進企画部参事役 | |||||
2001年2月 | 同行国際業務部参事役 | |||||
2004年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行人事部人材開発室参事役 | |||||
2007年12月 | カトーレック株式会社取締役統括部長 | |||||
2010年4月 2012年7月 | 日東紡績株式会社コンプライアンス統括部長 同社監査室長 | |||||
2015年6月 2015年12月 2016年6月 | 同社環境ヘルス事業部門副部門長 同社人事部 当社監査役(現任) | |||||
監査役 | 安 田 健 (注)2 (1953年5月24日生) | 1976年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | ― | |
2001年4月 | 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)東京中央支店長 | |||||
2003年10月 | 株式会社りそな銀行東京営業部執行役 | |||||
2004年6月 | 株式会社ジェーシービーソリューション営業第一部執行役員兼部長 | |||||
2006年6月 | 同社総務部部長 | |||||
2007年6月 | 日比谷総合設備株式会社常勤社外監査役 | |||||
2015年6月 2016年6月 2018年6月 | 同社非常勤特別参与 当社監査役(現任) 大平洋金属株式会社社外監査役(現任) | |||||
計 | 1,471,700 |
2.監査役勢能克彦および安田健は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化および業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。
常務執行役員 メキシコ統括 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 GCR推進本部長兼購買本部長兼購買部長 堀川 尚希
執行役員 管理本部長兼経営企画室長 豊田 剛志
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02216] S100DFKD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。