有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DHT0
CBグループマネジメント株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注)1.取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
5.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 児島誠一郎 | 1948年11月5日生 | 1983年9月 | 旺文社インターナショナル㈱入社 | (注)2 | 47 | |
1984年9月 | 同社取締役 | ||||||
1987年9月 | ㈱旺文社パシフィック常務取締役 | ||||||
1991年2月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 | ||||||
1992年4月 | 当社入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
1994年1月 | 当社常務取締役、㈱シービック取締役副社長 | ||||||
1995年1月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
1996年12月 | 当社営業企画部管掌 | ||||||
1998年6月 | 当社代表取締役副社長、当社経営戦略室管掌 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2000年3月 | ㈱シービック代表取締役社長(現任) | ||||||
2005年7月 | ㈱エナス代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年4月 | アルボ㈱代表取締役会長 | ||||||
2016年10月 | 当社代表取締役社長(現任) 中央物産㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | 原 幸男 | 1952年11月3日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 | |
1998年4月 | 当社チェーンストア第二部長 | ||||||
1999年4月 | 当社第一営業本部マーチャンダイジング部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役 マーチャンダイジング部長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング部長 | ||||||
2005年4月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長 | ||||||
2005年7月 | ㈱エナス取締役(現任) | ||||||
2006年7月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、経営戦略室長 | ||||||
2006年11月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
2007年6月 | 当社専務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
2009年4月 | 当社専務取締役 経営戦略室長、経営戦略室新規事業開発室長 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役 管理本部長、財務部長、経営戦略室長 | ||||||
2010年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役副社長管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
2016年10月 | 当社取締役(現任) 中央物産㈱代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 清水 大雄 | 1956年3月29日生 | 1980年4月 | トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)2 | 0 | |
1988年3月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 | ||||||
1991年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 | ||||||
1994年10月 | Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー | ||||||
1995年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 | ||||||
1996年1月 | ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
1996年10月 | Hewitt Associates LLC プリンシパル | ||||||
2012年1月 | エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント | ||||||
2012年5月 | ㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 兼 経営戦略担当 ㈱シービック 取締役副社長 | ||||||
2016年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 提坂 直弘 | 1960年12月3日生 | 1999年10月 | 当社入社 | (注)2 | 4 | |
2007年5月 | 当社執行役員第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役 管理本部総務人事部統括部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役 管理本部副本部長 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役 営業本部副本部長、営業本部東日本支社広域第二部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役 営業本部副本部長、営業本部広域二部長、広域五部管掌、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役 M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役 M&S本部長 兼 M&S本部第一営業本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 兼 M&S統括本部長 | ||||||
2016年9月 | 持株会社体制移行により取締役辞任 | ||||||
2016年10月 | 当社理事 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 小木曽直美 | 1959年9月13日生 | 1983年4月 | ㈱グレイ大広(現㈱グレイワールドワイド)入社 | (注)2 | 0 | |
1989年5月 | 当社入社 | ||||||
1992年4月 | ㈱シービック出向 | ||||||
1994年7月 | ㈱ショールジャパン入社(後㈱エスエスエル・ヘルスケアジャパンに社名変更) | ||||||
2005年6月 | ㈱ショールジャパン 代表取締役社長 | ||||||
2007年7月 | 日本サラ・リー㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2012年10月 | 当社入社、㈱シービック UIM本部 本部長 | ||||||
2013年6月 | ㈱シービック 取締役UIM本部 本部長 | ||||||
2016年6月 | ㈱シービック 専務取締役 M&S本部 本部長 | ||||||
2016年10月 | 当社理事 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員・常勤) | 松島 淑雄 | 1954年1月29日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 | |
2004年10月 | 当社第二営業本部百貨店営業本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社第二営業本部特販営業部長 | ||||||
2007年10月 | 当社営業本部特販営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員営業本部特販営業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役営業本部特販営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、MD統括部長 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役営業本部M&S統括部長、MD部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役M&S第一本部MD本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役M&S統括室長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S統括室長 | ||||||
2016年10月 | 当社取締役 中央物産㈱取締役 M&S戦略室長 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 臼井 義眞 | 1949年2月11日生 | 1978年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
1985年10月 | 臼井法律事務所開設 | ||||||
2003年5月 | 臼井総合法律事務所開設(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 羽田 研司 | 1948年9月24日生 | 1971年4月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 | (注)3 | - | |
1992年10月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)人事部部門人事グループ部長 | ||||||
1996年9月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)膜・システムセンター企画室長 | ||||||
1999年6月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)水処理事業推進部長 | ||||||
2005年4月 | サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | (独立行政法人)中小企業基盤整備機構 本部経営支援部チーフアドバイザー(現任) | ||||||
2014年4月 | 三和ニードルベアリング㈱ 顧問(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 56 |
2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
5.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02712] S100DHT0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。