男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | | 吉田 隆 | 1946年11月10日生 |
|
| | 1972年9月 | ㈱丸吉入社 | 1984年4月 | 同社経理部長 | 1985年6月 | 同社取締役就任 | 1986年6月 | 同社常務取締役就任 | 1990年3月 | 同社代表取締役専務就任業務管理本部長 | 1997年4月 | 同社代表取締役副社長就任 | 1998年10月 | 当社代表取締役副社長就任業務管理本部長 | 2003年4月 | 当社代表取締役副社長兼最高財務責任者(CFO)就任兼業務管理本部長 | 2006年10月 | ジャパン建材㈱取締役就任(現) | 2009年6月 | 当社代表取締役社長兼経営管理本部長 | 2014年4月 | 当社代表取締役副会長就任 | 2016年6月 | 当社代表取締役会長就任(現) |
| (注)5 | 712 |
代表取締役社長 | 経営管理本部長 | 青木 慶一郎 | 1967年11月11日生 |
|
| | 1992年4月 | ㈱丸吉入社 | 2002年4月 | 当社営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長 | 2003年10月 | ㈱キーテック取締役就任 | 2004年4月 | 同社代表取締役専務就任 | 2004年6月 | 当社取締役就任 | 2008年4月 | 当社取締役管理本部副本部長就任 ジャパン建材㈱専務取締役就任 | 2009年4月 | 当社取締役経営管理本部グループ経営企画室長 | 2010年10月 | 当社専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長 | 2013年4月 | 当社取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長 ジャパン建材㈱取締役副社長就任 | 2014年4月 | 当社代表取締役社長就任経営管理本部長(現) ジャパン建材㈱取締役就任(現) |
| (注)5 | 27 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 小川 明範 | 1969年8月21日生 |
|
| | 1993年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 2006年3月 | 同社退職 | 2006年4月 | 当社入社 執行役員就任営業推進本部副本部長 | 2006年10月 | 当社執行役員経営本部副本部長 | 2008年6月 | 当社取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長 | 2009年4月 | 当社取締役(現) ジャパン建材㈱専務取締役就任 | 2010年10月 | 同社代表取締役専務就任 | 2013年4月 | 同社代表取締役社長就任(現) |
| (注)5 | 9 |
取締役 | | 金子 智昭 | 1972年3月2日生 |
|
| | 1991年9月 | ㈱丸吉入社 | 2006年4月 | 同社東北営業部長 | 2009年10月 | 同社執行役員住設部長 | 2011年4月 | 同社上席執行役員住設部長 | 2011年6月 | 同社取締役就任 | 2012年4月 | 同社取締役営業本部副本部長 | 2013年4月 | 同社常務取締役就任営業本部長 | 2014年6月 | 同社専務取締役就任営業本部長 | 2016年4月 | 同社代表取締役副社長就任営業本部長(現) | 2016年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)5 | 2 |
取締役 | | 小柳 龍雄 | 1964年10月6日生 |
|
| | 1987年4月 | ㈱丸吉入社 | 2007年10月 | ジャパン建材㈱合板部長 | 2009年10月 | 同社執行役員合板部長 | 2011年4月 | 同社執行役員営業本部副本部長 | 2012年4月 | 同社取締役就任 | 2013年4月 | 同社常務取締役就任営業本部副本部長 | 2016年4月 | 同社専務取締役就任営業本部副本部長(現) | 2016年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)5 | 5 |
取締役 | 経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長 | 舘崎 和行 | 1961年5月28日生 |
|
| | 1984年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 2005年3月 | 同庫水戸支店長 | 2006年7月 | 同庫民営化準備室参事役 | 2008年8月 | 同庫福山支店長 | 2013年6月 | 同庫調査部長 | 2015年9月 | 当社出向業務管理本部財務経理部長付部長 | 2016年6月 | 当社取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長 ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任 | 2017年4月 | 同社常務取締役管理本部長就任(現) | 2018年4月 | 当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長(現) |
| (注)5 | 0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長 | 吉田 輝 | 1986年7月14日生 |
|
| | 2011年4月 | 三井不動産㈱入社 | 2011年6月 | 三井不動産レジデンシャル㈱出向 | 2016年4月 | 三井不動産㈱商業施設本部 | 2017年4月 | 同社退職 | 2017年4月 | 当社入社 グループ経営企画室付室長 | 2018年4月 | 当社経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長 | 2018年6月 | 当社取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長(現) |
| (注)5 | 8 |
取締役 | | 成田 博志 | 1950年3月13日生 |
|
| | 1972年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 1992年3月 | 同庫水戸支店長 | 2000年3月 | 同庫事業推進部長 | 2001年7月 | 同庫審査第一部長 | 2004年8月 | 同庫理事 | 2006年10月
| 八重洲興産㈱代表取締役社長 | 2009年6月 | 中央協同㈱代表取締役社長 | 2011年8月 | 同社非常勤監査役 | 2014年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)5 | - |
取締役 | | 湯本 一郎 | 1951年4月24日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1996年11月 | 同行荏原支店長 | 2000年8月 | 同行秘書室長 | 2002年4月 | ㈱みずほホールディングス秘書室長 | 2003年3月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ秘書室長 | 2004年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第一部長 | 2004年6月 | 同行執行役員大手町営業第二部長 | 2005年4月 | 同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 | 2006年5月 | 日本カーリット㈱顧問 | 2006年6月 | 同社専務取締役 | 2007年6月 | 同社取締役専務執行役員 | 2012年6月 | 大陽日酸㈱常勤監査役 | 2016年6月 | 当社取締役就任(現) サンデンホールディングス㈱社外監査役(現) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 渡辺 昭市 | 1951年1月18日生 |
|
| | 1975年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 2003年3月 | 同庫金融法人部長 | 2004年4月 | 当社出向業務管理本部長付部長 | 2004年6月 | 当社執行役員業務管理本部財務経理部長 | 2005年6月 | 当社取締役就任業務管理本部財務経理部長 | 2006年10月 | 当社取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長 ジャパン建材㈱取締役就任 | 2007年4月 | 当社取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長 | 2009年4月 | 当社取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長 ジャパン建材㈱常務取締役就任 | 2016年6月 | 当社常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現) |
| (注)4 | 7 |
常勤監査役 | | 太田 孝三 | 1953年8月19日生 |
|
| | 1977年4月 | 興国ハウジング㈱入社 | 1998年10月 | 当社財務部東京経理課長 | 1999年8月 | 当社財務課長 | 2003年4月 | 当社管財庶務部長 | 2009年3月 | JKインシュアランス㈱代表取締役社長 | 2009年6月 | ㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長 | 2010年10月 | JKスマイル㈱取締役保険部担当 | 2013年4月 | 同社代表取締役社長 | 2018年6月 | 当社常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現) |
| (注)4 | 2 |
監査役 | | 小河 耕一 | 1951年12月2日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1997年5月 | 同行六本木支店長 | 2004年7月 | ㈱みずほ銀行業務監査部監査主任 | 2006年9月 | みずほスタッフ㈱上席執行役員 | 2007年9月 | 同社常務取締役就任 | 2012年6月 | ㈱キーエンス監査役就任(現) | 2012年6月 | 当社監査役就任(現) | 2013年6月 | ㈱システナ取締役就任(現) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 原口 博 | 1949年11月26日生 |
|
| | 1974年4月 | 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 2001年9月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | 2011年5月 | 有限責任監査法人トーマツ退所 | 2011年5月 | 原口公認会計士事務所開設(現) | 2011年5月 | ㈱セキチュー社外監査役(現) | 2015年6月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 774 |
(注)1.取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役小河耕一及び原口博は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、太田孝三は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐ
ことになります。
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
東 拓至 | 1954年1月23日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1997年1月 | 同行堂島支店長 | 2002年4月 | ㈱みずほ銀行浜松支店長 | 2003年5月 | 同行新宿副都心支店長 | 2005年9月 | ㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役 | 2006年4月 | ㈱オリエントコーポレーション常務執行役員 | 2007年11月 | みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長 | 2014年6月 | 当社常勤監査役 |
| 2 |