有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DH4X
萩原電気ホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 辻中 修、川脇喜久雄及び早川尚志は、社外取締役であります。
2 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、山田文彦、平川佳弘、佐橋 融の3名にて構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | - | 岩 井 三津雄 | 1953年7月3日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注) 2 | 14 |
1997年12月 | 当社第三部品営業部長 | ||||||
2000年10月 | 当社第二部品営業部長 当社メモリー販売部長 | ||||||
2001年7月 | 当社第二デバイス営業部長 | ||||||
2003年7月 | 当社デバイス事業本部副本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役就任 当社統括役員 当社デバイス事業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役就任 当社総括役員(事業本部担当) | ||||||
2006年10月 | 萩原電気貿易(上海)有限公司 董事長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社総括役員(第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部) | ||||||
2009年4月 | 当社社長補佐 当社ソリューションビジネスユニット長 当社海外統括部担当 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2011年6月 2017年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) 萩原電気デバイス分割準備株式会社代表取締役就任 萩原電気ソリューション分割準備株式会社代表取締役就任 | ||||||
取締役副社長 | - | 三 浦 芳 彦 | 1951年10月18日生 | 1974年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注) 2 | 3 |
1998年7月 | 同社半導体ソリューション技術本部SOC技術部長 | ||||||
1999年4月 | 同社半導体マーケティング本部統括部長 | ||||||
2001年4月 | 同社販売技術本部本部長代理 | ||||||
2002年11月 | NECエレクトロニクス株式会社ソリューション事業本部第二ソリューション事業部長 | ||||||
2004年11月 | 同社営業事業本部第四営業事業部長 | ||||||
2006年9月 | 同社営業事業本部長 | ||||||
2010年4月 | ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員就任 同社営業本部長 ルネサスエレクトロニクス販売株式会社非常勤取締役就任 | ||||||
2011年4月 | ルネサスエレクトロニクス販売株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2013年10月 | 当社専務執行役員就任 当社デバイスビジネスユニット長 | ||||||
2014年1月 | 当社海外事業部総括 当社技術センター総括 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) 当社総括役員(海外事業部・技術センター) | ||||||
2018年4月 | 当社事業総括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役副社長 | - | 福 嶋 洋 二 | 1955年11月12日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注) 2 | 12 |
2000年7月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年3月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役就任 当社統括役員 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役就任 当社総括役員(管理本部) 当社管理本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社総括役員(経営企画本部・管理本部・財経管理本部) 当社財経管理本部長 | ||||||
2011年7月 | 当社総括役員(総務人事本部・財経管理本部) | ||||||
2012年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2013年7月 | 当社コーポレート管理ユニット長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社管理総括(現任) | ||||||
専務取締役 | - | 森 武 彦 | 1955年8月7日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注) 2 | 7 |
2001年7月 | 当社第一デバイス営業部長 | ||||||
2005年7月 | 当社デバイス事業本部副本部長 当社第一デバイス営業一部長 当社デバイスソリューション販売部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役就任 当社デバイス事業本部長 | ||||||
2006年10月 | Hagiwara America, Inc.CEO就任 | ||||||
2008年4月 | 当社第一デバイス事業本部長 当社業務統括部担当 | ||||||
2009年4月 | 当社デバイスビジネスユニット副ビジネスユニット長 当社第一デバイス事業部長 | ||||||
2012年6月 2014年10月 | 当社常務取締役就任 当社総括役員(業務統括部) 当社専務取締役就任(現任) 当社副総括役員(海外事業部、技術センター) | ||||||
2018年4月 | 萩原エレクトロニクス株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 白 木 一 成 | 1957年9月11日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) 2 | 6 |
2002年6月 | 当社第二ソリューション営業部長 | ||||||
2004年7月 | 当社ソリューション事業本部副本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員 当社ソリューション事業本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2009年4月 | 当社ソリューションビジネスユニット副ビジネスユニット長 当社ソリューション事業部長 | ||||||
2011年7月 | 当社ソリューションビジネスユニット長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
2018年4月 | 萩原テクノソリューションズ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 萩 原 智 昭 | 1973年2月20日生 | 1997年3月 | 株式会社サガミチェーン入社 | (注) 2 | 334 |
2008年5月 | 当社入社 | ||||||
2011年7月 | 当社第二デバイス事業部専任部長 | ||||||
2012年10月 | 当社第三デバイス事業部専任部長 | ||||||
2013年10月 | 当社海外事業部専任部長 | ||||||
2014年6月 2014年7月 2017年6月 | 当社取締役就任 当社総括役員(経営企画本部) 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社経営企画総括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 宮 本 敬 三 | 1958年7月29日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
2004年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
2011年7月 | 当社総務人事本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2018年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 辻 中 修 | 1953年10月13日生 | 1989年10月 | 太田昭和監査法人入所 | (注) 3 | 6 |
1993年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年4月 | 公認会計士辻中事務所開設(現在に至る) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 川 脇 喜久雄 | 1948年5月10日生 | 1976年11月 | 中日監査法人入所 | (注) 3 | - |
1982年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2000年4月 | 中央青山監査法人代表社員 | ||||||
2007年7月 | 新日本監査法人シニアパートナー | ||||||
2010年1月 | 川脇喜久雄公認会計士事務所開設(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 早 川 尚 志 | 1976年1月16日生 | 2007年9月 | 弁護士会登録 (愛知県弁護士会所属) 大島真人法律事務所入所 | (注) 3 | - |
2011年7月 | 早川尚志法律事務所開設 | ||||||
2012年2月 | 弁護士法人 啓明総合法律事務所(現 弁護士法人さくら合同)パートナー | ||||||
2018年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 396 |
2 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、山田文彦、平川佳弘、佐橋 融の3名にて構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02828] S100DH4X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。