男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ― | 米 道 利 成 | 1965年10月20日 | |
1989年4月 | 山一證券㈱入社 | 2006年5月 | ㈱アルテディア事業投資部長 | 2015年4月 | ㈱メディカルクリエイト取締役(現任) | 2016年8月 | ㈱オスミックファーム八街(現㈱ハーモニーファーム)設立 代表取締役(現任) | 2017年3月 | サイアムライジングインベストメント1号合同会社代表社員(現任) | 2017年6月 | 当社取締役就任 | 2018年6月 | 当社代表取締役就任(現任) |
| (注)3 | ─ |
取締役 | ― | 北 川 善 裕 | 1957年2月14日 | |
1979年4月 | ㈱洋菓子のヒロタ入社 | 2003年4月 | 同社サポート本部長 | 2004年11月 | 同社取締役サポート本部長就任 | 2008年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2012年4月 | ㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任 | 2012年4月 | 同社取締役管理本部長就任(現任) |
| (注)3 | 14,500 |
取締役 | ― | 小 原 敬 | 1957年6月30日 | |
1982年4月 | ㈱西武百貨店入社 | 2003年3月 | ㈱イルムスジャパン入社 | 2007年9月 | 同社商品オペレーション部長 | 2011年5月 | 同社営業管理担当部長兼コーポレート営業担当部長 | 2013年5月 | 同社取締役営業管理担当部長就任 | 2013年12月 | 同社取締役営業統括部長就任 | 2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2015年6月 | ㈱イルムスジャパン常務取締役営業統括部長就任(現任) |
| (注)3 | ─ |
取締役 | ― | 安 部 秀 之 | 1976年8月14日 | |
2001年6月 | 韓国SAMSUNGグループ オープンタイドジャパン SAMSUNG MPEON ASIA顧問就任 | 2007年4月 | 大連兄弟唱片有限公司アドバイザー就任 | 2012年4月 | ㈱エンタークルーズ アドバイザー就任 | 2015年5月 | Chai Tai Group (Member of C.P.Group) Officially Authorized Agent就任 | 2015年5月 | ㈱サイアム・パートナーズ代表取締役就任(現任) | 2016年9月 | ㈱オトボトケ設立 代表取締役就任(現任) | 2018年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | 202,900 |
取締役 | ― | 久 保 孝 文 | 1977年6月15日 | |
1999年4月 | ドン・キ・ホーテ㈱第一事業部配属 | 2005年4月 | 大和冷機工業㈱全国法人第一営業部主事就任 | 2012年8月 | ㈱TMK設立 代表取締役就任(現任) | 2016年5月 | ㈱TKビジョン設立 代表取締役就任(現任) | 2018年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | ─ |
取締役 | ― | 鈴 木 陽 子 | 1971年2月5日 | |
1993年4月 | 日興証券㈱入社 | 2006年11月 | ㈱東京スター銀行入社 アドバイザリーチームヴァイスプレジデント就任 | 2007年12月 | ㈱井上ビジネスコンサルタンツ入社 コンサルタント就任 | 2012年12月 | ㈱フィールドリーム入社 コンサルティング事業部マネージャー就任 | 2014年6月 | ㈱農林漁業成長産業化支援機構入社 | 2015年2月 | ㈱花 enju設立 代表取締役就任(現任) | 2018年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | 500 |
監査役 (常勤) | ― | 小 林 康 邦 | 1932年5月10日 | |
1956年4月 | 丸紅㈱入社 | 1979年4月 | 食品農産部次長 | 1982年10月 | 丸紅食料㈱専務取締役就任 | 1985年6月 | 代表取締役社長就任 | 1994年12月 | メリタジャパン㈱代表取締役社長就任 | 2000年6月 | 同社相談役 | 2005年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2006年6月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
| (注)4 | ─ |
監査役 | ― | 荒 竹 純 一 | 1956年10月1日 | |
1986年4月 | 東京弁護士会登録 | 1986年4月 | さくら共同法律事務所入所 | 1991年4月 | さくら共同法律事務所パートナー | 1996年1月 | ニューヨーク市SKADDEN,ARPS, SLATE,MEAGHER&FLOM法律事務所入所 | 1997年1月 | さくら共同法律事務所パートナーへ帰任 | 2000年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2002年6月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
| (注)5 | 3,000 |
|
監査役 | ― | 田 中 隆 之 | 1977年1月10日 | |
2001年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | 2005年4月 | 公認会計士登録 | 2011年2月 | 公認会計士田中隆之事務所代表(現任) | 2011年5月 | 北摂監査法人代表社員(現任) | 2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2015年5月 | ㈱イルムスジャパン監査役就任(現任) | 2015年6月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
| (注)4 | ─ |
監査役 | ― | 伊 藤 信 彦 | 1976年2月24日 | |
2003年10月 | 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 | 2009年7月 | 大阪国税不服審判所国税審判官(任期付公務員) | 2011年7月 | 東京国税不服審判所国税審判官(同上) | 2012年7月 | 第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰 | 2016年5月 | 公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員 | 2018年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)6 | ─ |
監査役 | ― | 田 中 泰 秀 | 1977年11月16日 | |
2007年9月 | 東京弁護士会登録 | 2010年1月 | たなか法律事務所開設 | 2018年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)6 | ─ |
計 | 220,900 |
(注)1. 取締役安部秀之氏、久保孝文氏及び鈴木陽子氏は社外取締役であります。
2. 監査役小林康邦氏、荒竹純一氏、田中隆之氏、伊藤信彦氏及び田中泰秀氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役荒竹純一氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役伊藤信彦氏及び田中泰秀氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。