有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D74S
株式会社ヤクルト本社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 21名 女性 1名(役員のうち女性の比率4.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
代表取締役 社長 社長執行 役員 | 根 岸 孝 成 | 1948年12月2日生 |
| (注)3 | 16,100 | |||||||||||||||
取締役 副社長執行 役員 | 国際事業本部長 | 川 端 美 博 | 1949年1月5日生 |
| (注)3 | 14,300 | ||||||||||||||
取締役 専務執行 役員 | 経営サポート本部長、国際部・提携推進室・事業戦略プロジェクトチーム担当 | 成 田 裕 | 1951年10月8日 |
| (注)3 | 10,200 | ||||||||||||||
取締役 専務執行 役員 | 管理本部長 | 若 林 宏 | 1952年4月4日生 |
| (注)3 | 7,300 | ||||||||||||||
取締役 専務執行 役員 | 研究開発本部長、中央研究所長 | 石 川 文 保 | 1952年7月7日生 |
| (注)3 | 11,600 | ||||||||||||||
取締役 常務執行 役員 | 化粧品事業本部長 | 田 中 正 喜 | 1953年9月1日 |
| (注)3 | 5,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行 役員 | 医薬品事業本部長 | 伊 藤 正 徳 | 1954年3月10日生 |
| (注)3 | 7,400 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行 役員 | 生産本部長 | 土 井 明 文 | 1953年11月3日 |
| (注)3 | 7,500 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行 役員 | 食品事業本部長 | 林 田 哲 哉 | 1955年6月21日 |
| (注)3 | 6,100 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行 役員 | 中国ヤクルト㈱董事兼総経理・国際部 担当 | 平 野 晋 | 1954年7月26日生 |
| (注)3 | 5,800 | ||||||||||||||||||
取締役 | リチャード ホール | 1967年9月10日生 |
| (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 安 田 隆 二 | 1946年4月28日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 福 岡 政 行 | 1945年9月9日生 |
| (注)3 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 前 田 典 人 | 1962年7月24日生 |
| (注)3 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | パスカル イヴ ド ペトリーニ | 1960年2月8日生 |
| (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
常勤監査役 | 阿 部 晃 範 | 1952年1月21日生 |
| (注)4 | 12,900 | |||||||||||||||
常勤監査役 | 山 上 博 資 | 1954年9月29日生 |
| (注)4 | 3,500 | |||||||||||||||
監査役 | 奥 平 哲 彦 | 1941年1月21日生 |
| (注)4 | 2,400 | |||||||||||||||
監査役 | 谷 川 清十郎 | 1956年2月8日生 |
| (注)4 | 41,636 | |||||||||||||||
監査役 | 小 林 節 子 | 1936年3月30日生 |
| (注)4 | 4,100 | |||||||||||||||
監査役 | 吉 田 宏 一 | 1951年6月17日生 |
| (注)4 | 4,000 | |||||||||||||||
監査役 | 手 塚 仙 夫 | 1948年1月9日生 |
| (注)4 | 100 | |||||||||||||||
計 | 168,836 |
(注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、前田典人およびパスカル イヴ ド ペトリーニの4氏は、社外取締役です。
2 監査役奥平哲彦、谷川清十郎、小林節子、吉田宏一および手塚仙夫の5氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)
役位 | 氏名 | 管掌 |
※社長執行役員 | 根岸 孝成 | |
※副社長執行役員 | 川端 美博 | 国際事業本部長(国際部・提携推進室) |
※専務執行役員 | 成田 裕 | 経営サポート本部長(食品品質保証室・企画室・広報室・広告部・ 法務室) 国際部・提携推進室・事業戦略プロジェクトチーム |
※専務執行役員 | 若林 宏 | 管理本部長(秘書室・総務部・人事部・人材開発センター・経理部・ 情報システム部) |
※専務執行役員 | 石川 文保 | 研究開発本部長(開発部・中央研究所・ヨーロッパ研究所) 中央研究所長 |
※常務執行役員 | 田中 正喜 | 化粧品事業本部長(化粧品部・湘南化粧品工場) |
※常務執行役員 | 伊藤 正徳 | 医薬品事業本部長(医薬業務部・医薬営業部・医薬学術部・ 医薬開発部・医薬安全性情報部・ 医薬事業統括部・医薬信頼性保証室・ 富士裾野医薬品工場) |
※常務執行役員 | 土井 明文 | 生産本部長(生産管理部・調達部・各工場) |
※常務執行役員 | 林田 哲哉 | 食品事業本部長(販売会社近代化推進室・業務部・宅配営業部・ 直販営業部・物流統括部・各支店) |
※常務執行役員 | 平野 晋 | 国際部(中国ヤクルト株式会社) |
常務執行役員 | 今田 正男 | 広報室・広告部・食品品質保証室 |
常務執行役員 | 平野 宏一 | 開発部・広報室(学術担当) |
常務執行役員 | 南野 昌信 | 中央研究所副所長、ヨーロッパ研究所・広報室(学術担当) |
執行役員 | 梛良 昌利 | 業務部・宅配営業部・人材開発センター |
執行役員 | 星子 秀章 | 法務室・人事部・人材開発センター |
執行役員 | 鈴木 康之 | 生産管理部・調達部 |
執行役員 | 里見 昌彦 | 医薬営業部・医薬開発部・医薬事業統括部 |
執行役員 | 渡辺 秀一 | 経理部・情報システム部 |
執行役員 | 岸本 明 | 直販営業部・物流統括部 |
執行役員 | 後藤 隆夫 | 秘書室 |
執行役員 | 川畑 裕之 | 総務部・企画室・事業戦略プロジェクトチーム |
執行役員 | 島田 淳一 | 国際部 |
執行役員 | 後藤 善宏 | 開発部 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00406] S100D74S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。