有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFEM
北浜キャピタルパートナーズ株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
代表 取締役 社長 | 最高経営 責任者 | 前 田 健 司 | 1964年6月21日生 |
| (注3) | 1,358,900 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 経営企画 室長 | 松 本 一 郎 | 1963年9月4日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 投資事業 本部長 | 齋 藤 顕 次 | 1963年12月16日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 管理本部長 | 鷲 謙 太 郎 | 1968年3月10日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 池 田 雅 昭 | 1974年12月15日生 |
| (注3) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||
常勤 監査役 | ― | 長 岡 稔 | 1955年11月20日生 |
| (注4) | - | ||||||||
監査役 | ― | 本 村 道 徳 | 1944年8月19日生 |
| (注5) | - | ||||||||
監査役 | ― | 後 藤 充 宏 | 1959年7月31日生 |
| (注4) | - | ||||||||
計 | 1,358,900 |
(注) 1 取締役池田 雅昭氏は、社外取締役であります。
2 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03745] S100DFEM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。