有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DHJC
ウェルス・マネジメント株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 10名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
2.監査役奥山泰の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役太田将の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役田中宏明及び本荘修二は社外取締役であります。
6.監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
7.当社では、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2018年6月28日現在、執行役員は6名(うち取締役兼務者3名)であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を2017年4月1日付で導入しております。グループ執行役員は、2018年6月28日現在、2名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長執行役員 | 千 野 和 俊 | 1957年12月7日 | 2001年4月 | 三菱地所投資顧問㈱ 投資営業部長 | (注)1 | 333,400 |
2003年4月 | 同社取締役 | ||||||
2006年4月 | ウェルス・マネジメント㈱(現リシェス・マネジメント㈱)設立 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年2月 | WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役 兼 社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 会長 | 中 村 明 | 1944年12月24日 | 1994年6月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 取締役 | (注)1 | 13,600 |
1997年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
1999年6月 | 三和キャピタル㈱(現㈱三菱UFJキャピタル) 代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | ㈱ASK PLANNING CENTER 取締役会長(現任) | ||||||
2011年3月 | ㈱メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 今 田 昭 博 | 1963年3月9日 | 2001年4月 | 三菱地所投資顧問㈱ 投資営業部 | (注)1 | - |
2006年6月 | ウェルス・マネジメント㈱(現リシェス・マネジメント㈱) 専務取締役(現任) | ||||||
2015年9月 | ㈱ホテルWマネジメント 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役 兼 執行役員(現任) | ||||||
取締役 | - | 尾 島 司 | 1963年8月24日 | 1986年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)1 | - |
2005年1月 | リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 | ||||||
2008年10月 | 野村證券㈱ インベストメント・バンキング部門 マネージング・ディレクター | ||||||
2012年6月 | 同社執行役員 インベストメント・バンキング部門 兼 マーチャント・バンキング部門担当 | ||||||
2014年4月 | 同社執行役員 ウェルス・マネジメント部門担当 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 田 中 宏 明 | 1965年4月21日 | 1996年4月 | 弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所 | (注)1 | - |
2000年10月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱入社 | ||||||
2002年10月 | オリックス㈱入社 | ||||||
2006年8月 | みずほ証券㈱入社 | ||||||
2008年1月 | エートス・ジャパン・エルエルシー入社 | ||||||
2009年1月 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
2009年10月 | U&Iアドバイザリーサービス㈱ 取締役 | ||||||
2011年6月 | ㈱東京スター銀行 取締役 | ||||||
2014年1月 | ㈱やる気スイッチグループホールディングス 監査役 | ||||||
2014年6月 | ジーオーエフ・インベストメント・アドバイザリー㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | 平出・高橋法律事務所 弁護士 | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 2016年8月 2018年4月 | ㈱リビングプラットフォーム 社外取締役(現任) ㈱夏目綜合研究所 取締役(現任) GOF法律事務所 弁護士(現任) | ||||||
取締役 | - | 本 荘 修 二 | 1964年3月17日 | 1987年4月 | ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)1 | - |
1993年9月 | 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 | ||||||
1995年7月 | ㈱CSK経営企画室マネージャー、社長付 | ||||||
1998年7月 | 本荘事務所設立 代表(現任) | ||||||
2004年1月 | 米国ジェネラルアトランティックLLC日本代表 | ||||||
2007年4月 | リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント | ||||||
2009年4月 | 多摩大学大学院客員教授(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | - | 奥 山 泰 | 1963年4月12日 | 1988年4月 | 日興證券㈱入社 | (注)2 | 35,200 |
1995年3月 | 同社トレーディングシステム開発部 | ||||||
2001年12月 | 当社入社 | ||||||
2002年9月 | 当社取締役 | ||||||
2004年9月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年4月 | リシェス・マネジメント㈱取締役 | ||||||
2016年5月 | ウェルス・モーゲージ㈱取締役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2017年6月 | ㈱ホテルWマネジメント大阪ミナミ監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 小 澤 善 哉 | 1967年5月27日 | 1990年4月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 25,600 |
1993年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年1月 | 小澤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2002年9月 2006年12月 | 当社社外監査役(現任) ㈱日本證券新聞社監査役 | ||||||
監査役 | - | 森 島 義 博 | 1951年1月24日 | 1974年3月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)3 | - |
1996年10月 | 菱信住宅販売㈱(現三菱UFJ不動産販売㈱) 常務取締役(出向) | ||||||
1999年2月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱) 東京営業第6部長 | ||||||
2001年4月 | 明海大学不動産学研究科・不動産学部 客員教授 | ||||||
2002年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱不動産コンサルティング部長 | ||||||
2006年4月 | 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役(現任) | ||||||
2011年4月 | 有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役(現任) 森島不動産コンサルタンツ 代表(現任) | ||||||
2012年3月 | ケネディクス不動産投資法人(現ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 太 田 将 | 1966年6月8日 | 1991年10月 | 青山監査法人入社 | (注)4 | - |
1997年2月 | PwCコンサルティング㈱入社 | ||||||
1997年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2001年3月 | 三和キャピタル㈱(現㈱三菱UFJキャピタル)入社 | ||||||
2002年12月 2003年3月 | フェニックス・キャピタル㈱入社 同社取締役 | ||||||
2006年4月 | ㈱アセントパートナーズ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱モリタホールディングス監査役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 407,800 |
2.監査役奥山泰の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役小澤善哉及び森島義博の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役太田将の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役田中宏明及び本荘修二は社外取締役であります。
6.監査役小澤善哉、森島義博及び太田将は、社外監査役であります。
7.当社では、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2018年6月28日現在、執行役員は6名(うち取締役兼務者3名)であります。
また、執行役員制度に加え、グループ経営をより強化することを目的に、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与する「グループ執行役員制度」を2017年4月1日付で導入しております。グループ執行役員は、2018年6月28日現在、2名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03801] S100DHJC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。