男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 取締役社長 | 経営企画部 担当 | 浦 上 博 史 | 1965年8月16日生 | |
1991年9月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1997年5月 | 同行退行 | 1997年7月 | 当社入社 | 2002年6月 | 当社取締役に就任 | 2004年6月 | 当社代表取締役に就任(現) | 2004年7月 | 当社取締役副社長に就任 | 2009年4月 | 当社取締役社長に就任(現) | 2016年4月 | 当社経営企画部担当(現) |
| (注)3 | 1,034,976 |
代表取締役専務取締役 | 国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当 | 松 本 惠 司 | 1949年3月1日生 | |
1971年3月 | 当社入社 | 1998年6月 | 当社取締役に就任 | 2004年6月 | 当社取締役を退任 | 2004年7月 | 当社上席執行役員に就任 当社広報室長 | 2006年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長 | 2006年6月 | 当社取締役に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼SCM部担当 | 2008年4月 | 当社専務執行役員に就任 当社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当 | 2009年4月 | 当社管理本部長兼資材部担当 | 2010年4月
| 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当 | 2012年4月 | 当社代表取締役に就任(現) | 2013年6月 | 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・SCM本部担当 | 2013年10月 | 当社専務取締役に就任(現) 当社管理本部長兼資材部担当 | 2014年4月 | 当社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当 | 2015年4月 | 当社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当 | 2016年4月 | 当社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当 | 2018年2月 | 当社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部、国際事業本部担当 | 2018年4月 | 当社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当兼人材開発部、ダイバーシティ推進部管掌 | 2018年6月 | 当社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当(現) |
| (注)3 | 34,947 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | | 広 浦 康 勝 | 1955年7月27日生 | |
1978年4月 | 当社入社 | 2004年7月 | 当社執行役員に就任 当社調味食品部長 | 2006年4月 | 当社上席執行役員に就任 当社マーケティング本部長 | 2006年6月 | 当社取締役に就任 | 2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当 | 2009年4月 | 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当 | 2010年4月 | 当社専務執行役員に就任 | 2012年4月 | 当社国際事業本部長兼経営企画室担当 | 2013年10月 | 当社専務取締役に就任(現) 当社国際事業本部長兼経営企画部担当 | 2015年4月 | 当社経営企画部、国際事業本部担当 | 2016年4月 | 当社R&D統括、国際事業本部、品質保証統括部担当 | 2018年2月 | ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現) |
| (注)3 | 37,712 |
専務取締役 | | 工 東 正 彦 | 1953年3月11日生 | |
1975年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 当社執行役員に就任 当社レトルト・低温食品部長 | 2008年4月 | 当社香辛食品部長 | 2010年4月 | 当社常務執行役員に就任 | 2011年4月 | 当社香辛食品事業部長 | 2012年4月 | 当社マーケティング本部長 | 2012年6月 | 当社取締役に就任 | 2013年4月 | ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現) | 2013年6月 | 当社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当 | 2013年10月 | 当社常務取締役に就任 | 2017年4月 | 当社専務取締役に就任(現) |
| (注)3 | 8,236 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 藤 井 豊 明 | 1954年3月5日生 | |
1976年4月 | 当社入社 | 2003年7月 | 当社健康食品部長 | 2004年7月 | 当社執行役員に就任 | 2006年4月 | 当社調味食品部長 | 2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長 | 2008年6月 | 当社取締役に就任(現) | 2009年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当 | 2010年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当 | 2012年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長 | 2015年4月 | 当社コーポレートコミュニケーション本部長(現) |
| (注)3 | 17,004 |
取締役 | 国際事業本部担当 | 小 池 章 | 1957年9月30日生 | |
1980年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 当社執行役員に就任 当社財務部長 | 2012年4月 | ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任 | 2013年10月 | 当社経営役に就任 | 2014年4月 | 当社総務部長兼財務部長 | 2014年6月 | 当社取締役に就任(現) | 2016年4月 | 当社総務部、法務・知的財産部 、財務部、秘書部担当 | 2017年4月 | 当社総務部、法務部、財務部、秘書部担当 | 2018年4月 | 当社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌 | 2018年6月 | 当社国際事業本部担当(現) |
| (注)3 | 4,750 |
取締役 | 総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部 担当 | 大 澤 善 行 | 1959年6月23日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社営業企画推進室長 | 2010年4月 | 当社広報・IR室長 | 2013年10月 | ハウス食品株式会社取締役に就任 | 2014年4月 | 当社経営役に就任 当社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役 | 2016年4月 | 当社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役 | 2018年4月 | 当社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当(現) | 2018年6月 | 当社取締役に就任(現) |
| (注)3 | 2,563 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 研究開発本部長兼品質保証統括部担当 | 宮 奥 美 行 | 1960年11月24日生 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社製品開発一部長 | 2009年4月 | 株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任 | 2012年4月 | 当社香辛食品事業部長 | 2013年10月 | ハウス食品株式会社食品事業一部長 | 2015年4月 | 当社経営企画部長 | 2016年4月 | 当社経営役に就任 | 2018年4月 | 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当(現) | 2018年6月 | 当社取締役に就任(現) |
| (注)3 | 3,459 |
取締役 | | 山 本 邦 克 | 1942年2月2日生 | |
1965年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1990年6月 | 同行取締役に就任 | 1994年11月 | 同行常務取締役に就任 | 1997年6月 | 同行専務取締役に就任 | 1999年6月 | 同行専務取締役兼専務執行役員に就任 | 2000年6月 | 銀泉株式会社代表取締役社長に就任 | 2004年6月 | 同社代表取締役会長に就任 当社監査役に就任 | 2005年6月 | 銀泉株式会社特別顧問に就任(現) | 2008年6月 | 当社取締役に就任(現) |
| (注)3 | 2,892 |
取締役 | | 西 藤 久 三 | 1945年7月17日生 | |
1970年4月 | 農林省(現農林水産省)入省 | 2000年6月 | 同省食品流通局長に就任 | 2001年1月 | 同省総合食料局長に就任 | 2003年7月 | 同省退省 | 2003年8月 | 特殊法人農業者年金基金(現独立行政法人農業者年金基金)理事長に就任 | 2006年12月 | 一般財団法人食品産業センター理事長に就任 | 2015年6月 | 同センター顧問に就任(現) | 2016年6月 | 当社取締役に就任(現) |
| (注)3 | 2,241 |
監査役 常勤 | | 加 藤 浩 | 1953年7月10日生 | |
1978年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社執行役員に就任 当社健康食品部長 | 2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 | 2010年4月 | 当社マーケティング副本部長 | 2010年6月 | 当社取締役に就任 | 2012年4月 | ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任 同社マーケティング本部長 | 2013年10月 | 同社機能性食品事業本部長 | 2015年4月 | 当社経営役に就任 当社CSR部長 | 2016年4月 | 当社経営役 | 2016年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)5 | 11,200 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 常勤 | | 田 口 昌 男 | 1953年9月22日生 | |
1976年4月 | 当社入社 | 2004年7月 | 当社執行役員に就任 当社ソマテックセンター所長 | 2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 | 2012年4月 | 当社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当 | 2012年6月 | 当社取締役に就任 | 2013年10月 | 当社中央研究所長兼品質保証統括部担当 | 2016年4月 | 当社中央研究所長 | 2017年4月 | 当社研究開発本部長 | 2018年2月 | 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 | 2018年4月 | 当社研究開発本部、品質保証統括部管掌 | 2018年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)7 | 10,649 |
監査役 | | 蒲 野 宏 之 | 1945年7月21日生 | |
1971年4月 | 外務省入省 | 1981年4月 | 弁護士登録 | 1988年10月 | 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現) | 2009年4月 | 東京弁護士会副会長 | 2013年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | 2015年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)4 | 2,041 |
監査役 | | 藤 井 順 輔 | 1952年12月22日生 | |
1976年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 2003年6月 | 同行執行役員に就任 | 2006年4月 | 同行常務執行役員に就任 | 2008年4月 | 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任 | 2008年6月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任 | 2009年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 | 2011年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 | 2011年6月 | 株式会社三井住友銀行上席顧問に就任 | 2012年4月 | 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任 | 2015年5月 | 同社取締役会長に就任(現) | 2016年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)5 | 1,005 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 岩 本 保 | 1950年9月25日生 | |
1974年4月 | 味の素株式会社入社 | 2001年7月 | ベトナム味の素社(AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.)社長 | 2005年6月 | 味の素株式会社執行役員人事部長に就任 | 2009年6月 | 味の素株式会社常務執行役員に就任 | 2011年6月 | 味の素株式会社専務執行役員に就任 | 2015年6月 | 味の素株式会社代表取締役副社長執行役員に就任 | 2017年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)6 | 135 |
| | 計 | | | | 1,173,810 |
(注)1.取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役蒲野宏之、藤井順輔、岩本保の各氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2013年10月1日付で、執行役員制度を廃止しております。
9.「所有株式数」には、2018年3月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義またはハウス食品グループ本社社員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。