有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DB4U
株式会社 テレビ西日本 役員の状況 (2018年3月期)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 会 長 | 寺 﨑 一 雄 | 1940年8月8日生 |
| 1年 (注)3 | 792 | |||||||||||||||||||
代表取締役 社 長 | 鈴 木 克 明 | 1958年7月30日生 |
| 1年 (注)3 | 400 | |||||||||||||||||||
常務取締役 | 山 﨑 浩一郎 | 1957年8月5日生 |
| 1年 (注)3 | 250 | |||||||||||||||||||
常務取締役 | 報道局長 | 藤 井 通 彦 | 1958年4月4日生 |
| 1年 (注)3 | 150 | ||||||||||||||||||
取締役 | 荻 孝 浩 | 1961年7月27日生 |
| 1年 (注)3 | 150 | |||||||||||||||||||
取締役 | 西村 浩 | 1961年1月9日生 |
| 1年 (注)3 | 20 |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 | 日 枝 久 ※ | 1937年12月31日生 |
| 1年 (注)3 | ― | |||||||||||||||
取締役 | 木 曽 節 文 ※ | 1949年8月25日生 |
| 1年 (注)3 | 1,200 | |||||||||||||||
取締役 | 松 尾 新 吾 ※ | 1938年5月19日生 |
| 1年 (注)3 | ― | |||||||||||||||
取締役 | 久保田 勇 夫 ※ | 1942年12月6日生 |
| 1年 (注)3 | ― | |||||||||||||||
取締役 | 川 崎 隆 生 ※ | 1950年6月2日生 |
| 1年 (注)3 | ― | |||||||||||||||
常 勤 監査役 | 佐 世 陽 一 | 1949年7月6日生 |
| 4年 (注)4 | 100 | |||||||||||||||
監査役 | 大 黒 伊勢夫 | 1953年9月13日生 |
| 4年 (注)4 | ― | |||||||||||||||
計 | 3,062 |
(注) 1 ※取締役は社外取締役です。
2 監査役 大黒伊勢夫は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の日から2019年3月期に係る定時株主総会終結
の時までです。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04411] S100DB4U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。