有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CU6O
スバル興業株式会社 役員の状況 (2018年1月期)
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 取締役会長 | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 | |
1998年4月 | 当社取締役 | ||||||
2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部長 | ||||||
2003年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
2008年2月 | 当社道路関連事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当 | ||||||
2018年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 取締役社長 | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 | |
2012年3月 | 当社関西支社技術部部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社関西支社技術部長 | ||||||
2014年6月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | ||||||
2016年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2018年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長 兼不動産経営担当 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
1998年4月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | ||||||
1999年4月 | 当社取締役 | ||||||
2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部関西支社長 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役常務取締役 | ||||||
2012年7月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役専務取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営部長 | ||||||
2017年3月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営担当(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部経理担当 | 佐 波 宏 夫 | 1953年9月19日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
1998年4月 | 当社管理本部経理部部長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部長兼同本部経理部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社管理本部経理担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 関西支社長 兼同支社総務部長 兼同支社管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2010年4月 | 当社取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社関西支社管理部長 | ||||||
2012年7月 | 当社関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2010年4月 | 当社関西支社名古屋支店長 | ||||||
2012年3月 | 当社関西支社技術部部長兼同支社名古屋支店長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社関西支社技術部長 | ||||||
2018年4月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 (現任) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 道路関連事業本部 東北支店長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2008年4月 | 当社道路関連事業本部マリーナ事業部長※ | ||||||
※マリーナ事業部は2014年6月にレジャー事業本部に移管。 | |||||||
2010年4月 | 当社レジャー事業本部長代理兼同本部興行部長兼同本部外食部長兼事業部長(現:飲食事業部長)兼不動産経営部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社道路関連事業本部東北支店長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部総務部長 | 竹 島 美 喜 | 1959年10月24日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2009年11月 | 当社社長室長 | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部総務部長(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 | 1988年4月 | 東宝(株)入社 | (注)3 | 1 | |
2005年4月 | 同社グループ経営企画(現:経営企画)部長 | ||||||
2008年5月 | 同社取締役 | ||||||
2010年5月 | (株)東宝ビジネスサポート 代表取締役社長 (現任) | ||||||
2012年4月 | 東宝(株)経営企画担当兼経営企画部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | 東宝(株)常務取締役 | ||||||
2014年5月 | 同社経営企画担当兼人事管掌兼総務管掌 | ||||||
2016年5月 | 同社経営企画担当兼不動産経営管掌兼人事管掌兼総務管掌(現任) | ||||||
2017年5月 | 同社専務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 石 塚 泰 | 1955年7月15日生 | 1978年4月 | 東宝(株)入社 | (注)3 | ― | |
2003年4月 | 同社労政部長 | ||||||
2008年5月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2009年6月 | 同社人事労政部長 | ||||||
2014年5月 | 同社人事・総務担当(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 | 1978年4月 | 外務省入省 | (注)3 | ― | |
1996年7月 | 同省中近東アフリカ局中近東第二課長 | ||||||
1998年1月 | 同省中近東アフリカ局中近東第一課長 | ||||||
1998年8月 | 同省北米局日米安全保障条約課長 | ||||||
2000年9月 | 同省在中華人民共和国日本国大使館公使 | ||||||
2004年1月 | 同省在イラク日本国大使館公使 | ||||||
2004年7月 | 同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官 | ||||||
2005年8月 | (株)外交政策研究所 代表取締役(現任) | ||||||
2006年4月 | 立命館大学客員教授(現任) | ||||||
2006年10月 | 総理公邸連絡調整官 | ||||||
2009年4月 | キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 | 1981年4月 | 東宝不動産(株)入社 | (注)4 | 1 | |
2007年7月 | 同社管理本部経理部長 | ||||||
2010年5月 | 同社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
2012年5月 | 東宝不動産(株)取締役経理担当兼経理部長 | ||||||
2016年4月 | 当社社外常勤監査役 | ||||||
2017年4月 | 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 (常勤監査等委員) | 鈴 木 誠 之 | 1953年9月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 | |
2002年9月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役 | ||||||
2009年11月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2010年4月 | 当社管理本部長兼総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2017年4月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 ) | 1969年7月11日生 | 1995年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)4 | ― | |
2004年11月 | 大西昭一郎法律事務所入所 現在に至る | ||||||
2006年6月 | 東京製鐵(株)社外監査役 | ||||||
2014年4月 | 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 | ||||||
2015年6月 | 東京製鐵(株)社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
2017年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 59 |
(注) 1 所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の3氏は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 鈴木誠之、野元三夏
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
神 田 文 浩 | 1973年9月26日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― | |
2005年10月 | 大西昭一郎法律事務所 入所 | ||||
2016年1月 | はるにれ法律事務所開設 現在に至る |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04599] S100CU6O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。