男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 近 藤 健 介 | 1966年9月18日生 | |
1986年10月 | 有限会社マトバリース代表取締役(現任) | 1994年5月 | 医師免許取得 | 1994年6月 | 当社取締役 | 1995年8月 | 有限会社エステート興業代表取締役社長(現任) | 1998年8月 | 株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任) | 2004年6月 | 当社取締役退任、執行役員医療学術担当 | 2006年6月 | 当社取締役執行役員医療学術担当 | 2011年10月 | 当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長 | 2013年4月 | 当社取締役執行役員管理本部副本部長 | 2014年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長 | 2014年6月 | 株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長 | 2014年6月 | 株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任) | 2014年6月 | 株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任) | 2016年6月 | 株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任) | 2016年6月 | 株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任) | 2017年6月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 4,337 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | 企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長 | 荒 井 信 貴 | 1960年3月30日生 | |
1989年5月 | 医師免許取得 | 1989年5月 | 富山大学付属病院勤務 | 2005年6月 | 当社社外監査役 | 2007年4月 | 医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務 | 2009年6月 | 当社取締役 | 2009年12月 | 当社取締役常務執行役員BML総合研究所長 | 2012年7月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長 | 2013年4月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長 | 2014年1月 | 当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長 | 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長 | 2017年2月 | 当社取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長 | 2017年6月 | 当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長 | 2018年6月 | 当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任) |
| (注)3 | 64 |
取締役 | 営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長 | 広 瀬 正 明 | 1956年2月6日生 | |
1978年10月 | 当社入社 | 2000年6月 | 当社取締役営業本部副本部長 | 2000年10月 | 当社取締役営業本部長 | 2002年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | 2004年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長 | 2004年10月 | 当社取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長 | 2007年6月 | 株式会社日研医学代表取締役社長 | 2011年6月 | 一般財団法人近藤記念医学財団常務理事 | 2014年6月 | 株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長 | 2017年2月 | 当社専務執行役員営業統括本部長兼営業企画部長兼営業推進部長兼営業管理部長兼予防医学部長 | 2017年6月 | 当社取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長(現任) |
| (注)3 | 13 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | システム 本部長 | 千 喜 良 真 人 | 1955年5月25日生 | |
1979年7月 | 当社入社 | 1996年2月 | 当社システム本部システム部長 | 1998年8月 | 当社システム本部副本部長 | 2008年6月 | 当社執行役員システム本部副本部長 | 2012年6月 | 当社取締役執行役員システム本部副本部長 | 2014年6月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | 検査統括本部長兼サテライト検査本部長 | 中 川 雅 夫 | 1955年1月30日生 | |
1979年4月 | 当社入社 | 2005年11月 | 当社サテライトマネジメント部長 | 2007年7月 | 株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長 | 2009年6月 | 当社サテライトマネジメント部長 | 2012年7月 | 当社執行役員サテライト検査本部副本部長 | 2013年2月 | 当社執行役員サテライト検査本部長 | 2014年6月 | 当社取締役執行役員サテライト検査本部長 | 2015年6月 | 当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | 管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当 | 榎 本 聡 | 1961年5月28日生 | |
1984年4月 | 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社 | 2008年4月 | 当社入社、管理本部副部長 | 2009年6月 | 当社総務部長 | 2013年6月 | 当社販売管理部長 | 2014年1月 | 当社販売管理部長兼経理部長 | 2014年6月 | 当社執行役員販売管理部長兼経理部長 | 2015年4月 | 当社執行役員管理本部副本部長 | 2015年6月 | 当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長 | 2016年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長 | 2018年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当(現任) |
| (注)3 | 0 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 企画本部 副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | 武 部 憲 尚 | 1962年4月28日生 | |
1987年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | 2013年4月 | 同行横浜支店長 | 2015年4月 | 当社入社、販売管理部長兼経理部長 | 2015年6月 | 当社関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | 2015年10月 | 当社経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | 2016年4月 | 当社執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | 2016年6月 | 当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長(現任) | 2016年6月 | 株式会社アレグロ代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | 総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長 | 奈 良 部 安 | 1959年7月20日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 当社自動分析部長 | 2014年4月 | 当社総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長 | 2015年6月 | 当社執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長 | 2018年6月 | 当社取締役執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | | 山 本 邦 克 | 1942年2月2日生 | |
1965年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1997年6月 | 同社専務取締役 | 2000年6月 | 銀泉株式会社代表取締役社長 | 2004年6月 | 近藤記念医学財団理事(現任) | 2005年6月 | 銀泉株式会社特別顧問(現任) | 2008年6月 | ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任) | 2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | | 関 谷 紘 一 | 1945年6月6日生 | |
1970年4月 | 昭和電工株式会社入社 | 2000年11月 | 同社参与本社生産技術本部生産技術部長 | 2004年3月 | 同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長 | 2005年6月 | 同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長 | 2006年1月 | 昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長 | 2018年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 森 下 健 一 | 1958年8月6日生 | |
1985年3月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社人事部副部長 | 2014年4月 | 当社関連事業部長 | 2015年6月 | 株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長 | 2017年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 0 |
監査役 | | 加 々 美 博 久 | 1954年7月13日生 | |
1983年4月 | 裁判官任官 | 1993年4月 | 東京地裁判事任官 | 1995年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | 2001年10月 | 西内・加々美法律事務所パートナー | 2008年6月 | 日東工器株式会社社外監査役(現任) | 2010年4月 | 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 | 2012年10月 | ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任) | 2013年6月 | 当社社外監査役(現任) | 2013年9月 | 加々美法律事務所長(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 德 尾 野 信 成 | 1954年3月9日生 | |
1976年4月 | 東京国税局入局 | 2012年7月 | 東京上野税務署長 | 2013年7月 | 東京国税局調査第四部長 | 2014年7月 | 東京国税局退官 | 2014年8月 | 税理士登録 | 2014年8月 | 德尾野信成税理士事務所長(現任) | 2015年8月 | 株式会社ダイナム社外監査役(現任) | 2017年6月 | 当社社外監査役(現任) | 2018年5月 | 株式会社東天紅社外監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 4,425 |
(注) 1 取締役 山本邦克及び関谷紘一は、社外取締役であります。
2 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員8名及び山口敏和、大沢英明、近藤正巳、四元良広、柴田健治、武井勝明で構成されております。
7 各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
鈴 木 一 夫 | 1972年8月4日生 | 1998年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
2010年9月 | 比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)社外取締役 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。