男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 松岡 哲也 | 1961年7月10日生 |
|
| | 1986年4月 | 兼松都市開発株式会社入社 | 2000年4月
| 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)3 | 6,302,900 |
専務取締役 | 東京営業本部長 | 永岡 幸憲 | 1966年12月26日生 |
|
| | 1989年4月 | 兼松都市開発株式会社入社 | 2000年4月 | 株式会社グッテル入社 | 2001年7月 | 当社入社 | 2004年10月 | 当社東京営業部長 | 2005年6月 | 当社取締役東京営業部長就任 | 2005年10月 | 当社取締役東京営業本部長 | 2007年7月 | 当社専務取締役 | 2008年7月 | 当社専務取締役東京支店長 | 2012年1月 2016年6月 2018年4月 | 当社専務取締役東京営業本部長(現任) ニューリアルプロパティ株式会社取締役 ニューリアルプロパティ株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 365,600 |
専務取締役 | 大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長 | 原田 博至 | 1966年11月24日生 |
|
| | 1990年4月 | 兼松株式会社入社 | 1999年11月 | 京セラ株式会社入社 | 2000年9月 | 日本駐車場開発株式会社入社 | 2003年8月 | 株式会社マーケットメイカーズ取締役就任 | 2004年12月 | 当社入社 | 2006年11月 | 当社取締役就任 | 2007年7月 | 当社取締役大阪営業本部長 | 2013年6月 2016年7月 | 当社常務取締役大阪営業本部長 当社常務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長 | 2017年1月
2018年3月 2018年4月 | 当社専務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長 当社専務取締役大阪・名古屋営業管掌 当社専務取締役大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長(現任) |
| (注)3 | - |
常務取締役 | 経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長 | 入江 賢治 | 1970年3月28日生 |
|
| | 1990年4月 | 兼松都市開発株式会社入社 | 2000年10月 | 当社入社 | 2004年10月 | 当社財経・総務チームリーダー | 2005年4月 | 当社財経・総務部長 | 2005年6月 | 当社取締役財経・総務部長就任 | 2005年10月 | 当社取締役管理本部長 | 2008年7月 | 当社取締役財務・経理本部長 | 2017年1月 2018年4月 | 当社常務取締役財務・経理本部長 当社常務取締役経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長(現任) |
| (注)3 | 232,100 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 志和 謙祐 | 1978年12月11日生 |
|
| | 2006年10月 | 弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 | 2014年1月 2018年6月 | 志和綜合法律事務所開業 所長(現職) 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤) | - | 尾﨑 一義 | 1951年4月19日生 |
|
| | 1974年4月 | 株式会社ダイエー入社 | 1990年7月 | 株式会社ユアーズヨシダ入社 | 1992年9月 | 株式会社すしボーイ入社 | 1994年2月 | 新栄開発株式会社入社 | 1997年8月 | トーヨーポリマー株式会社入社 | 2004年2月 | 株式会社日本リート入社 | 2005年8月 | 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 1,000 |
監査役 | - | 清水 章 | 1957年11月10日生 |
|
| | 1981年4月 | 清水会計事務所入所(現任) | 1989年4月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | 1993年8月 | 公認会計士登録 | 2000年8月 | 株式会社フェイス常勤監査役就任 | 2000年10月 | 税理士登録 | 2006年11月 | 当社監査役就任(現任) | 2012年6月 2016年7月 | 株式会社フェイス監査役(現任) 東銀座監査法人 社員(現任) |
| (注)4 | 19,000 |
監査役 | - | 谷口 嘉広 | 1946年7月30日生 |
|
| | 1969年4月 | 倉敷紡績株式会社入社 | 1993年3月 | 同社企画開発部長 | 1996年4月 | 同社綿合繊製品部長 | 1998年11月 | 同社繊維製品部長 | 2000年6月 | 同社常勤監査役就任 | 2006年9月 | 株式会社アラミス監査役就任(現任) | 2013年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 1,000 |
| | | 計 | | | 6,921,600 |
(注) 1.取締役志和謙祐氏は、社外取締役であります。
2.監査役尾﨑一義、清水 章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月27日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年6月27日から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。