男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | 最高経営責任者 | 塩井 保彦 | 1954年8月10日生 |
|
| | 1985年3月 | 当社入社 | 1993年4月 | 当社経営企画室渉外部長 兼 発送センター所長 | 1994年6月 | 当社取締役 | 1997年9月 | 当社常務取締役 | 2000年6月 | 当社取締役副社長 | 2001年6月 | 当社代表取締役社長 | 2002年6月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 | 2007年4月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 最高執行役員 | 2008年4月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 | 2011年4月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 兼 グローバル事業推進担当 | 2013年4月 | 当社代表取締役 | 2013年6月 | 当社代表取締役会長 | 2015年7月 | 当社代表取締役会長兼社長 | 2016年4月 | 当社代表取締役社長(現) |
| (注)3 | 578 |
取締役 | CDMO事業・事業創生担当 | 境井 洋 | 1964年1月8日生 |
|
| | 1986年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 当社生産本部医薬品事業部長 | 2008年4月 | 当社執行役員医薬品事業部長 | 2012年4月 | 当社上席執行役員医薬品事業部長 | 2014年4月 | 当社常務執行役員医薬品事業部長 | 2015年4月 | 当社常務執行役員 日本イチCMO事業部長 | 2016年4月 | 当社常務執行役員 | 2016年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | WAKAN開発・グローバルマーケティング担当 | 済木 育夫 | 1951年6月12日生 |
|
| | 1979年11月 | 北海道大学 免疫科学研究所 助手 | 1983年7月 | 医学博士(大阪大学) | 1984年2月 | 米国M.D Anderson Cancer Center(Dr.I.J.Fideler)2年間留学 | 1992年11月 | 北海道大学 免疫科学研究所 助教授 | 1993年12月 | 富山大学 和漢薬研究所 病態生化学部門 教授 | 2005年10月 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所 病態生化学分野 教授 | 2006年4月 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所所長 | 2006年4月 | 日本学術振興会 タイ拠点大学交流事業コーディネーター | 2006年12月 | 北京大学医学部 客座(客員)教授 | 2009年4月 | 富山大学 理事(社会連携担当)・副学長 | 2011年4月 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所所長 | 2012年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | - |
取締役 | 品質・生産性向上担当 | 吉岡 毅 | 1955年9月27日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社生産本部技術部部長 | 2004年4月 | 当社生産本部滑川工場長 | 2008年4月 | 当社執行役員 開発本部長 | 2011年4月 | 当社最高執行役員兼グローバル事業部長 | 2012年4月 | 当社上席執行役員 製剤技術部長 | 2014年4月 | 当社常務執行役員 研究開発部長兼臨床開発部長 | 2016年6月 | 当社専務執行役員 エチカル事業・産学連携事業担当 | 2017年10月 | 当社専務執行役員 医薬品事業・海外事業担当兼信頼性保証室長 | 2018年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | 配置事業・物流担当 兼 日本薬剤株式会社取締役社長 | 宇多 雅美 | 1963年2月25日生 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2005年4月 | 日本薬剤株式会社転籍 同社ヘルスケア事業部支店長補佐 | 2007年4月 | 同社ヘルスケア事業部副部長 | 2012年4月 | 同社代表取締役社長 | 2016年4月 | 株式会社廣貫堂執行役員 | 2018年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | 3 |
取締役 (非常勤) | ― | 中尾 哲雄 | 1936年4月2日生 |
|
| | 1965年1月 | 株式会社富山計算センター(現インテック)参与 | 1978年6月 | 株式会社インテック取締役 | 1984年5月 | 同社常務取締役 | 1990年6月 | 同社代表取締役専務 | 1993年8月 | 同社代表取締役社長 | 2005年4月 | 株式会社インテック代表取締役会長 | 2012年6月 | 株式会社インテック代表取締役最高経営責任者(CEO) | 2013年6月 2014年6月 | 同社最高顧問(現) 当社取締役(現) | 2015年4月 | 株式会社アイザック取締役最高顧問(現) |
| (注)3 | - |
取締役 (非常勤) | ― | 小沢 伊弘 | 1949年10月24日生 |
|
| | 1986年6月 | 株式会社アイバック設立 代表取締役社長(現) | 2002年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (非常勤) | ― | 新田 八朗 | 1958年8月27日生 |
|
| | 1983年2月 1985年3月 1987年3月 1989年3月 2000年1月 | 日本海ガス株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長(現) | 2002年6月 | 当社取締役(現) | 2003年3月 | 株式会社サプラ 代表取締役会長(現) | 2013年7月 | 太閤山観光株式会社 代表取締役社長(現) | 2018年1月 | 日本海ガス絆ホールディングス株式会社 代表取締役社長(現) |
| (注)3 | - |
取締役 (非常勤) | ― | 阿部 武夫 | 1942年1月31日生 |
|
| | 1965年4月 1987年2月 1990年12月 1997年6月 | 富山化学工業株式会社入社 同社取締役 医薬品本部長 同社常務取締役 営業本部長 同社専務取締役 富山事業所長 | 2000年6月 | 同社取締役 兼 専務執行役富山事業所長 兼 生産部門長 | 2006年4月 | 同社取締役専務執行役経営企画担当 | 2007年6月 | 同社取締役退任 | 2009年6月 | 当社取締役(現) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤) | ― | 竹内二三雄 | 1952年12月31日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社生産本部製造部長 | 2005年4月 | 当社執行役員 本社工場工場長 | 2008年4月 | 当社最高執行役員 | 2008年6月 | 当社取締役 | 2014年4月 | 顆粒剤プロジェクト担当・総括責任者 | 2015年6月 | 当社監査役(現) |
| (注)4 | 8 |
監査役 (非常勤) | ― | 佐伯 康博 | 1947年10月13日生 |
|
| | 1975年4月 | 弁護士登録 | 1978年4月 2003年6月 | 佐伯法律事務所代表(現) 当社監査役(現) |
| (注)4 | - |
監査役 (非常勤) | ― | 桶屋 泰三 | 1953年12月9日生 |
|
| | 1978年12月 | 税理士試験合格 | 1979年4月 | 税理士登録 | 1980年1月 | 桶屋泰三税理士事務所代表(現) | 2007年6月 | 当社監査役(現) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 594 |
(注)1.取締役中尾哲雄、小沢伊弘、新田八朗並びに阿部武夫は「社外取締役」であります。
2.監査役佐伯康博並びに桶屋泰三は「社外監査役」であります。
3.2018年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会のグループ全体の視点に立った意思決定と、経営全般に対する監視・監査の役割強化のため、また、会社業務の執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおり9名で構成されております。
|
| | |
役名 | 氏名 | 担当 |
最高執行役員 | 塩井 貴晴 | 経営戦略室長 |
執行役員 | 林 庸平 | 研究開発部長 兼 臨床開発部長 |
執行役員 | 山田 智子 | 品質管理部長 |
執行役員 | 岩村 剛 | 医薬品事業部長 |
執行役員 | 西野 嘉洋 | CDMO事業部長 |
執行役員 | 高岡 隆志 | 総務部長 |
執行役員 | 荒井 幹雄 | 生産本部長 |
執行役員 | 大野 雅幸 | 購買部長 |
執行役員 | 藤田 晋爾 | リテール事業部長 |