有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CNZ6
日本精蝋株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)※1 2018年3月29日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 2017年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 2015年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 2016年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社 長 | 社長執行役員需給部・開発研究センター担当 | 安 藤 司 | 1959年12月22日生 | 1982年4月 2001年7月 2004年7月 2007年3月 2010年3月 2015年3月 2017年1月 | 当社入社 当社貿易部長 当社国際部長 当社執行役員国際部長 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社代表取締役社長 社長執行役員(現職) | ※1 | 26 |
取締役 | 常務執行役員製造部・技術工務部・つくば事業所・周和産業㈱管掌 徳山工場長 | 福 間 芳 彦 | 1955年11月29日生 | 1980年4月 2006年7月 2011年7月 2012年1月 2012年3月 2015年3月 2018年1月 2018年1月 | 三菱石油㈱入社 (現 JXエネルギー㈱) 同社水島製油所副所長 当社当社徳山工場長補佐 当社徳山工場長補佐兼製造部長 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務執行役員・製造部・技術工務部管掌 徳山工場長(現職) 周和産業㈱代表取締役社長(現職) | ※1 | 24 |
取締役 | 常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 | 常 慶 直 宏 | 1958年8月12日生 | 1981年4月 2005年4月 2006年7月 2011年4月 2013年4月 2013年4月 2014年3月 2015年4月 2016年3月 2018年1月 | 伊藤忠商事㈱入社 同社エネルギートレード部門長補佐 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在) 伊藤忠商事㈱九州支社長 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 当社社外取締役 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 (現職) | ※1 | 8 |
取締役 | 執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌 | 土 屋 直 紀 | 1963年8月23日生 | 1987年4月 2011年7月 2013年1月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 2018年1月 | ㈱第一勧業銀行入行 (現 ㈱みずほ銀行) 当社企画管理部次長 当社企画管理部長 当社企画管理部長兼経理部長 当社執行役員 企画管理部長兼経理部長 当社取締役 総務部長兼経理部長 当社取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌(現職) | ※1 | 1 |
取締役 | 田 澤 繁 | 1951年6月13日生 | 1976年4月 1982年 1984年4月 2004年3月 2016年3月 2016年6月 | 弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職) 当社社外監査役 当社社外取締役(現職) ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職) | ※1 | 9 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 細 田 八 朗 | 1955年2月8日生 | 1988年12月 2001年2月 2003年4月 2006年1月 2007年3月 2009年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 | 三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 同社東京西営業第2部長 同社高松支店長 当社総務部付 当社執行役員 当社取締役 執行役員 当社常務取締役 執行役員 当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 当社常勤監査役(現職) | ※2 | 20 | |
監査役 | 吉 田 高 志 | 1953年12月7日生 | 1983年3月 | 公認会計士登録 | ※3 | 3 | |
2001年6月 | 監査法人太田昭和センチュリー (現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2008年8月 | 同法人常務理事 | ||||||
2013年6月 | 同法人退職 | ||||||
2013年7月 | 吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表(現職) | ||||||
2015年6月 | ㈱コスモスイニシア社外取締役(現職) | ||||||
2015年3月 | 当社社外監査役(現職) | ||||||
2017年6月 | 三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職) | ||||||
監査役 | 真 崎 宇 弘 | 1954年1月10日生 | 1977年4月 | 三菱商事㈱入社 | ※4 | 2 | |
2007年6月 | 同社エネルギー事業グループCEO オフィス室長 | ||||||
2008年4月 | 同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当 | ||||||
2008年4月 | 三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 | ||||||
2013年6月 | 同社 執行役員退任 | ||||||
2016年3月 | 当社社外監査役(現職) | ||||||
計 | 96 |
※2 2017年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 2015年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 2016年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されております。
安 藤 司 | 社長執行役員 | 需給部・開発研究センター担当 |
福 間 芳 彦 | 常務執行役員 | 製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
常 慶 直 宏 | 常務執行役員 | 営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 |
土 屋 直 紀 | 執行役員 | 総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01005] S100CNZ6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。