男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 | 代表取締役 | 宇 根 高 司 | 1960年11月17日 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2010年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | 2012年4月 | 取締役経営企画室長兼資材担当 | 2012年10月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌 | 2013年4月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当 | 2014年4月 | 常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | 2015年6月 | 常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | 2016年4月 | 常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | 2017年4月 | 常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | 2017年12月 | 代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | 2018年4月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)2 | 34.1 |
専務取締役 | 代表取締役 技術・生産管掌 兼 環境保安担当 | 眞 鍋 好 輝 | 1958年7月23日 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2008年6月 | 取締役経営企画室長 | 2009年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長 | 2010年6月 | 常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当 | 2011年4月 | 常務取締役開発管掌兼品質担当 | 2012年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当 | 2013年6月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長 | 2014年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長 | 2015年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当 | 2015年6月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役 | 2016年4月 | 常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長 | 2017年12月 | 代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当 兼 山口精研工業㈱代表取締役社長 | 2018年4月 | 代表取締役専務取締役技術・生産管掌 兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)2 | 41.1 |
常務取締役 | 資材戦略管掌 兼 経営企画室長 | 延 廣 徹 | 1960年7月21日 | |
1984年4月 | 当社入社 | 2008年6月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長 | 2010年10月 | 取締役業務統轄部長兼情報システム部長 | 2014年4月 | 取締役経営企画室長 | 2015年6月 | 常務取締役資材管掌兼経営企画室長 | 2016年4月 | 常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長 | 2018年4月 | 常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長(現任) |
| (注)2 | 39.1 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 相談役 | ― | 谷 奥 勝 三 | 1955年3月1日 | |
1979年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | 2008年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当 | 2009年4月 | 取締役経営企画室長兼保安担当 | 2010年6月 | 常務取締役経営企画室長兼環境保安担当 | 2011年4月 | 常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当 | 2012年4月 | 常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当 | 2013年4月 | 代表取締役社長 | 2017年12月 | 取締役相談役(現任) |
| (注)2 | 58.9 |
取締役 | 生産本部長 | 西 川 学 | 1957年10月26日 | |
1981年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長 | 2011年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | 2011年10月 | 執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | 2012年6月 | 取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | 2014年4月 | 取締役生産統轄部長 | 2016年4月 | 取締役生産本部長(現任) |
| (注)2 | 23.3 |
取締役 | アジア代表 | 三 王 哲 朗 | 1955年3月22日 | |
1977年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 執行役員製紙薬品事業部長 | 2013年6月 | 取締役製紙薬品事業部長 | 2014年4月 | 取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長 | 2015年4月 | 取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長 | 2017年4月 | 取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現任) |
| (注)2 | 20.3 |
取締役 | 管理本部長 | 宮 下 泰 知 | 1957年1月25日 | |
1991年3月 | 三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 | 2009年12月 | 当社入社 | 2012年4月 | 執行役員業務統轄部経理部長 | 2013年6月 | 取締役業務統轄部経理部長 | 2014年4月 | 取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長 | 2016年4月 | 取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長 | 2018年4月 | 取締役管理本部長(現任) |
| (注)2 | 13.2 |
取締役 | 品質担当 兼 研究所長 兼 研究開発本部長 | 稲 波 正 也 | 1957年2月23日 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長 | 2009年4月 | 執行役員化成品事業部副事業部長 | 2010年4月 | 執行役員生産統轄部資材部長 | 2012年4月 | 執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長 | 2015年4月 | 執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 | 2015年6月 | 取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 | 2016年4月 | 取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長 | 2017年4月 | 取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長 | 2018年4月 | 取締役品質担当兼研究所長研究開発本部長(現任) |
| (注)2 | 18.7 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 事業本部長 | 森 岡 浩 彦 | 1961年3月27日 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長 | 2014年4月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長 | 2015年4月 | 執行役員製紙薬品事業部長 | 2015年6月 | 取締役製紙薬品事業部長 | 2016年4月 | 取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長 | 2018年4月 | 取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任) |
| (注)2 | 15.4 |
取締役 | 事業本部 コーティング 事業部長 | 高 木 信 之 | 1964年11月1日 | |
1988年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 資材戦略部長 | 2013年4月 | 執行役員資材戦略部長 | 2018年4月 | 執行役員事業本部コーティング事業部長 | 2018年6月 | 取締役事業本部コーティング事業部長(現任) |
| (注)2 | 3.2 |
取締役 | ― | 秋 田 大三郎 | 1953年11月19日 | |
1976年4月 | 三井物産㈱入社 | 2010年4月 | 同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長 | 2013年4月 | 三井物産㈱理事基礎化学品本部付 | 2013年6月 | 本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長 | 2016年6月 | 同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長(現任) | 2018年6月 | 当社 取締役(社外)(現任) |
| (注)2 | ― |
取締役 (監査等委員) | 常勤 | 中 川 弘 | 1956年11月27日 | |
1981年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 台湾荒川化学工業有限公司董事副総経理 | 2014年4月 | 台湾荒川化学工業有限公司董事総経理 | 2015年4月 | 執行役員台湾荒川化学工業有限公司董事総経理 | 2018年4月 | 執行役員管理本部本部付部長 | 2018年6月 | 取締役常勤監査等委員(現任) |
| (注)3 | 6.7 |
取締役 (監査等委員) | 常勤 | 村 上 茂 人 | 1954年11月25日 | |
1978年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 2006年6月 | 同行理事東大阪中央支社長 | 2008年7月 | ㈱平和堂入社 | 2010年5月 | 同社取締役教育人事部長 | 2012年2月 | 同社取締役関連事業部長 | 2013年5月 | 同社常勤監査役 | 2016年6月 | 当社 取締役常勤監査等委員(社外)(現任) |
| (注)3 | 1.1 |
取締役 (監査等委員) | 非常勤 | 中 務 正 裕 | 1965年1月19日 | |
1994年4月 | 弁護士登録 | 1994年4月 | 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任) | 2006年6月 | 浅香工業㈱社外監査役 | 2015年4月 | 大阪弁護士会副会長 | 2015年6月 | 日本電通㈱社外監査役 当社 監査役 | 2016年6月 | 当社 取締役監査等委員(社外)(現任) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現任) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現任) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現任) |
| (注)3 | 2.2 |
計 | | 277.6 |
(注) 1 秋田大三郎氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 秋田大三郎氏は、2018年6月22日開催予定の本州化学工業株式会社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任する予定であります。